Scheda di attività
Michela Vittoria BRAMBILLA
XVI Legislatura
- Dati anagrafici e incarichi
- Iniziativa legislativa
- Interventi su attività non legislative
Deputato al Parlamento
|
Mandati
Incarichi e uffici ricoperti nella Legislatura
Governo Berlusconi-IV:
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri (Turismo)
dal 12 maggio 2008 al 7 maggio 2009
Ministro senza portafoglio per il turismo
dall'8 maggio 2009 al 15 novembre 2011
Alla Camera dei Deputati
Gruppo PdL
:
dal 29 aprile 2008
al 14 marzo 2013