Commissioni e Giunte
2ª Commissione permanente
(Giustizia)XVI Legislatura
(dal 29 aprile 2008 al 14 marzo 2013)
Annuncio componenti: seduta n. 515 del 3 marzo 2011
Costituita
il 22 maggio 2008
Ufficio di Presidenza costituito il 22 maggio 2008
Rinnovo biennale il 13 ottobre 2010
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Presidente | ||
BERSELLI Filippo |
Fino al 19 dicembre 2012 PdL Dal 20 dicembre 2012 al 27 dicembre 2012 CDN, poi FDI-CDN fino al 27 dicembre 2012 Dal 28 dicembre 2012 PdL |
|
Vicepresidenti | ||
CENTARO Roberto |
Fino al 20 luglio 2011 PdL Dal 21 luglio 2011 CN-Io Sud, poi CN-Io Sud-FS , poi CN:GS-SI-PID-IB , poi CN:GS-SI-PID-IB-FI |
|
MARITATI Alberto |
PD |
|
Segretari | ||
LONGO Piero |
PdL |
|
CAROFIGLIO Gianrico |
PD |
Fino al 12 ottobre 2010
|
CHIURAZZI Carlo |
PD |
Dal 13 ottobre 2010
|
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
ALBERTI CASELLATI Maria Elisabetta |
PdL |
Membro
dal 5 dicembre 2011
|
ALLEGRINI Laura In sostituzione del Ministro Nitto Francesco PALMA. |
PdL |
Membro
dal 4 febbraio 2009
al 4 dicembre 2011
|
PdL |
Membro
dal 5 dicembre 2011
|
|
AMATO Paolo In sostituzione del Ministro Nitto Francesco PALMA. |
PdL |
Membro
dal 22 maggio 2008
al 3 febbraio 2009
|
BALBONI Alberto |
Fino al 20 dicembre 2012 PdL Dal 21 dicembre 2012 FDI-CDN |
Membro
dal 22 maggio 2008
|
BENEDETTI VALENTINI Domenico In sostituzione del Sottosegretario di Stato Pasquale VIESPOLI. |
PdL |
Membro
dal 22 maggio 2008
al 15 settembre 2010
|
In sostituzione
del Sottosegretario di Stato Carlo GIOVANARDI. |
PdL |
Membro
dal 20 settembre 2010
al 5 dicembre 2011
|
BERSELLI Filippo |
Fino al 19 dicembre 2012 PdL Dal 20 dicembre 2012 CDN, poi FDI-CDN fino al 27 dicembre 2012 Dal 28 dicembre 2012 PdL |
Presidente
dal 22 maggio 2008
|
BRICOLO Federico |
LNP |
Membro
dal 18 novembre 2011
al 10 gennaio 2012
|
BRUNO Franco |
Fino al 13 luglio 2011 Misto Dal 14 luglio 2011 Per il Terzo Polo:ApI-FLI, poi Per il Terzo Polo:ApI-FLI-CD |
Membro
dal 20 gennaio 2011
|
BURGARETTA APARO Sebastiano |
Fino al 27 dicembre 2010 Misto Dal 28 dicembre 2010 PdL |
Membro
dall'8 ottobre 2009
al 1 febbraio 2011
|
CALIENDO Giacomo |
PdL |
Membro
dal 5 dicembre 2011
|
CARDIELLO Franco |
CN, poi
CN-Io Sud, poi
CN-Io Sud-FS fino al 28 luglio 2011 Dal 29 luglio 2011 PdL |
Membro
dal 3 marzo 2011
al 31 marzo 2012
|
CAROFIGLIO Gianrico |
PD |
Segretario
dal 22 maggio 2008
al 12 ottobre 2010
|
PD |
Membro
dal 13 ottobre 2010
|
|
CASSON Felice |
PD |
Membro
dal 22 maggio 2008
|
CENTARO Roberto |
Fino al 20 luglio 2011 PdL Dal 21 luglio 2011 CN-Io Sud, poi CN-Io Sud-FS, poi CN:GS-SI-PID-IB, poi CN:GS-SI-PID-IB-FI |
Vicepresidente
dal 22 maggio 2008
|
CHIURAZZI Carlo |
PD |
Membro
dal 22 maggio 2008
al 12 ottobre 2010
|
PD |
Segretario
dal 13 ottobre 2010
|
|
D'ALIA Gianpiero |
UDC-SVP-Aut, poi UDC-SVP-IS-Aut, poi UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE |
Membro
dal 22 maggio 2008
al 13 ottobre 2010
|
UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI, poi UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI |
Membro
dal 12 ottobre 2011
al 30 gennaio 2012
|
|
D'AMBROSIO Gerardo |
