Commissioni e Giunte
8ª Commissione permanente
(Agricoltura e Foreste)V Legislatura
(dal 5 giugno 1968 al 24 maggio 1972)
Dal 1 ottobre 1971 assume la denominazione 9ª Commissione permanente.
Ufficio di Presidenza costituito il 18 luglio 1968
Rinnovo biennale il 28 ottobre 1970
2º rinnovo biennale il 30 settembre 1971
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Presidenti | ||
SCHIETROMA Dante |
PSI-PSDI unificati, poi PSI |
Fino al 13 dicembre 1968
|
ROSSI DORIA Manlio |
PSI |
Dal 27 febbraio 1969
al 27 ottobre 1970
|
PSI |
Dal 29 ottobre 1970
|
|
Vicepresidenti | ||
DE MARZI Fernando |
DC |
Fino al 1 aprile 1970
|
COLOMBI Arturo Raffaello |
PCI |
Fino al 27 ottobre 1970
|
PCI |
Dal 29 ottobre 1970
al 30 settembre 1971
|
|
SCARDACCIONE Decio |
DC |
Dal 24 giugno 1970
al 27 ottobre 1970
|
DC |
Dal 29 ottobre 1970
|
|
PEGORARO Emilio |
PCI |
Dal 1 ottobre 1971
|
Segretari | ||
PEGORARO Emilio |
PCI |
Fino al 27 ottobre 1970
|
PCI |
Dal 29 ottobre 1970
al 30 settembre 1971
|
|
SCARDACCIONE Decio |
DC |
Fino al 23 giugno 1970
|
CAGNASSO Osvaldo |
DC |
Dal 29 ottobre 1970
|
COMPAGNONI Angelo |
PCI |
Dal 1 ottobre 1971
|
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
ARNONE Luigi |
PSI |
Membro
dal 28 ottobre 1970
|
ATTAGUILE Gioacchino |
DC |
Membro
dal 5 luglio 1968
al 18 maggio 1970
|
BALBO Giuseppe |
PLI |
Membro
dal 5 luglio 1968
|
BENAGLIA Lucio |
DC |
Membro
dal 5 luglio 1968
|
BENEDETTI Tullio |
PCI |
Membro
dal 5 luglio 1968
|
BOANO Giovanni |
DC |
Membro
dal 5 luglio 1968
|
BRUGGER Peter |
Misto |
Membro
dal 5 luglio 1968
|
CAGNASSO Osvaldo |
DC |
Membro
dal 19 maggio 1970
al 28 ottobre 1970
|
DC |
Segretario
dal 29 ottobre 1970
|
|
CELIDONIO Michele In sostituzione del Sottosegretario di Stato Dante SCHIETROMA. |
PSI |
Membro
dal 22 febbraio 1969
al 5 agosto 1969
|
PSI |
Membro
dal 12 agosto 1969
al 27 ottobre 1970
|
|
PSI |
Membro
dal 28 ottobre 1970
al 17 febbraio 1972
|
|
CHIAROMONTE Gerardo |
PCI |
Membro
dal 5 luglio 1968
|
CIPOLLA Nicolo' Rosario |
PCI |
Membro
dal 5 luglio 1968
|
COLOMBI Arturo Raffaello |
PCI |
Membro
dal 5 luglio 1968
al 17 luglio 1968
|
PCI |
Vicepresidente
dal 18 luglio 1968
al 27 ottobre 1970
|
|
PCI |
Membro
dal 28 ottobre 1970
al 28 ottobre 1970
|
|
PCI |
Vicepresidente
dal 29 ottobre 1970
al 30 settembre 1971
|
|
PCI |
Membro
dal 1 ottobre 1971
|
|
COMPAGNONI Angelo |
PCI |
Membro
dal 5 luglio 1968
al 30 settembre 1971
|
PCI |
Segretario
dal 1 ottobre 1971
|
|
CUCCU Emilio |
PSIUP |
Membro
dal 5 luglio 1968
|
DARE' Gastone |
PSDI |
Membro
dal 18 gennaio 1972
|
DEL PACE Franco |
PCI |
Membro
dal 12 maggio 1970
|
DE MARZI Fernando |
DC |
Membro
dal 5 luglio 1968
al 17 luglio 1968
|
DC |
Vicepresidente
dal 18 luglio 1968
al 1 aprile 1970
|
|
Sostituito da
Giacomo Samuele MAZZOLI
dal 28 aprile 1970 al 30 settembre 1971. |
DC |
Membro
dal 2 aprile 1970
al 30 settembre 1971
|
DE MATTEIS Salvatore |
PSI-PSDI unificati |
Membro
dal 5 luglio 1968
al 17 luglio 1968
|
DINDO Dino |
PSI-PSDI unificati, poi
PSI fino al 7 luglio 1969 Dall'8 luglio 1969 PSU |
Membro
