Commissioni e Giunte
8ª Commissione permanente
(Agricoltura e Alimentazione)I Legislatura
(dall'8 maggio 1948 al 24 giugno 1953)
Ufficio di Presidenza costituito il 16 giugno 1948
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Presidenti | ||
PALLASTRELLI Giovanni |
DC |
Fino al 28 luglio 1950
|
SALOMONE Rocco |
DC |
Dal 29 luglio 1950
|
Vicepresidenti | ||
SALOMONE Rocco |
DC |
Fino al 28 luglio 1950
|
BRASCHI Giovanni |
DC |
Dal 29 luglio 1950
|
BOSI Ilio |
PCI |
|
Segretari | ||
PIEMONTE Giuseppe |
US, poi PSLI, poi PS (S.I.I.S.), poi PSDI |
|
LANZETTA Michele |
PSI |
Fino al 28 luglio 1950
|
MILILLO Vincenzo |
PSI |
Dal 29 luglio 1950
al 14 gennaio 1953
|
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
ALDISIO Salvatore Sostituito da Michele GORTANI dal 16 giugno 1948 al 28 luglio 1950. Sostituito da Amor TARTUFOLI dal 29 luglio 1950 al 24 giugno 1953. |
DC |
Membro
dal 16 giugno 1948
|
ALLEGATO Luigi |
PCI |
Membro
dal 16 giugno 1948
al 19 febbraio 1951
|
ANGELINI Nicola |
DC |
Membro
dal 16 giugno 1948
|
ARMATO Arturo |
PSDI |
Membro
dal 18 luglio 1952
al 20 gennaio 1953
|
BERGMANN Giulio In sostituzione del Sottosegretario di Stato Giovan Battista RAJA. |
Repubblicano |
Membro
dal 2 agosto 1951
al 1 ottobre 1951
|
BOSI Ilio |
PCI |
Vicepresidente
dal 16 giugno 1948
|
BRASCHI Giovanni |
DC |
Membro
dal 16 giugno 1948
al 28 luglio 1950
|
DC |
Vicepresidente
dal 29 luglio 1950
|
|
CAMINITI Filippo |
Liberale |
Membro
dal 18 luglio 1952
|
CARBONARI Luigi |
DC |
Membro
dal 16 giugno 1948
|
CARELLI Mario |
DC |
Membro
dal 16 giugno 1948
al 2 marzo 1953
|
CERRUTI Carlo |
PCI |
Membro
dal 20 febbraio 1951
|
CESCHI Stanislao |
DC |
Membro
dal 18 luglio 1952
al 22 gennaio 1953
|
CONTI Giovanni |
Fino al 7 febbraio 1950 Repubblicano Dall'8 febbraio 1950 Misto |
Membro
dal 16 giugno 1948
al 21 febbraio 1950
|
Misto |
Membro
dal 29 luglio 1950
|
|
DI ROCCO Angelo |
DC |
Membro
dal 16 giugno 1948
|
ELIA Raffaele |
DC |
Membro
dal 3 marzo 1953
|
FABBRI Luigi |
PSI |
Membro
dal 16 giugno 1948
|
FANTUZZI Silvio |
PCI |
Membro
dal 16 giugno 1948
|
FARIOLI Domenico |
DC |
Membro
dal 16 giugno 1948
|
GHIDINI Gustavo |
PSDI |
Membro
dal 21 gennaio 1953
|
GIACOMETTI Guido |
PSI |
Membro
dal 16 giugno 1948
al 20 giugno 1949
|
GORTANI Michele In sostituzione del Ministro Salvatore ALDISIO. |
DC |
Membro
dal 16 giugno 1948
al 28 luglio 1950
|
DC |
Membro
dal 29 luglio 1950
|
|
GRIECO Ruggero |
PCI |
Membro
dal 16 giugno 1948
|
GUARIENTI Ugo |
DC |
Membro
dal 16 giugno 1948
