Commissioni e Giunte
12ª Commissione permanente
(Igiene e sanita')XIII Legislatura
(dal 9 maggio 1996 al 29 maggio 2001)
Costituita
il 5 giugno 1996
Ufficio di Presidenza costituito il 5 giugno 1996
Rinnovo biennale il 22 luglio 1998
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Presidente | ||
CARELLA Francesco |
Verdi-U |
Fino al 21 luglio 1998
|
Verdi-U |
Dal 22 luglio 1998
|
|
Vicepresidenti | ||
BRUNI Giovanni |
Fino al 6 febbraio 1997 Rinnovam. Ital. Dall'11 febbraio 1997 al 5 ottobre 1997 Misto Dal 6 ottobre 1997 Rinn. Ital. e Ind. |
Fino al 21 luglio 1998
|
Fino al 18 febbraio 1999 Rinn. Ital. e Ind. Dal 24 febbraio 1999 al 24 febbraio 1999 Misto Dal 25 febbraio 1999 all'8 luglio 1999 Rin.Ld.Ind-Pop. Dal 9 luglio 1999 FI |
Dal 22 luglio 1998
|
|
MONTELEONE Antonino |
AN |
Fino al 21 luglio 1998
|
AN |
Dal 22 luglio 1998
|
|
Segretari | ||
VALLETTA Antonino |
Sin.Dem.-Ulivo, poi DS-U |
Fino al 21 luglio 1998
|
Fino all'8 marzo 2000 DS-U Dal 9 marzo 2000 Misto |
Dal 22 luglio 1998
al 20 marzo 2000
|
|
DE ANNA Dino |
FI |
Fino al 21 luglio 1998
|
FI |
Dal 22 luglio 1998
al 28 marzo 2000
|
|
FI |
Dal 29 marzo 2000
|
|
CAMERINI Fulvio |
DS-U |
Dal 29 marzo 2000
|
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
ANGIUS Gavino |
DS-U |
Membro
dall'8 marzo 2000
al 22 maggio 2000
|
AVOGADRO Roberto |
Democrazia Europea |
Membro
dal 15 febbraio 2001
|
BERNASCONI Anna Maria |
Sin.Dem.-Ulivo, poi DS-U |
Membro
|
BETTONI BRANDANI Monica Sostituita da Carlo CARPINELLI dal 30 maggio 1996 al 18 giugno 1996. Sostituita da Alessandro PARDINI dal 18 giugno 1996 al 21 luglio 1998. Sostituita da Alessandro PARDINI dal 22 luglio 1998 al 17 marzo 1999. |
Sin.Dem.-Ulivo, poi DS-U |
Membro
fino al 21 luglio 1998
|
Sin.Dem.-Ulivo, poi DS-U |
Membro
dal 18 giugno 1996
al 17 marzo 1999
|
|
DS-U |
Membro
dal 23 maggio 2000
|
|
BOBBIO Norberto |
DS-U |
Membro
dal 18 marzo 1999
|
BRUNI Giovanni |
Rinnovam. Ital. |
Membro
fino al 5 giugno 1996
|
Fino al 6 febbraio 1997 Rinnovam. Ital. Dall'11 febbraio 1997 al 5 ottobre 1997 Misto Dal 6 ottobre 1997 Rinn. Ital. e Ind. |
Vicepresidente
dal 5 giugno 1996
al 21 luglio 1998
|
|
Fino al 18 febbraio 1999 Rinn. Ital. e Ind. Dal 24 febbraio 1999 al 24 febbraio 1999 Misto Dal 25 febbraio 1999 all'8 luglio 1999 Rin.Ld.Ind-Pop. Dal 9 luglio 1999 FI |
Vicepresidente
dal 22 luglio 1998
|
|
CAMBER Giulio |
FI |
Membro
dal 22 luglio 1998
al 12 luglio 1999
|
CAMERINI Fulvio |
Sin.Dem.-Ulivo, poi DS-U |
