Commissioni e Giunte
5ª Commissione permanente
(Finanze e tesoro)V Legislatura
(dal 5 giugno 1968 al 24 maggio 1972)
Dal 1 ottobre 1971 assume la denominazione 6ª Commissione permanente.
Ufficio di Presidenza costituito il 18 luglio 1968
Rinnovo biennale il 28 ottobre 1970
2º rinnovo biennale il 30 settembre 1971
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Presidente | ||
MARTINELLI Mario |
DC |
|
Vicepresidenti | ||
ZUGNO Faustino |
DC |
|
FORTUNATI Paolo |
PCI |
|
Segretari | ||
BUZIO Luigi |
Fino al 7 luglio 1969 PSI-PSDI unificati, poi
PSI fino al 7 luglio 1969 Dall'8 luglio 1969 PSU |
Fino al 27 ottobre 1970
|
SOLIANO Francesco |
PCI |
|
FERRI Mario |
PSI |
Dal 29 ottobre 1970
|
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
ALBERTINI Francesco |
PSI |
Membro
dal 31 luglio 1969
al 27 ottobre 1970
|
ANDERLINI Luigi Silvestro |
Sin. Ind. |
Membro
dal 1 ottobre 1971
|
ANDO' Oscar |
DC |
Membro
dal 31 ottobre 1969
|
ANTONINI Silvio |
PCI |
Membro
dal 5 luglio 1968
all'11 maggio 1970
|
ATTAGUILE Gioacchino Sostituito da Pietro COLELLA dal 19 maggio 1970 al 30 settembre 1971. Sostituito da Mario BALDINI dal 1 ottobre 1971 al 17 febbraio 1972. |
DC |
Membro
dal 19 maggio 1970
|
BALDINI Mario In sostituzione del Ministro Angelo DE LUCA. |
DC |
Membro
dal 15 luglio 1968
al 12 dicembre 1968
|
DC |
Membro
dal 14 gennaio 1969
al 7 agosto 1969
|
|
DC |
Membro
dal 6 maggio 1970
al 30 settembre 1971
|
|
DC |
Membro
dal 1 ottobre 1971
al 17 febbraio 1972
|
|
DC |
Membro
dal 24 febbraio 1972
|
|
BANFI Arialdo |
PSI-PSDI unificati, poi PSI |
Membro
dal 18 luglio 1968
al 21 febbraio 1969
|
PSI |
Membro
dal 27 febbraio 1969
al 27 ottobre 1970
|
|
BELOTTI Giuseppe |
DC |
Membro
dal 5 luglio 1968
al 30 settembre 1971
|
BERLANDA Paolo In sostituzione del Ministro Giacinto BOSCO. |
DC |
Membro
dal 28 aprile 1970
al 10 maggio 1970
|
BERTOLI Giovanni |
PCI |
Membro
dal 5 luglio 1968
Deceduto il 20 gennaio 1970 |
BIAGGI Francantonio |
PLI |
Membro
dal 5 luglio 1968
|
BOLETTIERI Antonio |
DC |
Membro
dal 26 gennaio 1971
al 30 settembre 1971
|
BORSARI Luigi |
PCI |
Membro
dal 12 maggio 1970
al 30 settembre 1971
|
BOSCO Giacinto Sostituito da Pietro DE DOMINICIS dal 16 gennaio 1970 al 27 aprile 1970. Sostituito da Paolo BERLANDA dal 28 aprile 1970 al 10 maggio 1970. Sostituito da Giuseppe TRABUCCHI dall'11 maggio 1970 al 24 maggio 1972. |
DC |
Membro
dal 16 gennaio 1970
|
BOSSO Giacomo |
PLI |
Membro
dal 5 luglio 1968
|
BRACCESI Giorgio |
Dal 15 marzo 1972 DC |
Membro
dal 15 marzo 1972
|
BRODOLINI Giacomo Sostituito da Giacinto MINNOCCI dal 22 febbraio 1969 al 26 febbraio 1969. |
PSI |
Membro
dal 22 febbraio 1969
al 26 febbraio 1969
|
BUZIO Luigi |
PSI-PSDI unificati |
Membro
dal 5 luglio 1968
al 17 luglio 1968
|
PSI-PSDI unificati, poi
PSI fino al 7 luglio 1969 Dall'8 luglio 1969 PSU |
Segretario
dal 18 luglio 1968
al 27 ottobre 1970
|
|
PSU, poi PSDI |
Membro
dal 28 ottobre 1970
|
|
CAGNASSO Osvaldo |
DC |
Membro
dal 15 luglio 1968
al 7 ottobre 1968
|
In sostituzione
