Commissioni e Giunte
2ª Commissione permanente
(Giustizia e autorizzazioni a procedere)II Legislatura
(dal 25 giugno 1953 all'11 giugno 1958)
Ufficio di Presidenza costituito il 28 luglio 1953
Rinnovo biennale il 21 luglio 1955
2º rinnovo biennale il 12 luglio 1957
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Presidenti | ||
ZOLI Adone |
DC |
Fino al 17 gennaio 1954
|
DC |
Dal 24 febbraio 1954
al 20 febbraio 1956
|
|
SPALLINO Lorenzo |
DC |
Dal 1 marzo 1956
al 2 luglio 1957
|
MAGLIANO Giuseppe |
DC |
Dal 10 luglio 1957
|
Vicepresidenti | ||
GAVINA Cesare |
PCI |
|
PANNULLO Antonio |
Lib. Soc. Rep. |
|
Segretari | ||
SPALLINO Lorenzo |
DC |
Fino al 29 febbraio 1956
|
PICCHIOTTI Giacomo |
PSI |
|
RAVAGNAN Riccardo |
PCI |
Dal 22 marzo 1956
|
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
AGOSTINO Rocco Vincenzo |
PSI |
Membro
dal 21 luglio 1953
al 3 dicembre 1954
|
AZARA Antonio Sostituito da Ennio ZELIOLI LANZINI dal 20 agosto 1953 all'11 gennaio 1954. |
DC |
Membro
dal 21 luglio 1953
|
BO Giorgio |
DC |
Membro
dal 21 luglio 1953
al 22 ottobre 1954
|
In sostituzione
del Sottosegretario di Stato Tiziano TESSITORI. |
DC |
Membro
dal 23 ottobre 1954
al 25 febbraio 1957
|
BORRELLI Antonio |
PCI |
Membro
dal 12 novembre 1957
|
CARON Luigi Carlo |
DC |
Membro
dal 21 luglio 1953
Deceduto il 24 maggio 1954 |
CEMMI Angelo |
DC |
Membro
dal 21 luglio 1953
|
CERABONA Francesco |
Dem. Ind. Sin. |
Membro
dal 12 luglio 1957
|
CORNAGGIA MEDICI Giovanni Maria In sostituzione del Sottosegretario di Stato Lorenzo SPALLINO. |
DC |
Membro
dal 3 luglio 1957
|
CORSINI Giuseppe |
PCI |
Membro
dal 21 luglio 1953
al 18 febbraio 1957
|
DE MARSICO Alfredo |
Fino al 16 novembre 1954 PNM Dal 17 novembre 1954 Misto |
Membro
dal 21 luglio 1953
|
DE NICOLA Enrico |
Fino al 28 febbraio 1955 Misto |
Membro
dal 21 luglio 1953
al 15 dicembre 1955
|
Misto |
Membro
dal 27 marzo 1957
|
|
DE PIETRO Michele Sostituito da Giacomo PIOLA dal 19 febbraio 1954 al 7 giugno 1954. Sostituito da Ennio ZELIOLI LANZINI dall'8 giugno 1954 all'8 luglio 1955. |
DC |
Membro
dal 21 luglio 1953
|
FRANZA Enea |
MSI |
Membro
dal 21 luglio 1955
|
GAVINA Cesare |
PCI |
Membro
dal 21 luglio 1953
al 27 luglio 1953
|
PCI |
Vicepresidente
dal 28 luglio 1953
|
|
GIARDINA Camillo In sostituzione del Presidente del Consiglio dei ministri Adone ZOLI. |
DC |
Membro
dal 23 febbraio 1956
al 21 maggio 1957
|
LEONE Leo |
Fino al 22 febbraio 1954 Dem. Ind. Sin. Dal 23 febbraio 1954 PCI |
Membro
dal 21 luglio 1953
|
MAGLIANO Giuseppe |
DC |
Membro
dal 21 luglio 1953
al 9 luglio 1957
|
