Commissioni e Giunte
6ª Commissione permanente
(Finanze e tesoro)XVIII Legislatura
(dal 23 marzo 2018 al 12 ottobre 2022)
Annuncio componenti: seduta n. 13 del 21 giugno 2018
Costituita
il 21 giugno 2018
Ufficio di Presidenza costituito il 21 giugno 2018
Rinnovo biennale il 29 luglio 2020
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Presidenti | ||
BAGNAI Alberto |
L-SP, poi L-SP-PSd'Az |
Fino al 28 luglio 2020
|
D'ALFONSO Luciano |
PD |
Dal 29 luglio 2020
|
Vicepresidenti | ||
DI PIAZZA Stanislao |
M5S |
Fino al 23 settembre 2019
|
STEGER Dieter |
Aut (SVP-PATT, UV) |
Fino al 28 luglio 2020
|
Aut (SVP-PATT, UV) |
Dal 29 luglio 2020
|
|
TOFFANIN Roberta |
FIBP-UDC |
Dal 29 luglio 2020
|
MARINO Mauro Maria |
IV-PSI |
Dal 5 febbraio 2020
al 28 luglio 2020
|
Segretari | ||
LEONE Cinzia |
M5S |
Fino al 10 aprile 2019
|
BUCCARELLA Maurizio |
Misto |
Dal 29 luglio 2020
al 25 gennaio 2021
|
DE BERTOLDI Andrea |
FdI |
Fino al 28 luglio 2020
|
FdI |
Dal 29 luglio 2020
|
|
DRAGO Tiziana Carmela Rosaria |
M5S |
Dal 31 luglio 2019
al 28 luglio 2020
|
DI PIAZZA Stanislao |
M5S |
Dal 26 maggio 2021
|
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
BAGNAI Alberto |
L-SP, poi L-SP-PSd'Az |
Presidente
dal 21 giugno 2018
al 28 luglio 2020
|
L-SP-PSd'Az |
Membro
dal 29 luglio 2020
|
|
BINI Caterina In sostituzione del Sottosegretario di Stato Salvatore MARGIOTTA. |
PD |
Membro
dal 23 settembre 2019
al 30 settembre 2019
|
BONIFAZI Francesco |
Fino al 17 settembre 2019 PD Dal 18 settembre 2019 IV-PSI |
Membro
dal 21 giugno 2018
al 24 settembre 2019
|
BORGHESI Stefano |
L-SP-PSd'Az |
Membro
dal 30 luglio 2020
|
BOTTICI Laura |
M5S |
Membro
dal 21 giugno 2018
|
BUCCARELLA Maurizio |
Misto |
Membro
dal 21 giugno 2018
al 28 luglio 2020
|
Misto |
Segretario
dal 29 luglio 2020
al 25 gennaio 2021
|
|
Dal 26 gennaio 2021 Eu-MAIE-CD |
Membro
dal 26 gennaio 2021
al 5 febbraio 2021
|
|
CASTALDI Gianluca In sostituzione del Ministro Barbara LEZZI. |
M5S |
Membro
dal 21 giugno 2018
al 13 gennaio 2019
|
Sostituito da
Gabriele LANZI
dal 23 settembre 2019 al 30 settembre 2019. |
M5S |
Membro
dal 23 settembre 2019
al 30 settembre 2019
|
CERNO Tommaso |
Fino al 25 febbraio 2020 PD Dal 26 febbraio 2020 al 18 gennaio 2021 Misto Dal 19 gennaio 2021 PD |
Membro
dal 30 settembre 2019
al 13 gennaio 2022
|
COMINCINI Eugenio |
Fino al 17 settembre 2019 PD Dal 18 settembre 2019 IV-PSI |
Membro
dal 21 giugno 2018
al 24 settembre 2019
|
PD |
Membro
dal 13 gennaio 2022
|
|
CONZATTI Donatella |
Fino al 17 settembre 2019 FI-BP Dal 18 settembre 2019 IV-PSI |
Membro
dal 21 giugno 2018
al 24 settembre 2019
|
CRUCIOLI Mattia |
Fino al 18 febbraio 2021 M5S Dal 19 febbraio 2021 al 26 gennaio 2022 Misto Dal 27 gennaio 2022 al 27 gennaio 2022 C.A.L.-Idv Dal 28 gennaio 2022 Misto |
Membro
dal 4 novembre 2020
al 17 febbraio 2022
|
D'ALFONSO Luciano |
PD |
Membro
dal 21 giugno 2018
al 28 luglio 2020
|
PD |
Presidente
dal 29 luglio 2020
|
|
DE BERTOLDI Andrea |
FdI |
Segretario
dal 21 giugno 2018
al 28 luglio 2020
|
FdI |
Segretario
dal 29 luglio 2020
|
|
DI NICOLA Primo |
Fino al 21 giugno 2022 M5S Dal 22 giugno 2022 al 28 giugno 2022 Misto Dal 29 giugno 2022 Ipf-CD |
Membro
dal 21 giugno 2018
|
DI PIAZZA Stanislao |
M5S |
Vicepresidente
dal 21 giugno 2018
al 23 settembre 2019
|
M5S |
Membro
dal 22 febbraio 2021
al 2 marzo 2021
|
|
M5S |
Membro
dal 6 aprile 2021
al 25 maggio 2021
|
|
M5S |
Segretario
dal 26 maggio 2021
|
|
DRAGO Tiziana Carmela Rosaria |
M5S |
Membro
dal 21 giugno 2018
al 30 luglio 2019
|
M5S |