del Sottosegretario di Stato Girolamo LA PENNA. |
DC |
Membro
dal 30 giugno 1970
al 25 gennaio 1971
|
CAVEZZALI Paolo Sostituito da Alberto CIPELLINI dal 28 ottobre 1970 al 17 febbraio 1972. |
PSI |
Membro
dal 28 ottobre 1970
|
CERAMI Giuseppe |
DC |
Membro
dal 5 luglio 1968
al 27 aprile 1970
|
CERRI Carlo |
PCI |
Membro
dal 12 maggio 1970
|
CIFARELLI Michele |
Misto |
Membro
dal 5 luglio 1968
|
CIPELLINI Alberto In sostituzione del Sottosegretario di Stato Francesco FOSSA. |
PSI |
Membro
dall'8 aprile 1970
al 27 ottobre 1970
|
PSI |
Membro
dal 28 ottobre 1970
al 17 febbraio 1972
|
|
COLELLA Pietro In sostituzione del Ministro Gioacchino ATTAGUILE. |
DC |
Membro
dal 19 maggio 1970
al 30 settembre 1971
|
CORRIAS Efisio |
DC |
Membro
dal 5 luglio 1968
|
CUZARI Heros Sostituito da Mauro PENNACCHIO dall'11 agosto 1969 al 31 maggio 1970. |
DC |
Membro
dal 5 luglio 1968
Deceduto il 31 maggio 1970 |
DE DOMINICIS Pietro In sostituzione del Ministro Giacinto BOSCO. |
DC |
Membro
dal 16 gennaio 1970
al 27 aprile 1970
|
DE LUCA Angelo Sostituito da Mario BALDINI dal 15 luglio 1968 al 12 dicembre 1968. |
DC |
Membro
dal 5 luglio 1968
|
FADA Annibale |
DC |
Membro
dal 28 aprile 1970
Deceduto il 23 dicembre 1971 |
FERRI Mario |
PSI |
Membro
dal 28 ottobre 1970
al 28 ottobre 1970
|
PSI |
Segretario
dal 29 ottobre 1970
|
|
FIORENTINO Gaetano |
MSI |
Membro
dal 5 luglio 1968
al 30 settembre 1971
|
FORMA Renzo Sostituito da Decio SCARDACCIONE dal 1 ottobre 1971 al 17 febbraio 1972. Sostituito da Decio SCARDACCIONE dal 23 febbraio 1972 al 24 maggio 1972. |
DC |
Membro
dal 1 ottobre 1971
|
FORMICA Rino |
PSI-PSDI unificati, poi PSI |
Membro
dal 5 luglio 1968
al 30 settembre 1971
|
FORTUNATI Paolo |
PCI |
Membro
dal 5 luglio 1968
al 17 luglio 1968
|
PCI |
Vicepresidente
dal 18 luglio 1968
|
|
FOSSA Francesco Sostituito da Alberto CIPELLINI dall'8 aprile 1970 al 27 ottobre 1970. |
PSI-PSDI unificati, poi PSI |
Membro
dal 5 luglio 1968
al 27 ottobre 1970
|
FRANZA Enea |
MSI |
Membro
dal 5 luglio 1968
|
GARAVELLI Walter |
PSI-PSDI unificati, poi
PSI fino al 7 luglio 1969 Dall'8 luglio 1969 PSU |
Membro
dal 5 luglio 1968
al 30 luglio 1969
|
GUANTI Michele |
PCI |
Membro
dal 1 ottobre 1971
|
ILLUMINATI Gaetano |
PCI |
Membro
dal 1 ottobre 1971
|
LA PENNA Girolamo Sostituito da Osvaldo CAGNASSO dal 30 giugno 1970 al 25 gennaio 1971. |
DC |
Membro
dal 30 giugno 1970
al 25 gennaio 1971
|
DC |
Membro
dal 1 ottobre 1971
al 2 dicembre 1971
|
|
LIMONI Dino In sostituzione del Ministro Athos VALSECCHI. |
DC |
Membro
dal 15 luglio 1968
al 5 agosto 1969
|
LISI Emanuele In sostituzione del Sottosegretario di Stato Giorgio OLIVA. |
DC |
Membro
dall'8 ottobre 1968
al 14 dicembre 1968
|
LI VIGNI Mario |
PSIUP |
Membro
dal 5 luglio 1968
al 30 settembre 1971
|
LO GIUDICE Barbaro Sostituito da Mario BALDINI dal 14 gennaio 1969 al 7 agosto 1969. Sostituito da Vittorio POZZAR dall'11 agosto 1969 al 5 maggio 1970. Sostituito da Mario BALDINI dal 6 maggio 1970 al 30 settembre 1971. |
DC |
Membro
dal 5 luglio 1968
al 30 settembre 1971
|
DC |
