Statistiche
Statistiche sull'attività legislativa
XIII Legislatura
(dal 9 maggio 1996 al 29 maggio 2001)
(dal 9 maggio 1996 al 29 maggio 2001)
<< Torna alla pagina delle statistiche
Camera: DDL approvati da almeno una Camera, di conversione di D-L, contenenti deleghe al Governo
(totale: 1 DDL)
-
C. 4019
Pres. Consiglio Prodi Romano (Prodi-I), Ministro Finanze Visco Vincenzo (Prodi-I)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1997, n. 185, recante differimento del termine per il versamento dei tributi relativi alle dichiarazioni di successione
21 luglio 1997: Trasmesso alla Camera
29 luglio 1997: Approvato definitivamente. Legge