Statistiche
Statistiche sull'attività legislativa
XIII Legislatura
(dal 9 maggio 1996 al 29 maggio 2001)
(dal 9 maggio 1996 al 29 maggio 2001)
<< Torna alla pagina delle statistiche
Leggi ordinarie, contenenti deleghe al Governo promulgate nel 1996
(totale: 3 DDL)
-
C. 1579-B
Ministro Grazia e Giustizia FLICK GIOVANNI MARIA (Prodi-I), Ministro Affari Esteri DINI LAMBERTO (Prodi-I) ed altri.
Delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali
20 dicembre 1996: Trasmesso alla Camera
22 dicembre 1996: Approvato definitivamente. Legge
Legge n. 676/96 del 31 dicembre 1996
Iter parlamentare (XIII Legislatura): C.1579 / S.1407 / C.1579-B -
C. 2372-BIS-B
Pres. Consiglio Prodi Romano (Prodi-I), Ministro Tesoro Ciampi Carlo Azeglio (Prodi-I) ed altri.
Misure di razionalizzazione della finanza pubblica
17 dicembre 1996: Trasmesso alla Camera
21 dicembre 1996: Approvato definitivamente. Legge
Legge n. 662/96 del 23 dicembre 1996
Iter parlamentare (XIII Legislatura): C.2372 (Gov.) (stralcio di C.2372-BIS, C.2372-TER, C.2372-QUATER, C.2372-QUINQUIES, C.2372-SEXIES, C.2372-SEPTIES, C.2372-OCTIES) / C.2372-BIS / S.1704 / C.2372-BIS-B -
S. 1168
Ministro Lavoro e Prev. Soc. Treu Tiziano (Prodi-I)
Proroga dei termini per l' emanazione dei decreti legislativi di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, recante riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare
1 agosto 1996: Trasmesso al Senato
2 agosto 1996: Approvato definitivamente. Legge
Legge n. 417/96 dell'8 agosto 1996
Iter parlamentare (XIII Legislatura): C.2022 / S.1168