Statistiche
Statistiche sull'attività legislativa
XIII Legislatura
(dal 9 maggio 1996 al 29 maggio 2001)
(dal 9 maggio 1996 al 29 maggio 2001)
<< Torna alla pagina delle statistiche
Senato: DDL approvati da una Camera e in corso di esame
(totale: 57 DDL)
-
S. 51-B
Sen. SMURAGLIA CARLO ed altri.
Norme a tutela dei diritti del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonche' a garanzia di interessi e diritti individuali e collettivi in materia di sicurezza e igiene del lavoro
11 ottobre 2000: Trasmesso al Senato
27 novembre 2000: In stato di relazione -
S. 123-252-1145-2246-2653-B
Dep. Calderoli Roberto
Disciplina della professione di odontoiatra
5 dicembre 2000: Trasmesso al Senato
In corso di esame in commissione -
S. 203-554-2425-B
Sen. Salvato Ersilia ed altri.
Norme in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo
7 marzo 2001: Trasmesso al Senato
In corso di esame in commissione -
S. 1284-B
Ministro Affari Esteri DINI LAMBERTO (Prodi-I), Ministro Tesoro e Bilancio CIAMPI CARLO AZEGLIO (Prodi-I) ed altri.
Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Ministero della difesa della Repubblica di Bulgaria per la collaborazione bilaterale nel settore della difesa, fatto a Roma l' 11 luglio 1995
14 dicembre 2000: Trasmesso al Senato
12 febbraio 2001: In stato di relazione -
S. 1452-B
Ministro Lavoro e Prev. Soc. TREU TIZIANO (Prodi-I), Ministro Tesoro e Bilancio CIAMPI CARLO AZEGLIO (Prodi-I) ed altri.
Disposizioni in materia di anticipazioni di tesoreria all' INPS
16 luglio 1998: Trasmesso al Senato
All'esame dell'assemblea -
S. 1920-B
Sen. ZECCHINO ORTENSIO ed altri.
Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, recante disposizioni contro la mafia
15 ottobre 1999: Trasmesso al Senato
19 luglio 2000: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
S. 2459
Dep. RUBINO ALESSANDRO, Dep. DEODATO GIOVANNI
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attivita' del gruppo EFIM nonche' sulle modalita' della sua liquidazione
22 maggio 1997: Trasmesso al Senato
In corso di esame in commissione -
S. 2868-B
Ministro Affari Esteri DINI LAMBERTO (Prodi-I), Ministro Interno NAPOLITANO GIORGIO (Prodi-I) ed altri.
Ratifica ed esecuzione dell' Accordo sulla cooperazione nel settore militare tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della difesa nazionale della Romania, fatto a Roma il 26 febbraio 1997
14 dicembre 2000: Trasmesso al Senato
12 febbraio 2001: In stato di relazione -
S. 2941
Dep. TRANTINO VINCENZO
Modifica alla XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione
11 dicembre 1997: Trasmesso al Senato
In corso di esame in commissione -
S. 3015-B
Dep. MAMMOLA PAOLO ed altri.
Misure per la prevenzione dei fenomeni di corruzione ( Stralcio degli articoli da 1 a 20 e da 25 a 29 del testo unificato formato dai disegni di legge C0244, C0403, C0780, C1417, C1628, C2327, C2576, C2586 e C2610 deliberato dall' Assemblea nella seduta del 21 gennaio 1998 )
14 luglio 1999: Trasmesso al Senato
21 luglio 1999: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
S. 3142
Dep. Pepe Antonio ed altri.
Disposizioni per facilitare la locazione o l' acquisto dell' abitazione da parte delle giovani coppie e delle famiglie monoparentali
16 marzo 1998: Trasmesso al Senato
In corso di esame in commissione -
S. 3162
Ministro Affari Esteri DINI LAMBERTO (Prodi-I), Ministro Tesoro e Bilancio CIAMPI CARLO AZEGLIO (Prodi-I) ed altri.
Concessione di un contributo strordinario al Centro internazionale per la scienza l' alta tecnologia ( ICS ), per il finanziamento delle opere di ristrutturazione, consolidamento e restauro del palazzo sede dell' Istituto in Trieste
20 marzo 1998: Trasmesso al Senato
19 luglio 2000: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
S. 3177
Dep. NARDONE CARMINE ed altri.
