Commissioni e Giunte
10ª Commissione permanente
(Industria, commercio, turismo)XVI Legislatura
(dal 29 aprile 2008 al 14 marzo 2013)
Annuncio componenti: seduta n. 515 del 3 marzo 2011
Costituita
il 22 maggio 2008
Ufficio di Presidenza costituito il 22 maggio 2008
Rinnovo biennale il 13 ottobre 2010
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Presidente | ||
CURSI Cesare |
PdL |
|
Vicepresidenti | ||
PICCONE Filippo |
PdL |
Fino al 27 luglio 2011
|
GARRAFFA Costantino |
PD |
|
CIARRAPICO Giuseppe |
PdL |
Dal 1 agosto 2011
|
Segretari | ||
PISCITELLI Salvatore |
PdL |
Fino al 20 settembre 2010
|
BUGNANO Patrizia |
IdV |
|
PARAVIA Antonio |
Fino al 19 dicembre 2012 PdL Dal 20 dicembre 2012 CDN, poi FDI-CDN |
Dal 13 ottobre 2010
|
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
ANTINORO Antonello |
UDC-SVP-Aut |
Membro
dal 22 maggio 2008
Dimissioni per incompatibilità il 19 giugno 2008 |
ARMATO Teresa |
PD |
Membro
dal 22 maggio 2008
|
ASTORE Giuseppe |
Misto |
Membro
dal 19 novembre 2009
al 18 novembre 2010
|
BIANCHI Dorina |
UDC-SVP-Aut, poi UDC-SVP-IS-Aut, poi UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE, poi UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-VN-MRE |
Membro
dal 4 febbraio 2010
al 31 marzo 2011
|
BORNACIN Giorgio |
PdL |
Membro
dal 22 maggio 2008
al 17 luglio 2008
|
BUBBICO Filippo |
PD |
Membro
dal 22 maggio 2008
|
BUGNANO Patrizia |
IdV |
Segretario
dal 22 maggio 2008
|
CAGNIN Luciano |
LNP |
Membro
dal 22 maggio 2008
|
CALDEROLI Roberto Sostituito da Cesarino MONTI dal 22 maggio 2008 al 18 novembre 2011. |
LNP |
Membro
dal 22 maggio 2008
al 18 novembre 2011
|
CARDIELLO Franco |
Fino al 1 marzo 2011 PdL Dal 2 marzo 2011 CN |
Membro
dal 20 luglio 2010
al 3 marzo 2011
|
CARUSO Antonino |
PdL |
Membro
dal 17 luglio 2008
al 27 luglio 2011
|
CASELLI Esteban Juan |
PdL |
Membro
dal 22 maggio 2008
|
CASOLI Francesco |
PdL |
Membro
dal 22 maggio 2008
|
CIARRAPICO Giuseppe |
PdL |
Membro
dal 22 maggio 2008
al 16 febbraio 2010
|
PdL |
Membro
dal 27 luglio 2011
al 31 luglio 2011
|
|
PdL |
Vicepresidente
dal 1 agosto 2011
|
|
CINTOLA Salvatore |
Dal 24 giugno 2008 UDC-SVP-Aut |
Membro
dal 24 giugno 2008
Dimissioni per incompatibilità il 6 ottobre 2009 |
CRISAFULLI Vladimiro |
PD |
Membro
dal 3 marzo 2010
al 13 ottobre 2010
|
CURSI Cesare |
PdL |
Presidente
dal 22 maggio 2008
|
D'ALIA Gianpiero |
UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI |
Membro
dal 30 gennaio 2012
al 17 aprile 2012
|
DE SENA Luigi |
PD |
Membro
dal 12 ottobre 2011
|
FANTETTI Raffaele |
Fino al 20 luglio 2010 Misto Dal 21 luglio 2010 PdL |
Membro
dall'11 marzo 2010
al 20 settembre 2010
|
FIORONI Anna Rita |
PD |
Membro
dal 22 maggio 2008
|
GARRAFFA Costantino |
PD |
Vicepresidente
dal 22 maggio 2008
|
GERMONTANI Maria Ida |
Fino al 1 marzo 2011 FLI Dal 2 marzo 2011 al 13 luglio 2011 Misto Dal 14 luglio 2011 Per il Terzo Polo:ApI-FLI |
Membro
dal 16 settembre 2010
all'11 luglio 2012
