Statistiche
Statistiche sull'attività legislativa
XIII Legislatura
(dal 9 maggio 1996 al 29 maggio 2001)
(dal 9 maggio 1996 al 29 maggio 2001)
<< Torna alla pagina delle statistiche
Camera: DDL presentati, di natura ordinaria, contenenti deleghe al Governo
(totale: 119 DDL)
-
C. 73
Dep. DE BENETTI LINO ed altri.
Delega al Governo per l' adozione di norme di riforma del sistema tributario ispirate al rispetto dei principi di tutela ecologica e ambientale, per incentivare lo sviluppo sostenibile e incrementare l' occupazione
9 maggio 1996: Presentato alla Camera
8 agosto 1996: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
C. 76
Dep. DE BENETTI LINO
Istituzione di una commissione permanente di indagine, presso il Garante per la radiodiffusione e l' editoria, sugli effetti della comunicazione televisiva di massa. Delega al Governo per l' emanazione di norme in materia di tutela degli utenti della comunicazione televisiva
9 maggio 1996: Presentato alla Camera
25 settembre 1996: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
C. 99
Dep. MICHIELON MAURO ed altri.
Delega al Governo per la revisione del nuovo codice della strada
9 maggio 1996: Presentato alla Camera
31 gennaio 2001: Approvato in testo unificato -
C. 229
Dep. CAVERI LUCIANO
Norme per la tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli - Venezia Giulia
9 maggio 1996: Presentato alla Camera
12 luglio 2000: Approvato in testo unificato -
C. 235
Dep. CAMOIRANO MAURA, Dep. LORENZETTI MARIA RITA
Delega al Governo per l' emanazione di norme in materia di interventi conseguenti a danni provocati da calamita' naturali
9 maggio 1996: Presentato alla Camera
In corso di esame in commissione -
C. 259
Dep. POZZA TASCA ELISA ed altri.
Disposizioni per il sostegno della maternita' e della paternita', per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle citta'
9 maggio 1996: Presentato alla Camera
13 ottobre 1999: Approvato in testo unificato -
C. 270
Dep. BIELLI VALTER ed altri.
Delega al Governo per l' istituzione della tessera elettorale
9 maggio 1996: Presentato alla Camera
21 aprile 1999: Assorbito -
C. 332
Dep. SCALIA MASSIMO
Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali
9 maggio 1996: Presentato alla Camera
31 maggio 2000: Approvato in testo unificato -
C. 424
Dep. CACCAVARI ROCCO FRANCESCO ed altri.
Riordino del settore termale
9 maggio 1996: Presentato alla Camera
6 giugno 2000: Approvato in testo unificato -
C. 458
Dep. Simeone Alberto
Delega al Governo per l' attuazione della riforma delle Forze armate su base volontaria e disciplina del servizio militare volontario femminile
9 maggio 1996: Presentato alla Camera
14 giugno 2000: Assorbito -
C. 576
Dep. BUONTEMPO TEODORO
Delega al Governo per l' emanazione di norme in materia di rivalutazione degli assegni familiari e di reddito minimo garantito per le casalinghe e per i cittadini privi di qualsiasi reddito
9 maggio 1996: Presentato alla Camera
10 luglio 1996: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
C. 578
Dep. INNOCENTI RENZO ed altri.
Delega al Governo per il riordinamento generale dei trattamenti pensionistici di guerra
9 maggio 1996: Presentato alla Camera
30 ottobre 1996: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
C. 598
Dep. CORDONI ELENA EMMA ed altri.
Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell' assicurazione contro gli infortuni domestici
9 maggio 1996: Presentato alla Camera
16 giugno 1998: Approvato in testo unificato -
C. 614
Dep. STEFANI STEFANO, Dep. CALZAVARA FABIO
Delega al Governo per la razionalizzazione della rete stradale e degli interventi dell' ANAS
9 maggio 1996: Presentato alla Camera
30 luglio 1996: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
C. 632
Dep. BERSELLI FILIPPO
Delega al Governo per la trasformazione in ente pubblico economico dell' Amministrazione dei monopoli di Stato
9 maggio 1996: Presentato alla Camera
In corso di esame in commissione -
C. 675
Dep. SBARBATI LUCIANA
Disposizioni concernenti il tirocinio e la nomina del giudice di pace. Delega al Governo in materia di competenza penale del giudice di pace
10 maggio 1996: Presentato alla Camera
19 marzo 1998: Approvato in testo unificato -
C. 726
Dep. MARTINAT UGO ed altri.
