Statistiche
Statistiche sull'attività legislativa
XIII Legislatura
(dal 9 maggio 1996 al 29 maggio 2001)
(dal 9 maggio 1996 al 29 maggio 2001)
<< Torna alla pagina delle statistiche
Leggi ordinarie, contenenti deleghe al Governo promulgate nel 1998
(totale: 13 DDL)
-
C. 3194-B
Ministro Tesoro e Bilancio CIAMPI CARLO AZEGLIO (Prodi-I), Ministro CIAMPI CARLO AZEGLIO (Prodi-I) ed altri.
Delega al Governo per il riordino della disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti, di cui all' articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e della disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria
12 novembre 1998: Trasmesso alla Camera
16 dicembre 1998: Approvato definitivamente. Legge
Legge n. 461/98 del 23 dicembre 1998
Iter parlamentare (XIII Legislatura): C.3194 (assorbe C.386, C.3137) / S.3158 (assorbe S.863, S.2588) / C.3194-B -
C. 3838-B
Pres. Consiglio PRODI ROMANO (Prodi-I), Ministro affari esteri DINI LAMBERTO (Prodi-I) ed altri.
Disposizioni per l' adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell' Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1995 - 1997
19 marzo 1998: Trasmesso alla Camera
21 aprile 1998: Approvato definitivamente. Legge
Legge n. 128/98 del 24 aprile 1998
Iter parlamentare (XIII Legislatura): S.1780 / C.3838 / S.1780-B / C.3838-B -
C. 4068
Ministro Affari Esteri DINI LAMBERTO (Prodi-I), Ministro Interno NAPOLITANO GIORGIO (Prodi-I) ed altri.
Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali, adottata a Parigi il 2 dicembre 1961 e riveduta a Ginevra il 10 novembre 1972, il 23 ottobre 1978 ed il 19 marzo 1991
30 luglio 1997: Trasmesso alla Camera
17 marzo 1998: Approvato definitivamente. Legge
Legge n. 110/98 del 23 marzo 1998
Iter parlamentare (XIII Legislatura): S.2123 / C.4068 -
C. 4230-B
Ministro Sanità BINDI ROSARIA (ROSY) (Prodi-I), Ministro Tesoro e Bilancio CIAMPI CARLO AZEGLIO (Prodi-I) ed altri.
Delega al Governo per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale e per l' adozione di un testo unico in materia di organizzazione e funzionamento del Servizio sanitario nazionale. Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
23 settembre 1998: Trasmesso alla Camera
10 novembre 1998: Approvato definitivamente. Legge
Legge n. 419/98 del 30 novembre 1998
Iter parlamentare (XIII Legislatura): C.4230 / S.3299 / C.4230-B -
C. 4925
Ministro Trasporti BURLANDO CLAUDIO (Prodi-I), Ministro Lavoro e Prev. Soc. TREU TIZIANO (Prodi-I) ed altri.
Delega al Governo in materia di sicurezza del lavoro nel settore portuale e marittimo
27 maggio 1998: Trasmesso alla Camera
20 dicembre 1998: Approvato definitivamente. Legge
Legge n. 485/98 del 31 dicembre 1998
Iter parlamentare (XIII Legislatura): S.2987 / C.4925 -
S. 2793-B-BIS
Pres. Consiglio Prodi Romano (Prodi-I), Ministro Tesoro e Bilancio Ciampi Carlo Azeglio (Prodi-I) ed altri.
Delega al Governo per la revisione della disciplina concernente l' imposta sugli spettacoli e l' imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379
13 maggio 1998: Trasmesso al Senato
29 luglio 1998: Approvato definitivamente. Legge
Legge n. 288/98 del 3 agosto 1998
Iter parlamentare (XIII Legislatura): S.2793 (Gov.) (assorbe S.2792-BIS (Gov.)) / C.4354 (Gov.) (stralcio di C.4354-BIS, C.4354-TER, C.4354-QUATER, C.4354-QUINQUIES) / C.4354-TER / S.2793-B-BIS -
S. 2898
Pres. Consiglio Prodi Romano (Prodi-I), Ministro Solidarieta' sociale Turco Livia (Prodi-I) ed altri.
