Commissioni e Giunte
Giunta per il Regolamento
(Art. 18 del Regolamento)XIII Legislatura
(dal 9 maggio 1996 al 29 maggio 2001)
Costituita
il 5 giugno 1996
Presidente
nominato il 4 giugno 1996
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Presidente | ||
MANCINO Nicola |
PPI |
|
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
ANGIUS Gavino |
DS-U |
Membro
dal 15 luglio 1999
|
CENTARO Roberto |
FI |
Membro
|
CUSIMANO Vito |
AN |
Membro
|
DENTAMARO Ida Maria |
CDU |
Membro
dal 27 giugno 1996
all'11 aprile 1997
|
D'ONOFRIO Francesco |
CCD, poi CCD-CDL, poi CCD |
Membro
|
ELIA Leopoldo |
PPI |
Membro
|
FOLLONI Gian Guido |
CDU |
Membro
dal 14 giugno 1996
al 27 giugno 1996
|
CDU, poi CDU-CDR, poi UDR(CDU-CDR-NI), poi UDR |
Membro
dall'11 aprile 1997
al 2 novembre 1998
|
|
MANCINO Nicola |
PPI |
Presidente
|
MARCHETTI Fausto |
Rif.Com.-Progr., poi
Comunista fino al 18 febbraio 1999 Dal 24 febbraio 1999 Misto |
Membro
dal 14 giugno 1996
|
MAZZUCA POGGIOLINI Carla |
Fino al 6 febbraio 1997 Rinnovam. Ital. Dall'11 febbraio 1997 al 5 ottobre 1997 Misto Dal 6 ottobre 1997 Rinn. Ital. e Ind. |
Membro
dal 14 giugno 1996
al 17 dicembre 1997
|
MUNDI Vittorio |
Fino al 7 novembre 1997 FI Dall'8 novembre 1997 al 18 febbraio 1999 Rinn. Ital. e Ind. Dal 24 febbraio 1999 al 24 febbraio 1999 Misto Dal 25 febbraio 1999 al 28 luglio 1999 Rin.Ld.Ind-Pop. Dal 29 luglio 1999 UDeuR |
Membro
fino al 13 luglio 2000
|
NAPOLI Roberto |
UDR, poi UDeuR |
Membro
dal 3 novembre 1998
|
PAPINI Andrea |
Misto |
Membro
|
PREIONI Marco |
Lega Nord, poi Lega Forza Padania, poi LFNP |
Membro
dal 14 giugno 1996
|
RIPAMONTI Natale |
Verdi-U |
Membro
dal 14 giugno 1996
|
SALVI Cesare |
Sin.Dem.-Ulivo, poi DS-U |
Membro
fino al 15 luglio 1999
|
SMURAGLIA Carlo |
Sin.Dem.-Ulivo, poi DS-U |
Membro
|
SPERONI Francesco Enrico |
Lega Nord |
Membro
fino al 14 giugno 1996
|
VEGAS Giuseppe |
FI |
Membro
dal 17 dicembre 1997
|
VILLONE Massimo |
Sin.Dem.-Ulivo, poi DS-U |
Membro
|