Commissioni e Giunte
8ª Commissione permanente
(Lavori pubblici, comunicazioni)XVI Legislatura
(dal 29 aprile 2008 al 14 marzo 2013)
Annuncio componenti: seduta n. 641 del 5 dicembre 2011
Costituita
il 22 maggio 2008
Ufficio di Presidenza costituito il 22 maggio 2008
Rinnovo biennale il 13 ottobre 2010
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Presidente | ||
GRILLO Luigi |
PdL |
|
Vicepresidenti | ||
MENARDI Giuseppe |
Fino al 1 agosto 2010 PdL Dal 2 agosto 2010 al 1 marzo 2011 FLI Dal 2 marzo 2011 CN, poi CN-Io Sud , poi CN-Io Sud-FS , poi CN:GS-SI-PID-IB , poi CN:GS-SI-PID-IB-FI |
|
PAPANIA Antonino |
PD |
Fino al 12 ottobre 2010
|
RANUCCI Raffaele |
PD |
Dal 13 ottobre 2010
|
Segretari | ||
BALDINI Massimo |
PdL |
|
VIMERCATI Luigi |
PD |
|
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
BALDINI Massimo |
PdL |
Segretario
dal 22 maggio 2008
|
BIANCHI Dorina |
UDC-SVP-Aut |
Membro
dal 16 dicembre 2009
al 3 febbraio 2010
|
BORNACIN Giorgio |
PdL |
Membro
dal 17 luglio 2008
|
BUTTI Alessio |
Fino al 19 dicembre 2012 PdL Dal 20 dicembre 2012 CDN, poi FDI-CDN |
Membro
dal 22 maggio 2008
|
CAMBER Giulio |
PdL |
Membro
dal 22 maggio 2008
al 2 marzo 2011
|
PdL |
Membro
dal 5 dicembre 2011
|
|
CARUSO Antonino |
PdL |
Membro
dal 22 maggio 2008
al 17 luglio 2008
|
CASTELLI Roberto Sostituito da Roberto MURA dal 22 maggio 2008 al 17 novembre 2011. |
LNP |
Membro
dal 22 maggio 2008
|
CICOLANI Angelo Maria |
PdL |
Membro
dal 22 maggio 2008
al 16 agosto 2011
|
CUFFARO Salvatore |
UDC-SVP-Aut |
Membro
dal 22 maggio 2008
al 16 dicembre 2009
|
DE TONI Gianpiero |
IdV |
Membro
dal 22 maggio 2008
|
DONAGGIO Cecilia |
PD |
Membro
dal 22 maggio 2008
Deceduta il 1 gennaio 2013 |
FILIPPI Marco |
PD |
Membro
dal 22 maggio 2008
|
FISTAROL Maurizio |
Fino al 12 dicembre 2010 PD Dal 13 dicembre 2010 Misto |
Membro
dal 22 maggio 2008
al 20 gennaio 2011
|
UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-VN-MRE, poi UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI, poi UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI |
Membro
dall'8 marzo 2011
|
|
GALLO Cosimo |
PdL |
Membro
dal 22 maggio 2008
|
GRILLO Luigi |
PdL |
Presidente
dal 22 maggio 2008
|
IZZO Cosimo |
PdL |
Membro
dal 22 maggio 2008
al 5 dicembre 2011
|
LADU Silvestro |
PdL |
Membro
dal 9 gennaio 2012
|
MAGISTRELLI Marina |
PD |
Membro
dal 22 maggio 2008
|
MANCUSO Anna Maria |
Dal 31 ottobre 2012 Per il Terzo Polo:ApI-FLI, poi Per il Terzo Polo:ApI-FLI-CD |
Membro
dal 31 ottobre 2012
|
MASSIDDA Piergiorgio |
PdL |
Membro
dal 2 marzo 2011
Dimissioni per incompatibilità il 21 dicembre 2011 |
MATTEOLI Altero |
PdL |
Membro
dal 5 dicembre 2011
|
MENARDI Giuseppe |
Fino al 1 agosto 2010 PdL Dal 2 agosto 2010 al 1 marzo 2011 FLI Dal 2 marzo 2011 CN, poi CN-Io Sud, poi CN-Io Sud-FS, poi CN:GS-SI-PID-IB, poi CN:GS-SI-PID-IB-FI |
Vicepresidente
dal 22 maggio 2008
|
MILANA Riccardo |
Fino al 16 ottobre 2012 Per il Terzo Polo:ApI-FLI Dal 17 ottobre 2012 UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI |
Membro
dal 17 agosto 2011
al 23 ottobre 2012
|
MORRI Fabrizio |
PD |
Membro
dal 22 maggio 2008
|
MURA Roberto In sostituzione del Vice ministro Roberto CASTELLI. |
LNP |
Membro
dal 22 maggio 2008
al 17 novembre 2011
|
MUSSO Enrico |
Fino al 9 novembre 2010 PdL Dal 10 novembre 2010 Misto |
Membro
dal 22 maggio 2008
al 18 novembre 2010
|
NESSA Pasquale |
PdL |
Membro
dal 19 agosto 2011
al 5 dicembre 2011
|
OLIVA Vincenzo |
Misto |
Membro
dal 22 maggio 2008
al 4 febbraio 2009
|
Misto |
Membro
dall'8 marzo 2011
|
|
PAPANIA Antonino |
PD |
Vicepresidente
dal 22 maggio 2008
al 12 ottobre 2010
|
PD |
Membro
dal 13 ottobre 2010
|
|
POLI BORTONE Adriana |
UDC-SVP-Aut, poi
UDC-SVP-IS-Aut, poi
UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE fino al 1 marzo 2011 Dal 2 marzo 2011 CN |
Membro
dal 4 febbraio 2010
al 3 marzo 2011
|
RANUCCI Raffaele |
PD |
Membro
dal 22 maggio 2008
al 9 marzo 2009
|
PD |
Vicepresidente
dal 13 ottobre 2010
|
|
SERAFINI Giancarlo |
PdL |
Membro
dal 16 novembre 2010
|
SIRCANA Silvio Emilio |
PD |
Membro
dal 16 dicembre 2008
|
SPINELLO Sandro |
Dal 16 gennaio 2013 PD |
Membro
dal 16 gennaio 2013
|
STIFFONI Piergiorgio |
Fino al 29 aprile 2012 LNP Dal 30 aprile 2012 Misto |
Membro
dal 22 maggio 2008
al 12 luglio 2012
|
TOFANI Oreste |
PdL |
Membro
dal 5 dicembre 2011
|
VICARI Simona |
PdL |
Membro
dal 22 maggio 2008
al 22 maggio 2008
|
VILLARI Riccardo |
Fino al 3 dicembre 2008 PD Dal 4 dicembre 2008 al 1 marzo 2011 Misto Dal 2 marzo 2011 CN |
Membro
dal 22 maggio 2008
al 3 marzo 2011
|
VIMERCATI Luigi |
PD |
Segretario
dal 22 maggio 2008
|
ZANDA Luigi |
PD |
Membro
dal 9 marzo 2009
al 13 ottobre 2010
|
ZANETTA Valter |
PdL |
Membro
dal 22 maggio 2008
al 5 dicembre 2011
|