Membro
dal 3 dicembre 1971
|
|
MACCARRONE Antonino |
PCI |
Membro
dal 5 luglio 1968
al 30 settembre 1971
|
MARTINELLI Mario |
DC |
Membro
dal 5 luglio 1968
al 17 luglio 1968
|
DC |
Presidente
dal 18 luglio 1968
|
|
MASCIALE Angelo Custode |
PSIUP |
Membro
dal 5 luglio 1968
al 9 ottobre 1969
|
PSIUP |
Membro
dal 28 ottobre 1970
|
|
MEDICI Giuseppe Sostituito da Francesco SMURRA dal 15 luglio 1968 al 12 dicembre 1968. |
DC |
Membro
dal 5 luglio 1968
al 15 gennaio 1970
|
MINNOCCI Giacinto In sostituzione del Ministro Giacomo BRODOLINI. |
PSI |
Membro
dal 22 febbraio 1969
al 26 febbraio 1969
|
OLIVA Giorgio Sostituito da Remo SEGNANA dal 15 luglio 1968 al 7 ottobre 1968. Sostituito da Emanuele LISI dall'8 ottobre 1968 al 14 dicembre 1968. |
DC |
Membro
dal 5 luglio 1968
al 18 maggio 1970
|
PARRI Ferruccio |
Sin. Ind. |
Membro
dal 5 luglio 1968
al 30 settembre 1971
|
PENNACCHIO Mauro In sostituzione del Sottosegretario di Stato Heros CUZARI. |
DC |
Membro
dall'11 agosto 1969
al 31 maggio 1970
|
DC |
Membro
dal 1 ottobre 1971
al 2 dicembre 1971
|
|
DC |
Membro
dal 3 dicembre 1971
al 17 febbraio 1972
|
|
DC |
Membro
dal 23 febbraio 1972
|
|
PIERACCINI Giovanni |
PSI-PSDI unificati |
Membro
dal 5 luglio 1968
al 17 luglio 1968
|
PIRASTU Luigi |
PCI |
Membro
dal 5 luglio 1968
al 30 settembre 1971
|
POZZAR Vittorio In sostituzione del Sottosegretario di Stato Barbaro LO GIUDICE. |
DC |
Membro
dall'11 agosto 1969
al 5 maggio 1970
|
SCARDACCIONE Decio In sostituzione del Sottosegretario di Stato Renzo FORMA. |
DC |
Membro
dal 1 ottobre 1971
al 17 febbraio 1972
|
DC |
Membro
dal 23 febbraio 1972
|
|
SEGNANA Remo In sostituzione del Sottosegretario di Stato Giorgio OLIVA. |
DC |
Membro
dal 15 luglio 1968
al 7 ottobre 1968
|
DC |
Membro
dall'8 ottobre 1968
|
|
SENESE Ignazio Vincenzo In sostituzione del Ministro Giovanni SPAGNOLLI. |
DC |
Membro
dal 15 luglio 1968
al 12 dicembre 1968
|
SMURRA Francesco In sostituzione del Ministro Giuseppe MEDICI. |
DC |
Membro
dal 15 luglio 1968
al 12 dicembre 1968
|
SOLIANO Francesco |
PCI |
Membro
dal 5 luglio 1968
al 17 luglio 1968
|
PCI |
Segretario
dal 18 luglio 1968
|
|
SPAGNOLLI Giovanni Sostituito da Ignazio Vincenzo SENESE dal 15 luglio 1968 al 12 dicembre 1968. |
DC |
Membro
dal 5 luglio 1968
al 30 ottobre 1969
|
STEFANELLI Francesco |
PCI |
Membro
dal 5 luglio 1968
|
TORELLI Carlo In sostituzione del Ministro Athos VALSECCHI. |
DC |
Membro
dall'11 agosto 1969
al 27 marzo 1970
|
TRABUCCHI Giuseppe |
DC |
Membro
dal 5 luglio 1968
al 14 luglio 1968
|
In sostituzione
del Ministro Giacinto BOSCO. |
DC |
Membro
dall'11 maggio 1970
|
VALSECCHI Athos Sostituito da Dino LIMONI dal 15 luglio 1968 al 5 agosto 1969. Sostituito da Carlo TORELLI dall'11 agosto 1969 al 27 marzo 1970. |
DC |
Membro
dal 5 luglio 1968
al 30 settembre 1971
|
VIGLIANESI Italo Sostituito da Michele ZUCCALA' dal 28 ottobre 1970 al 17 febbraio 1972. |
PSI |
Membro
dal 28 ottobre 1970
|
ZUGNO Faustino |
DC |
Membro
dal 5 luglio 1968
al 17 luglio 1968
|
DC |
Vicepresidente
dal 18 luglio 1968
|