dal 5 luglio 1968
al 27 ottobre 1970
|
In sostituzione
del Sottosegretario di Stato Attilio ZANNIER. |
PSU, poi PSDI |
Membro
dal 28 ottobre 1970
al 17 gennaio 1972
|
FERRI Mario |
PSI |
Membro
dal 10 marzo 1970
al 27 ottobre 1970
|
GRIMALDI Luigi |
MSI |
Membro
dal 5 luglio 1968
|
LOMBARDI Giovanni |
DC |
Membro
dal 5 luglio 1968
|
LUSOLI Nello |
PCI |
Membro
dal 5 luglio 1968
all'11 maggio 1970
|
MARCORA Giovanni |
DC |
Membro
dal 5 luglio 1968
|
MARULLO DI CONDOJANNI Sergio |
Sin. Ind. |
Membro
dal 5 luglio 1968
|
MASCIALE Angelo Custode |
PSIUP |
Membro
dal 10 ottobre 1969
al 27 ottobre 1970
|
MAZZOLI Giacomo Samuele In sostituzione del Sottosegretario di Stato Fernando DE MARZI. In sostituzione del Sottosegretario di Stato Giovanni VENTURI. |
DC |
Membro
dal 28 aprile 1970
al 17 febbraio 1972
|
DC |
Membro
dal 23 febbraio 1972
|
|
MORLINO Tommaso |
DC |
Membro
dal 5 luglio 1968
al 30 settembre 1971
|
ORLANDO Giulio Cesare |
DC |
Membro
dal 5 luglio 1968
|
PALA Pietro |
DC |
Membro
dal 5 luglio 1968
|
PEGORARO Emilio |
PCI |
Membro
dal 5 luglio 1968
al 17 luglio 1968
|
PCI |
Segretario
dal 18 luglio 1968
al 27 ottobre 1970
|
|
PCI |
Membro
dal 28 ottobre 1970
al 28 ottobre 1970
|
|
PCI |
Segretario
dal 29 ottobre 1970
al 30 settembre 1971
|
|
PCI |
Vicepresidente
dal 1 ottobre 1971
|
|
RIGHETTI Giuseppe |
PSI |
Membro
dal 31 luglio 1969
all'11 agosto 1969
|
ROSSI DORIA Manlio |
PSI-PSDI unificati, poi PSI |
Membro
dal 5 luglio 1968
al 26 febbraio 1969
|
PSI |
Presidente
dal 27 febbraio 1969
al 27 ottobre 1970
|
|
PSI |
Membro
dal 28 ottobre 1970
al 28 ottobre 1970
|
|
PSI |
Presidente
dal 29 ottobre 1970
|
|
SALARI Giuseppe |
DC |
Membro
dal 5 luglio 1968
al 21 luglio 1968
|
SCARDACCIONE Decio |
DC |
Membro
dal 5 luglio 1968
al 17 luglio 1968
|
DC |
Segretario
dal 18 luglio 1968
al 23 giugno 1970
|
|
DC |
Vicepresidente
dal 24 giugno 1970
al 27 ottobre 1970
|
|
DC |
Membro
dal 28 ottobre 1970
al 28 ottobre 1970
|
|
DC |
Vicepresidente
dal 29 ottobre 1970
|
|
SCHIETROMA Dante |
PSI-PSDI unificati, poi PSI |
Presidente
dal 18 luglio 1968
al 13 dicembre 1968
|
Fino al 7 luglio 1969 PSI Dall'8 luglio 1969 PSU |
Membro
dal 14 dicembre 1968
al 30 luglio 1969
|
|
SEGRETO Domenico In sostituzione del Sottosegretario di Stato Giuseppe TORTORA. |
PSI |
Membro
dall'8 aprile 1970
al 28 aprile 1970
|
TANGA Alfonso |
DC |
Membro
dal 5 luglio 1968
|
TESSITORI Tiziano |
DC |
Membro
dal 22 luglio 1968
al 30 settembre 1971
|
TIBERI Romolo |
DC |
Membro
dal 5 luglio 1968
|
TORTORA Giuseppe Sostituito da Domenico SEGRETO dall'8 aprile 1970 al 28 aprile 1970. Sostituito da Michele CELIDONIO dal 28 ottobre 1970 al 17 febbraio 1972. |
PSI-PSDI unificati, poi PSI |
Membro
dal 5 luglio 1968
|
VENTURI Giovanni Sostituito da Giacomo Samuele MAZZOLI dal 1 ottobre 1971 al 17 febbraio 1972. Sostituito da Giacomo Samuele MAZZOLI dal 23 febbraio 1972 al 24 maggio 1972. |
DC |
Membro
dal 1 ottobre 1971
|
ZANNIER Attilio Sostituito da Dino DINDO dal 28 ottobre 1970 al 17 gennaio 1972. |
PSU, poi PSDI |
Membro
dal 28 ottobre 1970
al 17 gennaio 1972
|