Delega al Governo per la concessione di mutui agevolati per l' acquisto della prima casa mediante migliore utilizzazione dei contributi ex - GESCAL
10 maggio 1996: Presentato alla Camera
8 agosto 1996: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
C. 734
Dep. MARTINAT UGO ed altri.
Disposizioni per il sostegno della maternita' e della paternita', per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle citta'
10 maggio 1996: Presentato alla Camera
13 ottobre 1999: Approvato in testo unificato -
C. 829
Dep. Sbarbati Luciana ed altri.
Riforma delle Accademie di belle arti, dell' Accademia nazionale di danza, dell' Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica, degli Istituti musicali pareggiati
14 maggio 1996: Presentato alla Camera
5 novembre 1997: Approvato in testo unificato -
C. 932
Dep. POLI BORTONE ADRIANA ed altri.
Delega al Governo per il riordino delle incentivazioni e delle agevolazioni per il credito in agricoltura
16 maggio 1996: Presentato alla Camera
22 febbraio 1999: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
C. 1250
Dep. NAPPI GIANFRANCO ed altri.
Delega al Governo per la definizione di un programma sperimentale di alfabetizzazione telematica e multimediale nelle aree depresse
28 maggio 1996: Presentato alla Camera
25 novembre 1996: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
C. 1288
Dep. INNOCENTI RENZO ed altri.
Norme concernenti la delega alle regioni di funzioni amministrative in materia di lavoro e di collocamento. Delega al Governo per il riordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
29 maggio 1996: Presentato alla Camera
9 gennaio 1997: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
C. 1298
Dep. BRUGGER SIEGFRIED ed altri.
Delega al Governo per la disciplina della successione nelle piccole e medie imprese, per assicurare la tutela del patrimonio nei trasferimenti delle imprese e il mantenimento dei posti di lavoro
29 maggio 1996: Presentato alla Camera
29 ottobre 1996: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
C. 1397
Dep. Burani Procaccini Maria
Riforma delle Accademie di belle arti, dell' Accademia nazionale di danza, dell' Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica, degli Istituti musicali pareggiati
4 giugno 1996: Presentato alla Camera
5 novembre 1997: Approvato in testo unificato -
C. 1405
Dep. GALLETTI PAOLO
Delega al Governo per la riforma delle Accademie di belle arti e la loro trasformazione in Istituti superiori delle arti visive
4 giugno 1996: Presentato alla Camera
9 giugno 1997: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
C. 1579
Ministro Grazia e Giustizia FLICK GIOVANNI MARIA (Prodi-I), Ministro Affari Esteri DINI LAMBERTO (Prodi-I) ed altri.
Delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali
20 giugno 1996: Presentato alla Camera
1 ottobre 1996: Approvato -
C. 1627
Dep. VELTRI ELIO
Delega al Governo per la riforma del bilancio di previsione e del rendiconto generale dello Stato, nonche' per il riordino dell' organizzazione dei Ministeri, delle amministrazioni ad ordinamento autonomo e delle strutture operanti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri
25 giugno 1996: Presentato alla Camera
17 luglio 1996: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
C. 1756
Dep. VELTRI ELIO
Delega al Governo per il riordino dell' organizzazione dei Ministeri, delle amministrazioni ad ordinamento autonomo e delle strutture operanti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri
3 luglio 1996: Presentato alla Camera
Da assegnare alle commissioni -
C. 1836
Dep. PAMPO FEDELE
Delega al Governo per il riordinamento dei trattamenti pensionistici di guerra
10 luglio 1996: Presentato alla Camera
29 ottobre 1996: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
C. 1838
Dep. Spini Valdo ed altri.
Attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell' Amministrazione della difesa
10 luglio 1996: Presentato alla Camera
1 agosto 1996: Approvato -
C. 1850
Dep. BONITO FRANCESCO ed altri.
Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori
11 luglio 1996: Presentato alla Camera
25 giugno 1997: Approvato -
C. 1873
MinistroGrazia e Giustizia FLICK GIOVANNI MARIA (Prodi-I)
Disposizioni concernenti il tirocino e la nomina del giudice di pace. Delega al Governo in materia di competenza penale del giudice di pace
15 luglio 1996: Presentato alla Camera
19 marzo 1998: Approvato in testo unificato -
C. 1919
Dep. SIMEONE ALBERTO ed altri.
Delega al Governo per l' emanazione di un testo unico delle leggi concernenti il settore dei fitofarmaci e dell' agricoltura biologica
18 luglio 1996: Presentato alla Camera
In corso di esame in commissione -
C. 1920
Dep. SIMEONE ALBERTO ed altri.
Delega al Governo per l' emanazione di un testo unico delle leggi concernenti il settore della pesca
18 luglio 1996: Presentato alla Camera
24 ottobre 1996: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
C. 1934
Dep. BARRAL MARIO LUCIO, Dep. CHIAPPORI GIACOMO
Delega al Governo per la disciplina della successione nelle piccole e medie imprese
19 luglio 1996: Presentato alla Camera
16 dicembre 1996: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
C. 1940
Dep. POZZA TASCA ELISA
Delega al Governo per l' incentivazione delle attivita' turistiche, culturali, di tutela ambientale e sociali svolte dalle associazioni pro loco
22 luglio 1996: Presentato alla Camera
29 ottobre 1996: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
C. 1998
Dep. Napoli Angela
Riforma delle Accademie di belle arti, dell' Accademia nazionale di danza, dell' Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati
25 luglio 1996: Presentato alla Camera
5 novembre 1997: Approvato in testo unificato -
C. 2022
Ministro Lavoro e Prev. Soc. Treu Tiziano (Prodi-I)
Proroga dei termini per l' emanazione dei decreti legislativi di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, recante riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare
27 luglio 1996: Presentato alla Camera
1 agosto 1996: Approvato -
C. 2027
Dep. BALOCCHI MAURIZIO
Delega al Governo per l' emanazione di norme sullo stato giuridico del soggetto dell' educazione
29 luglio 1996: Presentato alla Camera
12 novembre 1996: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
C. 2038
Dep. SIMEONE ALBERTO
Delega al Governo per l' emanazione di un testo unico delle leggi concernenti il settore del commercio e della distribuzione
30 luglio 1996: Presentato alla Camera
24 ottobre 1996: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
C. 2084
Dep. GRIMALDI TULLIO ed altri.
Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori
1 agosto 1996: Presentato alla Camera
25 giugno 1997: Assorbito -
C. 2199
Ministro Grazia e Giustizia FLICK GIOVANNI MARIA (Prodi-I), Ministro Interno NAPOLITANO GIORGIO (Prodi-I) ed altri.
Delega al Governo per il decentramento dei servizi della giustizia e per il nuovo ordinamento del Ministero di grazia e giustizia
11 settembre 1996: Presentato alla Camera
14 aprile 1998: Approvato in testo unificato -
C. 2372-BIS
Pres. Consiglio Prodi Romano (Prodi-I), Ministro Tesoro Ciampi Carlo Azeglio (Prodi-I) ed altri.
Misure di razionalizzazione della finanza pubblica ( Stralcio degli articoli da 1 a 11; degli articoli 13, 15, commi 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10; da 16 a 30; da 37 a 41; degli articoli 42, commi 3 e 4 ; 43; 44, commi da 2 a 14 e comma 16; degli articoli da 45 a 55; da 57 a 60; 61, commi da 1 a 30 e da 33 a 35; degli articoli 62; 63; 64; da 67 a 83 del disegno di legge C2372)
14 novembre 1996: Presentato alla Camera
14 novembre 1996: Approvato -
C. 2372-TER
Pres. Consiglio PRODI ROMANO (Prodi-I), Ministro Tesoro CIAMPI CARLO AZEGLIO (Prodi-I) ed altri.