|
LANZA Fabrizio |
Misto |
Membro
dal 16 giugno 1948
al 28 luglio 1950
|
LANZA FILINGERI Stefano |
Misto |
Membro
dal 16 giugno 1948
|
LANZARA Goffredo |
DC |
Membro
dal 16 giugno 1948
al 17 luglio 1952
|
LANZETTA Michele |
PSI |
Segretario
dal 16 giugno 1948
al 28 luglio 1950
|
MANCINELLI Carmine |
PSI |
Membro
dal 29 luglio 1950
al 19 gennaio 1953
|
MARANI Pietro |
PSI |
Membro
dal 20 gennaio 1953
|
MEDICI Giuseppe |
DC |
Membro
dal 16 giugno 1948
|
MENGHI Vincenzo |
DC |
Membro
dal 16 giugno 1948
|
MILILLO Vincenzo |
PSI |
Membro
dal 16 giugno 1948
al 28 luglio 1950
|
PSI |
Segretario
dal 29 luglio 1950
al 14 gennaio 1953
|
|
PSI |
Membro
dal 15 gennaio 1953
al 19 gennaio 1953
|
|
MOLE' Salvatore |
PSI |
Membro
dal 20 gennaio 1953
|
MONTEMARTINI Gabriele Luigi |
PS (S.I.I.S.) |
Membro
dal 21 giugno 1951
Deceduto il 5 febbraio 1952 |
NACUCCHI Nicola |
Misto |
Membro
dal 16 giugno 1948
al 21 febbraio 1950
|
OGGIANO Luigi |
Dem. Sin. |
Membro
dal 16 giugno 1948
|
PALLASTRELLI Giovanni |
DC |
Presidente
dal 16 giugno 1948
al 28 luglio 1950
|
DC |
Membro
dal 29 luglio 1950
al 28 settembre 1950
|
|
PARRI Ferruccio In sostituzione del Sottosegretario di Stato Giovan Battista RAJA. |
Repubblicano |
Membro
dal 2 ottobre 1951
|
PIEMONTE Giuseppe |
US, poi PSLI, poi PS (S.I.I.S.), poi PSDI |
Segretario
dal 16 giugno 1948
|
RAFFEINER Giuseppe |
DC |
Membro
dal 23 gennaio 1953
|
RAJA Giovan Battista Sostituito da Giulio BERGMANN dal 2 agosto 1951 al 1 ottobre 1951. Sostituito da Ferruccio PARRI dal 2 ottobre 1951 al 24 giugno 1953. |
Repubblicano |
Membro
dal 29 luglio 1950
|
RICCI Federico |
Repubblicano |
Membro
dal 22 febbraio 1950
al 28 luglio 1950
|
RISTORI Pietro |
PCI |
Membro
dal 16 giugno 1948
|
ROCCO Luigi |
Fino al 31 dicembre 1949 US Dal 1 gennaio 1950 al 19 marzo 1952 Misto Dal 20 marzo 1952 Dem. Sin. |
Membro
dal 16 giugno 1948
al 17 luglio 1952
|
SAGGIORO Romolo |
DC |
Membro
dal 29 settembre 1950
|
SALOMONE Rocco |
DC |
Vicepresidente
dal 16 giugno 1948
al 28 luglio 1950
|
DC |
Presidente
dal 29 luglio 1950
|
|
SPEZZANO Francesco |
PCI |
Membro
dal 16 giugno 1948
|
TARTUFOLI Amor |
DC |
Membro
dal 16 giugno 1948
al 28 luglio 1950
|
In sostituzione
del Ministro Salvatore ALDISIO. |
DC |
Membro
dal 29 luglio 1950
|
TRIPEPI Domenico |
Fino al 26 maggio 1952 Liberale Dal 27 maggio 1952 Misto |
Membro
dal 16 giugno 1948
|
ZANNERINI Emilio |
PSI |
Membro
dal 1 febbraio 1951
|
ZERBOGLIO Adolfo |
PSDI |
Membro
dal 19 febbraio 1952
Deceduto il 30 marzo 1952 |