Disciplina dell' immigrazione e norme sulla condizione dello straniero
21 novembre 1997: Trasmesso al Senato
19 febbraio 1998: Approvato definitivamente. Legge
Legge n. 40/98 del 6 marzo 1998
Iter parlamentare (XIII Legislatura): C.3240 (assorbe C.153, C.453, C.729, C.1158, C.1283, C.1289, C.1835, C.2182, C.3225, C.3441, C.3588) / S.2898 (assorbe S.74, S.265, S.517, S.521, S.1205, S.2119, S.2295) -
S. 3095-B
Pres. Consiglio Prodi Romano (Prodi-I), Ministro Funzione Pubblica Bassanini Franco (Prodi-I) ed altri.
Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nonche' norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica
27 maggio 1998: Trasmesso al Senato
3 giugno 1998: Approvato definitivamente. Legge
Legge n. 191/98 del 16 giugno 1998
Iter parlamentare (XIII Legislatura): C.4229 / S.3095 (stralcio di S.3095-BIS) / C.4229-B / S.3095-B -
S. 3233
Ministro Industria, commercio BERSANI PIER LUIGI (Prodi-I), Ministro Politiche agricole PINTO MICHELE (Prodi-I) ed altri.
Disposizioni in materia di attivita' produttive
24 aprile 1998: Trasmesso al Senato
8 luglio 1998: Approvato definitivamente. Legge
Legge n. 274/98 del 30 luglio 1998
Iter parlamentare (XIII Legislatura): C.4231 / S.3233 -
S. 3283
Ministro Grazia e Giustizia Flick Giovanni Maria (Prodi-I), Ministro Tesoro e Bilancio Ciampi Carlo Azeglio (Prodi-I)
Proroga del termine di efficacia del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, recante norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado ( Stralcio dell' articolo 15 del disegno di legge C4625, deliberato dall' Assemblea nella seduta del 28 aprile 1998 )
20 maggio 1998: Trasmesso al Senato
10 giugno 1998: Approvato definitivamente. Legge
Legge n. 188/98 del 16 giugno 1998
Iter parlamentare (XIII Legislatura): C.4625 (Gov.) (stralcio di C.4625-BIS, C.4625-TER) / C.4625-TER / S.3283 -
S. 3288
Pres. Consiglio Prodi Romano (Prodi-I), Ministro Tesoro e Bilancio Ciampi Carlo Azeglio (Prodi-I) ed altri.
Delega al Governo per il riordino della disciplina relativa alla riscossione
22 maggio 1998: Trasmesso al Senato
23 settembre 1998: Approvato definitivamente. Legge
Legge n. 337/98 del 28 settembre 1998
Iter parlamentare (XIII Legislatura): C.2372 (Gov.) (stralcio di C.2372-BIS, C.2372-TER, C.2372-QUATER, C.2372-QUINQUIES, C.2372-SEXIES, C.2372-SEPTIES, C.2372-OCTIES) / C.2372-OCTIES (assorbe C.3242) / S.3288 -
S. 3439
Ministro Grazia e Giustizia Flick Giovanni Maria (Prodi-I), Ministro Funzione Pubblica Bassanini Franco (Prodi-I)
Differimento del termine per l' esercizio della delega prevista dalla legge 31 dicembre 1996, n. 676, in materia di trattamento di dati personali
16 luglio 1998: Trasmesso al Senato
1 ottobre 1998: Approvato definitivamente. Legge
Legge n. 344/98 del 6 ottobre 1998
Iter parlamentare (XIII Legislatura): C.4964 / S.3439 -
S. 3456-B
Ministro Lavori Pubblici COSTA PAOLO (Prodi-I), Ministro Beni e att. cultur. VELTRONI VALTER (Prodi-I) ed altri.
Finanziamenti e interventi per opere di interesse locale
17 dicembre 1998: Trasmesso al Senato
19 dicembre 1998: Approvato definitivamente. Legge
Legge n. 483/98 del 31 dicembre 1998
Iter parlamentare (XIII Legislatura): S.3456 / C.5457 / S.3456-B