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull' Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo ( AIMA )
26 marzo 1998: Trasmesso al Senato
31 marzo 1998: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
S. 3193
Dep. TATTARINI FLAVIO ed altri.
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull' Unione nazionale per l' incremento delle razze equine ( UNIRE )
2 aprile 1998: Trasmesso al Senato
22 aprile 1998: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
S. 3215
Ministro Grazia e Giustizia Flick Giovanni Maria (Prodi-I), Ministro interno Napolitano Giorgio (Prodi-I) ed altri.
Delega al Governo per il decentramento dei servizi della giustizia e per il nuovo ordinamento del Ministero di grazia e giustizia
17 aprile 1998: Trasmesso al Senato
All'esame dell'assemblea -
S. 3308
Dep. ZELLER KARL ed altri.
Modifiche allo Statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige in materia di valorizzazione delle minoranze ladina e di lingua tedesca
29 maggio 1998: Trasmesso al Senato
All'esame dell'assemblea -
S. 3342
Dep. DAMERI SILVANA ed altri.
Istituzione dei Consigli degli italiani all' estero
11 giugno 1998: Trasmesso al Senato
8 febbraio 2001: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
S. 3342-B
Dep. DAMERI SILVANA ed altri.
Istituzione dei Consigli degli italiani all' estero
18 gennaio 2001: Trasmesso al Senato
9 febbraio 2001: In stato di relazione -
S. 3354
Dep. GARRA GIACOMO ed altri.
Disposizioni per la trasparenza del conferimento degli incarichi per consulenze da parte di enti pubblici o di societa' di capitali a prevalente partecipazione pubblica
15 giugno 1998: Trasmesso al Senato
19 luglio 2000: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
S. 3431
Dep. CALDEROLI ROBERTO
Ordinamento della professione di sociologo
13 luglio 1998: Trasmesso al Senato
25 marzo 1999: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
S. 3464
Dep. GASPARRI MAURIZIO ed altri.
Nuove norme sulla rappresentanza militare
23 luglio 1998: Trasmesso al Senato
In corso di esame in commissione -
S. 3500
Dep. MARTINI LUIGI
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla sicurezza dell' aviazione civile
3 agosto 1998: Trasmesso al Senato
In corso di esame in commissione -
S. 3522
Dep. DE GHISLANZONI CARDOLI GIACOMO ed altri.
Norme per la tutela dei territori con produzioni agricole di particolare qualita' e tipicita'
17 settembre 1998: Trasmesso al Senato
19 luglio 2000: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
S. 3529
Dep. FERRARI FRANCESCO (FRANCO) ed altri.
Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificita' dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie
22 settembre 1998: Trasmesso al Senato
In corso di esame in commissione -
S. 3565
Dep. SBARBATI LUCIANA ed altri.
Introduzione dell' insegnamento di una seconda lingua comunitaria nella scuola media
6 ottobre 1998: Trasmesso al Senato
19 luglio 2000: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
S. 3774
Dep. ARMANI PIETRO, Dep. VALENSISE RAFFAELE
Modifiche all' articolo 12 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in materia di neutralita' e trasparenza dell' informazione statistica
27 gennaio 1999: Trasmesso al Senato
In corso di esame in commissione -
S. 3819
Dep. BOATO MARCO ed altri.
Disposizione per l' attuazione dell' articolo 68 della Costituzione
18 febbraio 1999: Trasmesso al Senato
26 febbraio 1999: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
S. 3945-B
Ministro Affari Esteri DINI LAMBERTO (D'Alema-I), Ministro Interno JERVOLINO RUSSO ROSA (D'Alema-I) ed altri.
Ratifica ed esecuzione della Convenzione sugli effetti transfrontalieri derivanti da incidenti industriali, con annessi, fatta a Helsinki il 17 marzo 1992
8 febbraio 2001: Trasmesso al Senato
14 marzo 2001: In stato di relazione -
S. 3962
Dep. APREA VALENTINA ed altri.
Disposizioni per sviluppare il turismo scolastico nelle aree naturali protette
15 aprile 1999: Trasmesso al Senato
19 luglio 2000: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
S. 3964
Dep. SARACENI LUIGI ed altri.
