Commissioni e Giunte
10ª Commissione permanente
(Lavoro, emigrazione e previdenza sociale)I Legislatura
(dall'8 maggio 1948 al 24 giugno 1953)
Ufficio di Presidenza costituito il 17 giugno 1948
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Presidente | ||
MACRELLI Cino |
Repubblicano |
|
Vicepresidenti | ||
RUBINACCI Leopoldo |
DC |
Fino al 26 gennaio 1950
|
BARBARESCHI Gaetano |
PSI |
|
PEZZINI Cristoforo |
DC |
Dal 10 febbraio 1950
|
Segretari | ||
ANGELINI Cesare |
DC |
|
SINFORIANI Italo |
Dem. Sin. |
Fino al 20 marzo 1952
|
PALUMBO Giuseppina |
PSI |
Dal 18 luglio 1952
|
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
ABBIATE Mario |
Misto |
Membro
dal 17 giugno 1948
|
ANGELINI Cesare |
DC |
Segretario
dal 17 giugno 1948
|
ANGIOLILLO Renato |
Liberale |
Membro
dal 17 giugno 1948
al 28 luglio 1950
|
ARMATO Arturo In sostituzione del Ministro Ludovico D'ARAGONA. |
PSLI |
Membro
dal 27 gennaio 1950
al 4 maggio 1951
|
BARACCO Leopoldo |
DC |
Membro
dal 17 giugno 1948
al 24 settembre 1948
|
BARBARESCHI Gaetano |
PSI |
Vicepresidente
dal 17 giugno 1948
|
BAREGGI Antonio |
DC |
Membro
dal 17 giugno 1948
Deceduto il 21 marzo 1950 |
BEI Adele |
PCI |
Membro
dal 17 giugno 1948
|
BIBOLOTTI Aladino |
PCI |
Membro
dal 17 giugno 1948
Deceduto il 24 febbraio 1951 |
BITOSSI Renato |
PCI |
Membro
dal 17 giugno 1948
|
BO Giorgio In sostituzione del Sottosegretario di Stato Onofrio JANNUZZI. |
DC |
Membro
dal 19 settembre 1951
|
BOLOGNESI Severino |
PCI |
Membro
dal 16 gennaio 1952
|
BOSCO LUCARELLI Giambattista |
DC |
Membro
dal 25 settembre 1948
|
BRACCESI Giorgio |
DC |
Membro
dal 29 luglio 1950
al 14 marzo 1952
|
CAMINITI Filippo |
Liberale |
Membro
dal 26 aprile 1949
al 28 luglio 1950
|
CANALETTI GAUDENTI Alberto |
DC |
Membro
dal 18 luglio 1952
al 29 settembre 1952
|
CARELLI Mario |
DC |
Membro
dal 3 marzo 1953
|
CASO Giovanni In sostituzione del Ministro Leopoldo RUBINACCI. |
DC |
Membro
dal 14 febbraio 1950
al 28 luglio 1950
|
DC |
Membro
dal 29 luglio 1950
|
|
COSATTINI Giovanni |
Fino al 31 dicembre 1950 PSI Dal 1 gennaio 1951 al 18 giugno 1951 Misto Dal 19 giugno 1951 PS (S.I.I.S.) |
Membro
dal 29 luglio 1950
al 20 giugno 1951
|
D'ARAGONA Ludovico Sostituito da Arturo ARMATO dal 27 gennaio 1950 al 4 maggio 1951. |
US, poi PSLI, poi PS (S.I.I.S.), poi PSDI |
Membro
dal 17 giugno 1948
|
DE LUZENBERGER Raul |
DC |
Membro
dal 17 giugno 1948
Deceduto il 5 febbraio 1950 |
D'INCA' Agostino |
DC |
Membro
dal 17 giugno 1948
Deceduto il 2 settembre 1950 |
ELIA Raffaele |
