Commissioni e Giunte
Consiglio di garanzia
XVI Legislatura
(dal 29 aprile 2008 al 14 marzo 2013)
Ufficio di Presidenza costituito il 9 luglio 2008
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Presidente | ||
CENTARO Roberto |
Fino al 20 luglio 2011 PdL Dal 21 luglio 2011 CN-Io Sud, poi CN-Io Sud-FS , poi CN:GS-SI-PID-IB , poi CN:GS-SI-PID-IB-FI |
|
Vicepresidente | ||
DELLA MONICA Silvia |
PD |
|
Riepilogo della composizione
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
CARUSO Antonino |
Fino al 19 dicembre 2012 PdL Dal 20 dicembre 2012 CDN, poi FDI-CDN |
Membro
dal 20 giugno 2008
|
CENTARO Roberto |
PdL |
Membro
dal 20 giugno 2008
all'8 luglio 2008
|
Fino al 20 luglio 2011 PdL Dal 21 luglio 2011 CN-Io Sud, poi CN-Io Sud-FS, poi CN:GS-SI-PID-IB, poi CN:GS-SI-PID-IB-FI |
Presidente
dal 9 luglio 2008
|
|
DELLA MONICA Silvia |
PD |
Membro
dal 20 giugno 2008
all'8 luglio 2008
|
PD |
Vicepresidente
dal 9 luglio 2008
|
|
LEGNINI Giovanni |
PD |
Membro
dal 20 giugno 2008
|
MAZZATORTA Sandro |
LNP |
Membro
dal 20 giugno 2008
|
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
BALBONI Alberto |
Fino al 20 dicembre 2012 PdL Dal 21 dicembre 2012 FDI-CDN |
Membro
dal 20 giugno 2008
|
CAROFIGLIO Gianrico |
PD |
Membro
dal 20 giugno 2008
al 23 giugno 2009
|
CHIURAZZI Carlo |
PD |
Membro
dal 20 giugno 2008
|
GIULIANO Pasquale |
PdL |
Membro
dal 20 giugno 2008
|
MARITATI Alberto |
PD |
Membro
dal 23 giugno 2009
|
Legislature
- XVIII Legislatura
- XVII Legislatura
- XVI Legislatura
- XV Legislatura
- XIV Legislatura
- XIII Legislatura