Modifiche al codice di procedura penale in materia di intercettazioni telefoniche e al codice penale in materia di segreto e di pubblicazione di atti del procedimento penale
15 aprile 1999: Trasmesso al Senato
20 aprile 1999: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
S. 3965
Dep. PISCITELLO CALOGERO (RINO) ed altri.
Modifica al quarto comma dell' articolo 27 della Costituzione, relativo alla pena di morte
15 aprile 1999: Trasmesso al Senato
20 aprile 1999: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
S. 4048
Dep. SCOCA MARIA CONCETTA (MARETTA) ed altri.
Disciplina della procreazione medicalmente assistita
27 maggio 1999: Trasmesso al Senato
All'esame dell'assemblea -
S. 4088
Dep. DI LUCA ALBERTO ed altri.
Modifiche al decreto legislativo 11 febbraio 1997, n. 55, in materia di libero uso delle antenne satellitari
5 giugno 1999: Trasmesso al Senato
9 dicembre 1999: Concluso l'esame da parte della commissione -
S. 4099-B
Ministro Affari Esteri DINI LAMBERTO (D'Alema-I), Ministro Tesoro e Bilancio AMATO GIULIANO (D'Alema-I) ed altri.
Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno di Svezia sulla cooperazione nel campo dei materiali per la difesa, fatto a Stoccolma il 18 aprile 1997
8 febbraio 2001: Trasmesso al Senato
9 marzo 2001: In stato di relazione -
S. 4123-B
Ministro Affari Esteri DINI LAMBERTO (D'Alema-I), Ministro Interno JERVOLINO RUSSO ROSA (D'Alema-I) ed altri.
Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa sulla cooperazione e la mutua assistenza amministrativa in materia doganale, con allegato, fatto a Roma il 10 febbraio 1998
8 novembre 2000: Trasmesso al Senato
12 febbraio 2001: In stato di relazione -
S. 4159
Dep. GIULIANO PASQUALE ed altri.
Norme per la redazione e la pubblicazione del rendiconto annuale di esercizio dei sindacati e delle loro associazioni
15 luglio 1999: Trasmesso al Senato
18 febbraio 2000: In stato di relazione -
S. 4176
Dep. NAPOLI ANGELA ed altri.
Disciplina generale dell' attivita' teatrale
27 luglio 1999: Trasmesso al Senato
In corso di esame in commissione -
S. 4243-B
Sen. LA LOGGIA ENRICO ed altri.
Istituzione di una Commissione parlamentare d' inchiesta per accertare i fatti ed eventuali responsabilità di ordine politico ed amministrativo inerenti al dossier Mitrokhin e ai suoi contenuti
21 novembre 2000: Trasmesso al Senato
28 novembre 2000: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
S. 4298
Dep. GIACCO LUIGI ed altri.
Disposizioni in materia di funzioni del giudice tutelare e dell' amministratore di sostegno
26 ottobre 1999: Trasmesso al Senato
15 novembre 2000: In stato di relazione -
S. 4380
Dep. CALDEROLI ROBERTO ed altri.
Regolamentazione del settore erboristico
3 dicembre 1999: Trasmesso al Senato
25 ottobre 2000: Concluso l'esame da parte della commissione -
S. 4720-B
Ministro Sanità BINDI ROSARIA (ROSY) (Prodi-I), Ministro Universita' BERLINGUER LUIGI (Prodi-I) ed altri.
Disciplina degli istituti di ricerca biomedica
14 febbraio 2001: Trasmesso al Senato
-
S. 4778
Dep. MITOLO PIETRO ed altri.
Modifica all'articolo 12 della Costituzione
28 luglio 2000: Trasmesso al Senato
19 ottobre 2000: Concluso l'esame da parte della commissione -
S. 4779
Dep. Giannattasio Pietro, Dep. Lavagnini Roberto
Istituzione dell'Ordine del Tricolore
31 luglio 2000: Trasmesso al Senato
27 febbraio 2001: In stato di relazione -
S. 4851
Dep. DEBIASIO CALIMANI LUISA ed altri.