Membro
fino al 28 marzo 2000
|
DS-U |
Segretario
dal 29 marzo 2000
|
|
CAMPUS Gianvittorio |
AN |
Membro
dal 29 gennaio 1998
Dimissioni accettate il 15 giugno 2000 |
CARELLA Francesco |
Verdi-U |
Membro
fino al 5 giugno 1996
|
Verdi-U |
Presidente
dal 5 giugno 1996
al 21 luglio 1998
|
|
Verdi-U |
Presidente
dal 22 luglio 1998
|
|
CARPINELLI Carlo In sostituzione del Presidente della 14ª Commissione Permanente Monica BETTONI BRANDANI. |
Sin.Dem.-Ulivo |
Membro
fino al 18 giugno 1996
|
CASTELLANI Carla |
AN |
Membro
|
CECCATO Giuseppe |
Lega Nord |
Membro
dal 10 luglio 1997
al 4 giugno 1998
|
CO' Fausto |
Rif.Com.-Progr., poi
Comunista fino al 19 ottobre 1998 Dal 20 ottobre 1998 Misto |
Membro
dal 9 dicembre 1997
al 27 ottobre 1998
|
In sostituzione
del Sottosegretario di Stato Alberto MARITATI. |
Misto |
Membro
dal 30 settembre 1999
al 24 aprile 2000
|
COZZOLINO Carmine |
AN |
Membro
dal 21 giugno 2000
|
DANIELE GALDI Maria Grazia |
Sin.Dem.-Ulivo, poi DS-U |
Membro
|
DE ANNA Dino |
FI |
Membro
fino al 5 giugno 1996
|
FI |
Segretario
dal 5 giugno 1996
al 21 luglio 1998
|
|
FI |
Segretario
dal 22 luglio 1998
al 28 marzo 2000
|
|
FI |
Segretario
dal 29 marzo 2000
|
|
DEL TURCO Ottaviano Sostituito da Maria Rosaria MANIERI dal 13 giugno 2000 al 29 maggio 2001. |
Misto |
Membro
dal 13 giugno 2000
|
DI ORIO Ferdinando |
Sin.Dem.-Ulivo, poi DS-U |
Membro
|
FILOGRANA Eugenio |
Misto |
Membro
dal 20 ottobre 1999
|
IULIANO Giovanni In sostituzione del Presidente della 14ª Commissione Permanente Fausto VIGEVANI. |
DS-U |
Membro
dal 18 marzo 1999
al 21 dicembre 1999
|
LAURIA Baldassare |
Fino al 18 febbraio 1998 FI Dal 19 febbraio 1998 Rinn. Ital. e Ind. |
Membro
fino al 22 febbraio 1998
|
UDR, poi UDeuR |
Membro
dal 28 ottobre 1998
al 20 gennaio 2000
|
|
LAVAGNINI Severino Sostituito da Antonio Michele MONTAGNINO dal 19 gennaio 2000 al 29 maggio 2001. |
PPI |
Membro
|
MANARA Elia |
Lega Nord, poi Lega Forza Padania, poi LFNP |
Membro
|
MANIERI Maria Rosaria In sostituzione del Ministro Ottaviano DEL TURCO. |
Misto |
Membro
dal 13 giugno 2000
|
MARITATI Alberto Sostituito da Fausto CO' dal 30 settembre 1999 al 24 aprile 2000. |
Misto |
Membro
dal 30 settembre 1999
al 24 aprile 2000
|
MARTELLI Valentino |
AN |
Membro
fino al 29 gennaio 1998
|
UDR(CDU-CDR-NI), poi UDR |
Membro
dal 2 aprile 1998
al 27 ottobre 1998
|
|
Sostituito da
Roberto NAPOLI
dal 28 ottobre 1998 al 3 marzo 1999. |
UDR(CDU-CDR-NI), poi