DC |
Membro
dal 15 marzo 1952
al 2 marzo 1953
|
FALCK Enrico |
DC |
Membro
dal 17 giugno 1948
al 28 luglio 1950
|
In sostituzione
del Ministro Leopoldo RUBINACCI. |
DC |
Membro
dal 29 luglio 1950
|
FARINA Giovanni |
PCI |
Membro
dal 18 febbraio 1949
|
FIORE Umberto |
PCI |
Membro
dal 16 gennaio 1952
|
GERVASI Galliano |
PCI |
Membro
dal 25 settembre 1948
al 17 febbraio 1949
|
GORTANI Michele |
DC |
Membro
dal 17 giugno 1948
al 13 febbraio 1950
|
GRAVA Carlo |
DC |
Membro
dal 17 giugno 1948
|
JANNUZZI Onofrio Sostituito da Giorgio BO dal 19 settembre 1951 al 24 giugno 1953. |
DC |
Membro
dal 17 giugno 1948
|
LABRIOLA Arturo |
Misto |
Membro
dal 17 giugno 1948
al 17 luglio 1952
|
MACRELLI Cino |
Repubblicano |
Presidente
dal 17 giugno 1948
|
MAFFI Fabrizio |
PCI |
Membro
dal 17 giugno 1948
al 17 febbraio 1949
|
MARIANI Francesco |
PSI |
Membro
dal 17 giugno 1948
|
MAZZONI Nino |
Misto |
Membro
dal 18 luglio 1952
|
MOMIGLIANO Riccardo |
US, poi PSLI, poi PS (S.I.I.S.), poi PSDI |
Membro
dal 17 giugno 1948
|
MONALDI Vincenzo |
DC |
Membro
dal 17 giugno 1948
|
NEGRO Antonio |
PCI |
Membro
dal 17 giugno 1948
al 27 marzo 1950
|
ORIGLIA Edoardo |
DC |
Membro
dal 29 marzo 1950
al 28 luglio 1950
|
PALUMBO Giuseppina |
PSI |
Membro
dal 16 giugno 1948
al 17 luglio 1952
|
PSI |
Segretario
dal 18 luglio 1952
|
|
PEZZINI Cristoforo |
DC |
Membro
dal 17 giugno 1948
al 9 febbraio 1950
|
DC |
Vicepresidente
dal 10 febbraio 1950
|
|
PISCITELLI Clemente |
DC |
Membro
dal 14 febbraio 1950
al 17 luglio 1952
|
PUTINATI Otello |
PCI |
Membro
dal 28 marzo 1950
Deceduto il 19 dicembre 1952 |
ROCCO Luigi |
Dem. Sin. |
Membro
dal 21 marzo 1952
|
ROSSI Giuseppe |
PCI |
Membro
dal 17 giugno 1948
Deceduto il 13 agosto 1948 |
RUBINACCI Leopoldo |
DC |
Vicepresidente
dal 17 giugno 1948
al 26 gennaio 1950
|
Sostituito da
Giovanni CASO
dal 14 febbraio 1950 al 28 luglio 1950. Sostituito da Enrico FALCK dal 29 luglio 1950 al 24 giugno 1953. |
DC |
Membro
dal 27 gennaio 1950
|
SACCO Italo Mario |
DC |
Membro
dal 29 settembre 1950
|
SALVAGIANI Rodolfo |
PCI |
Membro
dal 18 febbraio 1949
al 15 gennaio 1952
|
SINFORIANI Italo |
Dem. Sin. |
Segretario
dal 17 giugno 1948
al 20 marzo 1952
|
TAMBARIN Antonio |
PSI |
Membro
dal 17 giugno 1948
|
VENDITTI Mario |
Liberale |
Membro
dal 17 giugno 1948
al 25 aprile 1949
|
Liberale |
Membro
dal 29 luglio 1950
|
|
VIGIANI Maurizio |
DC |
Membro
dal 17 giugno 1948
|
ZANE Francesco |
DC |
Membro
dal 17 giugno 1948
|
ZELIOLI LANZINI Ennio |
DC |
Membro
dal 30 settembre 1952
|