|
Per il Terzo Polo:ApI-FLI-CD |
Membro
dall'8 gennaio 2013
|
|
GHIGO Enzo Giorgio |
PdL |
Membro
dal 16 febbraio 2010
|
GRANAIOLA Manuela |
PD |
Membro
dal 22 maggio 2008
all'11 ottobre 2011
|
GUSTAVINO Claudio |
UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-VN-MRE, poi UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI |
Membro
dal 31 marzo 2011
al 9 novembre 2011
|
IZZO Cosimo |
PdL |
Membro
dal 5 dicembre 2011
|
LATORRE Nicola |
PD |
Membro
dal 13 ottobre 2010
|
MARAVENTANO Angela |
LNP |
Membro
dal 18 novembre 2011
al 18 aprile 2012
|
MESSINA Alfredo |
PdL |
Membro
dal 22 maggio 2008
|
MONTI Cesarino In sostituzione del Ministro Roberto CALDEROLI. |
LNP |
Membro
dal 22 maggio 2008
al 18 novembre 2011
|
MONTI Mario Sostituito da Nicola ROSSI dal 30 novembre 2011 al 14 marzo 2013. |
Misto |
Membro
dal 30 novembre 2011
|
MUSSO Enrico |
PdL |
Membro
dal 22 maggio 2008
al 22 maggio 2008
|
Fino al 23 febbraio 2011 Misto Dal 24 febbraio 2011 UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE, poi UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-VN-MRE |
Membro
dal 18 novembre 2010
al 31 marzo 2011
|
|
UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI, poi UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI |
Membro
dal 9 novembre 2011
|
|
PARAVIA Antonio |
PdL |
Membro
dal 22 maggio 2008
al 12 ottobre 2010
|
Fino al 19 dicembre 2012 PdL Dal 20 dicembre 2012 CDN, poi FDI-CDN |
Segretario
dal 13 ottobre 2010
|
|
PICCONE Filippo |
PdL |
Vicepresidente
dal 22 maggio 2008
al 27 luglio 2011
|
PdL |
Membro
dal 28 luglio 2011
|
|
PISCITELLI Salvatore |
PdL |
Segretario
dal 22 maggio 2008
al 20 settembre 2010
|
CN-Io Sud-FS, poi CN:GS-SI-PID-IB, poi CN:GS-SI-PID-IB-FI |
Membro
dal 16 agosto 2011
|
|
POLI BORTONE Adriana |
Dall'8 ottobre 2009 UDC-SVP-Aut |
Membro
dall'8 ottobre 2009
al 3 febbraio 2010
|
ROSSI Nicola |
Misto |
Membro
dal 4 maggio 2011
al 29 novembre 2011
|
In sostituzione
del Presidente del Consiglio dei ministri Mario MONTI. |
Misto |
Membro
dal 30 novembre 2011
|
ROSSI Paolo |
PD |
Membro
dal 22 maggio 2008
al 3 marzo 2010
|
SANGALLI Gian Carlo |
PD |
Membro
dal 22 maggio 2008
|
SBARBATI Luciana |
Fino al 27 aprile 2010 PD Dal 28 aprile 2010 UDC-SVP-IS-Aut, poi UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE |
Membro
dal 22 maggio 2008
al 5 maggio 2010
|
SCALFARO Oscar Luigi |
Misto |
Membro
dal 22 maggio 2008
al 19 novembre 2009
|
SPADONI URBANI Ada |
PdL |
Membro
dal 9 marzo 2011
al 5 dicembre 2011
|
STRANO Nino |
Per il Terzo Polo:ApI-FLI, poi Per il Terzo Polo:ApI-FLI-CD |
Membro
dall'11 luglio 2012
Dimissioni accettate il 20 dicembre 2012 |
TOMASELLI Salvatore |
PD |
Membro
dal 22 maggio 2008
|
VETRELLA Sergio |
PdL |
Membro
dal 22 maggio 2008
Dimissioni per incompatibilità il 13 luglio 2010 |
VICARI Simona |
PdL |
Membro
dal 22 maggio 2008
|
VIESPOLI Pasquale |
CN, poi CN-Io Sud, poi CN-Io Sud-FS |
Membro
dal 3 marzo 2011
al 16 agosto 2011
|