DC |
Presidente
dal 10 luglio 1957
|
|
MARZOLA Giorgio |
PSI |
Membro
dal 4 dicembre 1954
|
MERLIN Umberto Sostituito da Giacomo PIOLA dal 21 luglio 1953 al 7 febbraio 1954. |
DC |
Membro
dal 21 luglio 1953
al 20 luglio 1955
|
MONNI Antonio In sostituzione del Sottosegretario di Stato Giacomo PIOLA. |
DC |
Membro
dal 9 luglio 1955
|
NACUCCHI Nicola |
PNM |
Membro
dal 21 luglio 1953
|
PANNULLO Antonio |
Lib. Soc. Rep. |
Membro
dal 21 luglio 1953
al 27 luglio 1953
|
Lib. Soc. Rep. |
Vicepresidente
dal 28 luglio 1953
|
|
PAPALIA Giuseppe |
PSI |
Membro
dal 21 luglio 1953
|
PELIZZO Guglielmo |
DC |
Membro
dal 21 luglio 1955
|
PELLEGRINI Giacomo |
PCI |
Membro
dal 21 luglio 1953
|
PICCHIOTTI Giacomo |
PSI |
Membro
dal 21 luglio 1953
al 27 luglio 1953
|
PSI |
Segretario
dal 28 luglio 1953
|
|
PIEGARI Giuseppe In sostituzione del Sottosegretario di Stato Tiziano TESSITORI. |
DC |
Membro
dal 26 febbraio 1957
al 2 luglio 1957
|
PIOLA Giacomo In sostituzione del Ministro Umberto MERLIN. |
DC |
Membro
dal 21 luglio 1953
al 7 febbraio 1954
|
DC |
Membro
dal 19 febbraio 1954
al 7 giugno 1954
|
|
Sostituito da
Antonio MONNI
dal 9 luglio 1955 all'11 giugno 1958. |
DC |
Membro
dall'8 giugno 1954
|
RAVAGNAN Riccardo |
PCI |
Membro
dal 21 luglio 1953
al 21 marzo 1956
|
PCI |
Segretario
dal 22 marzo 1956
|
|
ROMANO Antonio |
DC |
Membro
dal 21 luglio 1953
|
SPALLINO Lorenzo |
DC |
Membro
dal 21 luglio 1953
al 27 luglio 1953
|
DC |
Segretario
dal 28 luglio 1953
al 29 febbraio 1956
|
|
DC |
Presidente
dal 1 marzo 1956
al 2 luglio 1957
|
|
Sostituito da
Giovanni Maria CORNAGGIA MEDICI
dal 3 luglio 1957 all'11 giugno 1958. |
DC |
Membro
dal 3 luglio 1957
|
TESSITORI Tiziano Sostituito da Giorgio BO dal 23 ottobre 1954 al 25 febbraio 1957. Sostituito da Giuseppe PIEGARI dal 26 febbraio 1957 al 2 luglio 1957. |
DC |
Membro
dal 23 ottobre 1954
|
TRIGONA DELLA FLORESTA Ferdinando |
MSI |
Membro
dal 21 luglio 1953
al 20 luglio 1955
|
ZELIOLI LANZINI Ennio In sostituzione del Ministro Antonio AZARA. |
DC |
Membro
dal 20 agosto 1953
all'11 gennaio 1954
|
DC |
Membro
dall'8 giugno 1954
all'8 luglio 1955
|
|
DC |
Membro
dal 3 luglio 1957
|
|
ZOLI Adone |
DC |
Membro
dal 21 luglio 1953
al 27 luglio 1953
|
DC |
Presidente
dal 28 luglio 1953
al 17 gennaio 1954
|
|
DC |
Membro
dal 18 gennaio 1954
al 23 febbraio 1954
|
|
DC |
Presidente
dal 24 febbraio 1954
al 20 febbraio 1956
|
|
Sostituito da
Camillo GIARDINA
dal 23 febbraio 1956 al 21 maggio 1957. Sostituito da Ennio ZELIOLI LANZINI dal 3 luglio 1957 all'11 giugno 1958. |
DC |
Membro
dal 21 febbraio 1956
|