Restauro Italia: programmazione pluriennale di interventi per la tutela e lo sviluppo di itinerari e aree di rilevanza storico - culturale e ambientale
20 ottobre 2000: Trasmesso al Senato
In corso di esame in commissione -
S. 4860
Dep. CERULLI IRELLI VINCENZO
Norme generali sull' attivita' amministrativa
26 ottobre 2000: Trasmesso al Senato
In corso di esame in commissione -
S. 4904
Ministro interno JERVOLINO RUSSO ROSA (D'Alema-I), Ministro affari esteri DINI LAMBERTO (D'Alema-I) ed altri.
Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, concernenti disposizioni sanzionatorie contro le immigrazioni clandestine in transito
1 dicembre 2000: Trasmesso al Senato
12 dicembre 2000: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
S. 4919
Ministro Affari Esteri DINI LAMBERTO (Prodi-I), Ministro Tesoro e Bilancio CIAMPI CARLO AZEGLIO (Prodi-I) ed altri.
Ratifica ed esecuzione dell' Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di Georgia nel settore della difesa, fatto a Roma il 15 maggio 1997
14 dicembre 2000: Trasmesso al Senato
12 febbraio 2001: In stato di relazione -
S. 4920
Ministro Affari Esteri DINI LAMBERTO (D'Alema-I), Ministro Tesoro e Bilancio AMATO GIULIANO (D'Alema-I) ed altri.
Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dello Yemen sulla cooperazione nei campi della cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Sana'a il 3 marzo 1998
14 dicembre 2000: Trasmesso al Senato
12 febbraio 2001: In stato di relazione -
S. 4929
Dep. PARRELLI ENNIO ed altri.
Modifiche al codice di procedura civile in materia di espropriazione forzata immobiliare
20 dicembre 2000: Trasmesso al Senato
9 gennaio 2001: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
S. 4933
Ministro Comunicazioni Cardinale Salvatore (Amato-II)
Disciplina relativa alla fornitura di servizi di accesso ad INTERNET
22 dicembre 2000: Trasmesso al Senato
15 febbraio 2001: In stato di relazione -
S. 4938
Dep. PACE GIOVANNI, Dep. POLI BORTONE ADRIANA
Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell' immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, emanato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
22 dicembre 2000: Trasmesso al Senato
10 gennaio 2001: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
S. 4974
Dep. MANCINA CLAUDIA ed altri.
Modifica all' articolo 51 della Costituzione, in materia di parita' di accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive
5 febbraio 2001: Trasmesso al Senato
9 febbraio 2001: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
S. 5007
Pres. Consiglio D'ALEMA MASSIMO (D'Alema-I), Ministro Funzione Pubblica PIAZZA ANGELO (D'Alema-I) ed altri.
Disposizioni in materia di organizzazione e razionalizzazione dell' Avvocatura dello Stato e di altre strutture e organismi pubblici
21 febbraio 2001: Trasmesso al Senato
22 febbraio 2001: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
S. 5029
Pres. Consiglio D'ALEMA MASSIMO (D'Alema-I), Ministro Pari opportunità BALBO LAURA (D'Alema-I) ed altri.
Misure contro il traffico di persone
5 marzo 2001: Trasmesso al Senato
In corso di esame in commissione -
S. 5031
Ministro Affari Esteri DINI LAMBERTO (D'Alema-I), Ministro giustizia DILIBERTO OLIVIERO (D'Alema-I) ed altri.
Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra Italia e Svizzera che completa la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e ne agevola l' applicazione, fatto a Roma il 10 settembre 1998, nonche' conseguenti modifiche al codice penale ed al codice di procedura penale
5 marzo 2001: Trasmesso al Senato
In corso di esame in commissione -
S. 5046
Ministro Affari Esteri DINI LAMBERTO (D'Alema-I), Ministro Interno JERVOLINO RUSSO ROSA (D'Alema-I) ed altri.
Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere costituente un Accordo tra la Repubblica italiana ed il Regno dei Paesi Bassi sui privilegi e le immunita' degli ufficiali di collegamento presso l' Ufficio europeo di Polizia ( EUROPOL ), effettuato a Roma il 22 marzo 1999
16 marzo 2001: Trasmesso al Senato
Da assegnare alle commissioni -
S. 5047
Dep. TURRONI SAURO ed altri.
Ratifica ed esecuzione dell' accordo relativo alla creazione nel Mediterraneo di un santuario per i mammiferi marini, fatto a Roma il 25 novembre 1999
16 marzo 2001: Trasmesso al Senato
Da assegnare alle commissioni