Commissioni e Giunte
9ª Commissione permanente
(Agricoltura e produzione agroalimentare)XI Legislatura
(dal 23 aprile 1992 al 14 aprile 1994)
Annuncio componenti: seduta n. 9 del 30 giugno 1992
Costituita
il 17 giugno 1992
Ufficio di Presidenza costituito il 17 giugno 1992
Rinnovo biennale il 16 giugno 1992
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Presidenti | ||
MICOLINI Paolo |
DC |
Fino al 14 dicembre 1993
|
RABINO Giovanni Battista |
DC, poi DC-PPI |
Dal 14 dicembre 1993
|
Vicepresidenti | ||
ZANGARA Andrea |
DC, poi DC-PPI |
|
FRANCHI Antonio |
PDS |
|
Segretari | ||
RAPISARDA Santi |
PSI |
|
PEZZONI Marco |
PDS |
Fino al 16 luglio 1992
|
ICARDI Adriano |
Rif.Com. |
Dal 16 luglio 1992
|
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
BORRONI Roberto |
PDS |
Membro
|
CAMPAGNOLI Mario |
DC, poi DC-PPI |
Membro
|
CANNARIATO Girolamo |
Verdi - La Rete |
Membro
dal 24 novembre 1993
|
CIMINO Francesco |
PSI |
Membro
|
COMPAGNA Luigi |
Liberale |
Membro
dal 5 novembre 1992
|
COPPI Antonio Michele |
Misto |
Membro
|
FOGU Paolo |
PSI |
Membro
dall'11 maggio 1993
al 10 giugno 1993
|
FRANCHI Antonio |
PDS |
Membro
fino al 17 giugno 1992
|
PDS |
Vicepresidente
dal 17 giugno 1992
|
|
GALUPPO Raimondo |
PSI |
Membro
fino all'11 maggio 1993
|
PSI |
Membro
dal 10 giugno 1993
|
|
GIBERTONI Paolo |
Lega Nord |
Membro
dal 7 settembre 1992
|
GIORGI Luciano |
PSI |
Membro
fino al 17 giugno 1992
|
GRASSI BERTAZZI Niccolo' |
DC, poi DC-PPI |
Membro
|
ICARDI Adriano |
Rif.Com. |
Membro
fino al 16 luglio 1992
|
Rif.Com. |
Segretario
dal 16 luglio 1992
|
|
LOBIANCO Arcangelo |
DC, poi DC-PPI |
Membro
|
MICOLINI Paolo |
DC |
Presidente
dal 17 giugno 1992
al 14 dicembre 1993
|
DC, poi DC-PPI |
Membro
dal 14 dicembre 1993
|
|
MOLTISANTI Marisa |
MSI - DN |
Membro
|
MORA Giampaolo |
DC, poi DC-PPI |
Membro
|
MORETTI Luigi |
Lega Nord |
Membro
Dimissioni accettate il 29 luglio 1992 |
OTTAVIANI Achille |
Lega Nord |
Membro
|
PEZZONI Marco |
PDS |
Membro
fino al 17 giugno 1992
|
PDS |
Segretario
dal 17 giugno 1992
al 16 luglio 1992
|
|
PDS |
Membro
dal 16 luglio 1992
|
|
PISTOIA Francesco |
DC, poi DC-PPI |
Membro
|
PROCACCI Annamaria |
Verdi - La Rete |
Membro
dal 5 novembre 1992
al 24 novembre 1993
|
RABINO Giovanni Battista |
DC |
Membro
fino al 14 dicembre 1993
|
DC, poi DC-PPI |
Presidente
dal 14 dicembre 1993
|
|
RANIERI Umberto |
PDS |
Membro
|
RAPISARDA Santi |
PSI |
Membro
fino al 17 giugno 1992
|
PSI |
Segretario
dal 17 giugno 1992
|
|
RICCI Franco |
DC |
Membro
fino al 17 giugno 1992
|
SCHEDA Roberto Sostituito da Francesco CIMINO dal 16 giugno 1992 al 28 giugno 1992. |
PSI |
Membro
fino al 28 giugno 1992
|
STEFANINI Marcello |
PDS |
Membro
|
VALIANI Leo |
Repubblicano |
Membro
|
ZANGARA Andrea |
DC |
Membro
fino al 17 giugno 1992
|
DC, poi DC-PPI |
Vicepresidente
dal 17 giugno 1992
|