Emma BONINO
- Dati anagrafici e incarichi
- Iniziativa legislativa
- Interventi su DDL
- Interventi su attività non legislative
Deputato al Parlamento
|
Mandati
- VII Legislatura Camera - Fino al 20 dicembre 1978. Dimissioni accettate.
- VIII Legislatura Camera
- IX Legislatura Camera - Fino al 10 agosto 1983. Dimissioni accettate.
- IX Legislatura Camera (dal 5 dicembre 1986)
- X Legislatura Camera (dal 10 luglio 1990)
- XI Legislatura Camera
- XII Legislatura Camera - Fino al 24 gennaio 1995. Dimissioni accettate.
- XV Legislatura Camera
- XVI Legislatura Senato
Incarichi e uffici ricoperti nella Legislatura
Governo Prodi-II:
Ministro del commercio internazionale
dal 17 maggio 2006 al 6 maggio 2008
Ministro senza portafoglio per le politiche europee
dal 18 maggio 2006 al 6 maggio 2008
Alla Camera dei Deputati
Gruppo Misto
:
dal 28 aprile 2006
al 17 maggio 2006
(Rnp)
(dal 16 maggio 2006
la componente assume la denominazione RosanelPugno)
Gruppo Rnp
:
dal 18 maggio 2006
al 28 aprile 2008
(dal 18 dicembre 2007
il Gruppo assume la denominazione Social e Radic-RNP)