Delega al Governo per il riordino della previdenza e dell' assistenza integrativa del personale delle amministrazioni pubbliche, nonche' del trattamento economico del personale in servizio all' estero ( Stralcio degli articoli 12 e 15, commi 2, 7, 8, 9 e 11 del disegno di legge C2372, deliberato dall' Assemblea nella seduta del 14 novembre 1996 )
14 novembre 1996: Presentato alla Camera
26 novembre 1996: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
C. 2372-QUATER
Pres. Consiglio PRODI ROMANO (Prodi-I), Ministro Tesoro CIAMPI CARLO AZEGLIO (Prodi-I) ed altri.
Disposizioni in materia di progetti finalizzati e delega al Governo per l' unificazione del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio e della programmazione economica ( Stralcio degli articoli 14 e 36 del disegno di legge C2372, deliberato dall' Assemblea nella seduta del 14 novembre 1996 )
14 novembre 1996: Presentato alla Camera
26 novembre 1996: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
C. 2372-SEPTIES
Pres. Consiglio PRODI ROMANO (Prodi-I), Ministro Tesoro CIAMPI CARLO AZEGLIO (Prodi-I) ed altri.
Disposizioni in materia di riordino degli enti di ricerca e sperimentazione agraria, trasformazione della Cassa per la formazione della proprieta' contadina in Istituto nazionale fondiario, delega al Governo per il riordino delle societa' controllate nel settore agricolo e trasferimento di funzioni all' AIMA ( Stralcio degli articoli 34, 35 e 42, commi 1 e 2, e dell' articolo 44, comma 17, del disegno di legge C2372 deliberato dall' Assemblea nella seduta del 14 novembre 1996 )
14 novembre 1996: Presentato alla Camera
26 novembre 1996: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
C. 2372-OCTIES
Pres. Consiglio Prodi Romano (Prodi-I), Ministro Tesoro Ciampi Carlo Azeglio (Prodi-I) ed altri.
Delega al Governo per il riordino della disciplina relativa alla riscossione
14 novembre 1996: Presentato alla Camera
26 gennaio 1998: Approvato -
C. 2518
Dep. RUFFINO ELVIO ed altri.
Delega al Governo per la ristrutturazione degli arsenali militari a carattere industriale e per il trasferimento ad altre amministrazioni dello Stato degli enti e degli istituti che svolgono attivita' tecnico - scientifica di non prevalente interesse militare
22 ottobre 1996: Presentato alla Camera
20 dicembre 1996: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
C. 2600
Ministro Beni Culturali VELTRONI VALTER (Prodi-I), Ministro Tesoro CIAMPI CARLO AZEGLIO (Prodi-I) ed altri.
Disposizioni sui beni culturali
31 ottobre 1996: Presentato alla Camera
9 luglio 1997: Approvato -
C. 2732-BIS
Ministro Tesoro Ciampi Carlo Azeglio (Prodi-I), Ministro Bilancio e Programm. Ciampi Carlo Azeglio (Prodi-I) ed altri.
Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio. Delega al Governo per l' individuazione delle unita' previsionali di base del bilancio dello Stato
4 marzo 1997: Presentato alla Camera
5 marzo 1997: Approvato -
C. 2769
Dep. CORDONI ELENA EMMA
Delega al Governo per l' emanazione di norme che prevedano la confluenza del Fondo di previdenza per i lavoratori del settore elettrico nell' assicurazione generale obbligatoria
26 novembre 1996: Presentato alla Camera
25 marzo 1999: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
C. 2952
Dep. GASPARRI MAURIZIO ed altri.
Delega al Governo per la riforma delle Forze armate su base volontaria e disciplina del servizio militare volontario femminile
8 gennaio 1997: Presentato alla Camera
25 giugno 1997: Ritirato -
C. 2970
Dep. SPINI VALDO ed altri.
Delega al Governo per l' istituzione del servizio militare volontario femminile
15 gennaio 1997: Presentato alla Camera
30 luglio 1998: Approvato -
C. 3050
Dep. MICHIELON MAURO ed altri.