PD |
Membro
dal 22 maggio 2008
|
DAVICO Michelino Sostituito da Sergio DIVINA dal 22 maggio 2008 al 17 novembre 2011. |
LNP |
Membro
dal 22 maggio 2008
al 17 novembre 2011
|
DELLA MONICA Silvia |
PD |
Membro
dal 22 maggio 2008
|
DELOGU Mariano In sostituzione del Sottosegretario di Stato Ugo MARTINAT. |
PdL |
Membro
dal 22 maggio 2008
al 27 marzo 2009
|
PdL |
Membro
dal 31 marzo 2009
al 9 marzo 2011
|
|
Fino al 19 dicembre 2012 PdL Dal 20 dicembre 2012 CDN, poi FDI-CDN |
Membro
dal 31 marzo 2012
al 19 febbraio 2013
|
|
DEL PENNINO Antonio Adolfo Maria |
Misto |
Membro
dal 27 luglio 2011
|
DIVINA Sergio In sostituzione del Sottosegretario di Stato Michelino DAVICO. |
LNP |
Membro
dal 22 maggio 2008
al 17 novembre 2011
|
LNP |
Membro
dal 18 novembre 2011
al 18 aprile 2012
|
|
FINOCCHIARO Anna |
PD |
Membro
dal 22 maggio 2008
al 1 marzo 2011
|
GALLONE Maria Alessandra |
PdL |
Membro
dal 17 dicembre 2008
al 5 dicembre 2011
|
GALPERTI Guido |
PD |
Membro
dal 22 maggio 2008
|
GIOVANARDI Carlo Sostituito da Domenico BENEDETTI VALENTINI dal 20 settembre 2010 al 5 dicembre 2011. |
PdL |
Membro
dal 20 settembre 2010
|
LATORRE Nicola |
PD |
Membro
dal 22 maggio 2008
al 13 ottobre 2010
|
LI GOTTI Luigi |
IdV |
Membro
dal 22 maggio 2008
|
LONGO Piero |
PdL |
Segretario
dal 22 maggio 2008
|
MARITATI Alberto |
PD |
Vicepresidente
dal 22 maggio 2008
|
MARTINAT Ugo Sostituito da Mariano DELOGU dal 22 maggio 2008 al 27 marzo 2009. |
PdL |
Membro
dal 22 maggio 2008
al 27 marzo 2009
|
MAZZATORTA Sandro |
LNP |
Membro
dal 22 maggio 2008
al 18 novembre 2011
|
MUGNAI Franco |
PdL |
Membro
dal 22 maggio 2008
|
MURA Roberto |
LNP |
Membro
dal 10 gennaio 2012
|
NANIA Domenico |
PdL |
Membro
dal 22 maggio 2008
al 17 dicembre 2008
|
PALMA Nitto Francesco Sostituito da Paolo AMATO dal 22 maggio 2008 al 3 febbraio 2009. Sostituito da Laura ALLEGRINI dal 4 febbraio 2009 al 4 dicembre 2011. |
PdL |
Membro
dal 22 maggio 2008
al 5 dicembre 2011
|
PERDUCA Marco |
PD |
Membro
dal 13 ottobre 2010
|
PISTORIO Giovanni |
Misto |
Membro
dal 22 maggio 2008
al 2 luglio 2009
|
POLI BORTONE Adriana |
Fino al 7 ottobre 2009 Misto Dall'8 ottobre 2009 UDC-SVP-Aut |
Membro
dal 2 luglio 2009
all'8 ottobre 2009
|
QUAGLIARIELLO Gaetano |
PdL |
Membro
dal 21 luglio 2008
al 5 dicembre 2011
|
SAIA Maurizio In sostituzione del Sottosegretario di Stato Pasquale VIESPOLI. |
FLI |
Membro
dal 16 settembre 2010
al 12 ottobre 2010
|
SERRA Achille |
UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE, poi UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-VN-MRE, poi UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI, poi UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI |
Membro
dal 13 ottobre 2010
|
STANCANELLI Raffaele |
PdL |
Membro
dal 22 maggio 2008
al 21 luglio 2008
|
VALENTINO Giuseppe |
PdL |
Membro
dal 22 maggio 2008
|
VIESPOLI Pasquale Sostituito da Domenico BENEDETTI VALENTINI dal 22 maggio 2008 al 15 settembre 2010. Sostituito da Maurizio SAIA dal 16 settembre 2010 al 12 ottobre 2010. |
Fino al 1 agosto 2010 PdL Dal 2 agosto 2010 al 1 marzo 2011 FLI Dal 2 marzo 2011 CN |
Membro
dal 22 maggio 2008
al 3 marzo 2011
|