Raffaele FITTO
- Dati anagrafici e incarichi
- Iniziativa legislativa
- Interventi su DDL
- Interventi su attività non legislative
Deputato al Parlamento
|
Mandati
Incarichi e uffici ricoperti nella Legislatura
Governo Berlusconi-IV:
Ministro senza portafoglio per i rapporti con le Regioni (delega delle funzioni di cui all'art. 7, commi 26, 27 e 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78)
dal 7 maggio 2008 al 9 giugno 2010
Ministro per i rapporti con le Regioni e per la coesione territoriale (delega delle funzioni di cui all'art. 7, commi 26, 27 e 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78)
dal 10 giugno 2010 al 15 novembre 2011
Alla Camera dei Deputati
Gruppo PdL
:
dal 29 aprile 2008
al 14 marzo 2013