Segretario
dal 31 luglio 2019
al 28 luglio 2020
|
|
Fino al 26 ottobre 2020 M5S Dal 27 ottobre 2020 Misto |
Membro
dal 29 luglio 2020
al 28 ottobre 2020
|
|
Fino al 17 marzo 2021 Misto Dal 18 marzo 2021 FdI |
Membro
dal 27 gennaio 2021
al 12 aprile 2021
|
|
FENU Emiliano |
M5S |
Membro
dal 21 giugno 2018
|
FERRARI Alan |
PD |
Membro
dal 26 febbraio 2020
al 29 luglio 2020
|
FERRO Massimo |
FIBP-UDC |
Membro
dal 29 luglio 2020
al 29 ottobre 2020
|
GRIMANI Leonardo |
Fino al 17 settembre 2019 PD Dal 18 settembre 2019 IV-PSI |
Membro
dal 21 giugno 2018
al 24 settembre 2019
|
Misto |
Membro
dal 17 febbraio 2022
|
|
LANNUTTI Elio |
Fino al 18 febbraio 2021 M5S Dal 19 febbraio 2021 al 26 gennaio 2022 Misto Dal 27 gennaio 2022 al 27 gennaio 2022 C.A.L.-Idv Dal 28 gennaio 2022 al 26 aprile 2022 Misto Dal 27 aprile 2022 CAL-Pc-Idv, poi CAL-A-PC-IdV, poi CAL-Alt-PC-IdV, poi UpC-CAL-Alt-PC-AI-Pr.SMART-IdV |
Membro
dal 21 giugno 2018
|
LANZI Gabriele In sostituzione del Sottosegretario di Stato Gianluca CASTALDI. |
M5S |
Membro
dal 23 settembre 2019
al 30 settembre 2019
|
LEONE Cinzia |
M5S |
Segretario
dal 21 giugno 2018
al 10 aprile 2019
|
M5S |
Membro
dal 23 settembre 2019
al 6 aprile 2021
|
|
LEZZI Barbara Sostituita da Gianluca CASTALDI dal 21 giugno 2018 al 13 gennaio 2019. |
M5S |
Membro
dal 21 giugno 2018
al 13 gennaio 2019
|
MARGIOTTA Salvatore Sostituito da Caterina BINI dal 23 settembre 2019 al 30 settembre 2019. |
PD |
Membro
dal 23 settembre 2019
al 30 settembre 2019
|
MARINO Mauro Maria |
IV-PSI |
Membro
dal 24 settembre 2019
al 4 febbraio 2020
|
IV-PSI |
Vicepresidente
dal 5 febbraio 2020
al 28 luglio 2020
|
|
IV-PSI |
Membro
dal 29 luglio 2020
|
|
MERLO Ricardo Antonio |
Misto |
Membro
dall'8 aprile 2021
|
MININNO Cataldo In sostituzione del Sottosegretario di Stato Mario TURCO. |
M5S |
Membro
dal 12 febbraio 2020
al 25 marzo 2020
|
MONTANI Enrico |
L-SP, poi L-SP-PSd'Az |
Membro
dal 21 giugno 2018
|
ORTIS Fabrizio In sostituzione del Sottosegretario di Stato Mario TURCO. |
M5S |
Membro
dal 23 settembre 2019
all'11 febbraio 2020
|
PEROSINO Marco |
FI-BP, poi FIBP-UDC |
Membro
dal 21 giugno 2018
|
PIANO Renzo |
FITTIZIO |
Membro
dal 21 giugno 2018
|
PITTELLA Gianni |
Fino al 6 settembre 2022 PD Dal 7 settembre 2022 Misto |
Membro
dal 29 luglio 2020
|
RICCARDI Alessandra |
Dal 23 giugno 2020 L-SP-PSd'Az |
Membro
dal 23 giugno 2020
al 30 luglio 2020
|
ROJC Tatjana |
Fino al 25 gennaio 2021 PD Dal 26 gennaio 2021 Eu-MAIE-CD, poi Europeisti-MAIE-CD fino al 29 marzo 2021 Dal 30 marzo 2021 PD |
Membro
dal 29 luglio 2020
al 31 marzo 2021
|
PD |
Membro
dall'8 settembre 2022
|
|
ROMEO Massimiliano |
L-SP, poi L-SP-PSd'Az |
Membro
dal 21 giugno 2018
al 14 maggio 2019
|
ROSSI Mariarosaria |
FI-BP, poi FIBP-UDC |
Membro
dal 21 giugno 2018
al 29 luglio 2020
|
RUBBIA Carlo |
FITTIZIO |
Membro
dal 21 giugno 2018
|
SAVIANE Paolo |
L-SP, poi L-SP-PSd'Az |
Membro
dal 21 giugno 2018
al 18 marzo 2021
|
SCIASCIA Salvatore |
FI-BP, poi FIBP-UDC |
Membro
dal 21 giugno 2018
|
SIRI Armando |
L-SP-PSd'Az |
Membro
dal 14 maggio 2019
|
STEGER Dieter |
Aut (SVP-PATT, UV) |
Vicepresidente
dal 21 giugno 2018
al 28 luglio 2020
|
Aut (SVP-PATT, UV) |
Vicepresidente
dal 29 luglio 2020
|
|
TOFFANIN Roberta |
FIBP-UDC |
Vicepresidente
dal 29 luglio 2020
|
TURCO Mario Sostituito da Fabrizio ORTIS dal 23 settembre 2019 all'11 febbraio 2020. Sostituito da Cataldo MININNO dal 12 febbraio 2020 al 25 marzo 2020. |
M5S |
Membro
dal 10 aprile 2019
al 25 marzo 2020
|
M5S |
Membro
dal 22 febbraio 2021
|