UDR fino al 24 febbraio 1999 Dal 25 febbraio 1999 Rin.Ld.Ind-Pop. |
Membro
dal 22 luglio 1998
al 3 marzo 1999
|
Misto |
Membro
dal 12 gennaio 2000
al 6 marzo 2000
|
|
FI |
Membro
dal 18 gennaio 2001
|
|
MASCIONI Giuseppe |
DS-U |
Membro
dal 10 febbraio 2000
|
MELUZZI Alessandro |
Fino al 3 novembre 1999 Rin.Ld.Ind-Pop. Dal 4 novembre 1999 Misto |
Membro
dal 12 luglio 1999
al 14 dicembre 1999
|
MIGNONE Valerio |
Sin.Dem.-Ulivo, poi
DS-U fino al 23 febbraio 2000 Dal 24 febbraio 2000 Misto |
Membro
fino al 15 marzo 2000
|
MONTAGNINO Antonio Michele In sostituzione del Sottosegretario di Stato Severino LAVAGNINI. |
PPI |
Membro
dal 19 gennaio 2000
|
MONTELEONE Antonino |
AN |
Membro
fino al 5 giugno 1996
|
AN |
Vicepresidente
dal 5 giugno 1996
al 21 luglio 1998
|
|
AN |
Vicepresidente
dal 22 luglio 1998
|
|
NAPOLI Bruno |
CCD, poi CCD-CDL, poi CCD |
Membro
dall'8 aprile 1998
|
NAPOLI Roberto |
Fino al 10 marzo 1998 CCD Dall'11 marzo 1998 CDU-CDR |
Membro
fino al 17 marzo 1998
|
In sostituzione
del Presidente della 14ª Commissione Permanente Valentino MARTELLI. |
UDR |
Membro
dal 28 ottobre 1998
al 3 marzo 1999
|
UDeuR |
Membro
dal 20 gennaio 2000
|
|
PAPINI Andrea |
Misto |
Membro
|
PARDINI Alessandro In sostituzione del Presidente della 14ª Commissione Permanente Monica BETTONI BRANDANI. In sostituzione del Presidente della 14ª Commissione Permanente Monica BETTONI BRANDANI. |
Sin.Dem.-Ulivo, poi DS-U |
Membro
fino al 21 luglio 1998
|
Sin.Dem.-Ulivo, poi DS-U |
Membro
dal 18 giugno 1996
al 17 marzo 1999
|
|
RIGO Mario |
Misto |
Membro
dal 28 ottobre 1998
al 4 marzo 1999
|
RONCONI Maurizio |
CDU, poi CDU-CDR, poi UDR(CDU-CDR-NI), poi UDR |
Membro
fino al 21 ottobre 1998
|
SALVATO Ersilia |
Rif.Com.-Progr. |
Membro
fino al 9 dicembre 1997
|
TIRELLI Francesco |
Lega Nord |
Membro
fino al 9 luglio 1997
|
Lega Nord, poi Lega Forza Padania |
Membro
dal 5 giugno 1998
al 10 novembre 1999
|
|
TOMASSINI Antonio |
FI |
Membro
|
VALIANI Leo |
Misto |
Membro
dal 5 marzo 1999
Deceduto il 18 settembre 1999 |
VALLETTA Antonino |
Sin.Dem.-Ulivo |
Membro
fino al 5 giugno 1996
|
Sin.Dem.-Ulivo, poi DS-U |
Segretario
dal 5 giugno 1996
al 21 luglio 1998
|
|
Fino all'8 marzo 2000 DS-U Dal 9 marzo 2000 Misto |
Segretario
dal 22 luglio 1998
al 20 marzo 2000
|
|
Misto |
Membro
dal 21 marzo 2000
|
|
VIGEVANI Fausto Sostituito da Giovanni IULIANO dal 18 marzo 1999 al 21 dicembre 1999. |
DS-U |
Membro
dal 18 marzo 1999
al 9 febbraio 2000
|
ZILIO Giancarlo |
PPI |
Membro
|