Delega al Governo per il riordino degli archivi comunali e provinciali e degli enti pubblici
23 gennaio 1997: Presentato alla Camera
24 febbraio 1997: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
C. 3194
Ministro Tesoro CIAMPI CARLO AZEGLIO (Prodi-I), Ministro Bilancio e Programm. CIAMPI CARLO AZEGLIO (Prodi-I) ed altri.
Delega al Governo per il riordino della disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti, di cui all' articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e della disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria
12 febbraio 1997: Presentato alla Camera
18 marzo 1998: Approvato -
C. 3240
Pres. Consiglio PRODI ROMANO (Prodi-I), Ministro Solidarieta' sociale TURCO LIVIA (Prodi-I) ed altri.
Disciplina dell' immigrazione e norme sulla condizione dello straniero
19 febbraio 1997: Presentato alla Camera
19 novembre 1997: Approvato -
C. 3270
Ministro Trasporti BURLANDO CLAUDIO (Prodi-I), Ministro Tesoro CIAMPI CARLO AZEGLIO (Prodi-I) ed altri.
Interventi per la ristrutturazione dell' autotrasporto e lo sviluppo dell' intermodalita'
25 febbraio 1997: Presentato alla Camera
11 dicembre 1997: Approvato -
C. 3357
Dep. STRAMBI ALFREDO, Dep. MANTOVANI RAMON
Delega al Governo per il riordinamento generale dei trattamenti pensionistici di guerra
5 marzo 1997: Presentato alla Camera
20 marzo 1997: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
C. 3477
Dep. MARTINAT UGO
Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale e modifiche al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di oneri deducibili
25 marzo 1997: Presentato alla Camera
6 maggio 1997: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
C. 3554
Dep. SCHMID SANDRO
Delega al Governo per la valorizzazione delle attivita' svolte dalle associazioni pro loco
9 aprile 1997: Presentato alla Camera
20 dicembre 2000: Assorbito -
C. 3621
Dep. SIMEONE ALBERTO
Delega al Governo per l' emanazione di un testo unico delle disposizioni concernenti il settore delle imposte a carattere regionale
29 aprile 1997: Presentato alla Camera
27 maggio 1997: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
C. 3622
Dep. SIMEONE ALBERTO
Delega al Governo per l' emanazione di un testo unico delle disposizioni concernenti il settore delle imposte a carattere locale
29 aprile 1997: Presentato alla Camera
27 maggio 1997: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
C. 3636
Dep. VELTRI ELIO
Delega al Governo per l' emanazione di norme in materia di controlli delle societa' di capitali e dei mercati finanziari
30 aprile 1997: Presentato alla Camera
26 marzo 1998: Concluso l'esame da parte della commissione -
C. 3767
Dep. Gasparri Maurizio ed altri.
Delega al Governo per la riforma delle Forze armate su base volontaria e disciplina del servizio militare volontario femminile
27 maggio 1997: Presentato alla Camera
14 giugno 2000: Assorbito -
C. 3855
Ministro Tesoro CIAMPI CARLO AZEGLIO (Prodi-I), Ministro Bilancio e Programm. CIAMPI CARLO AZEGLIO (Prodi-I) ed altri.
Delega al Governo per l' introduzione dell' EURO
12 giugno 1997: Presentato alla Camera
29 ottobre 1997: Approvato -
C. 3911
Pres. Consiglio PRODI ROMANO (Prodi-I), Ministro Interno NAPOLITANO GIORGIO (Prodi-I) ed altri.
Nuove norme in materia di punti vendita per la stampa quotidiana e periodica
24 giugno 1997: Presentato alla Camera
12 gennaio 1999: Approvato -
C. 4230
Ministro Sanità BINDI ROSARIA (ROSY) (Prodi-I), Ministro Tesoro CIAMPI CARLO AZEGLIO (Prodi-I) ed altri.
Delega al Governo per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale e per l' adozione di un testo unico in materia di organizzazione e funzionamento del Servizio sanitario nazionale. Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
9 ottobre 1997: Presentato alla Camera
26 maggio 1998: Approvato -
C. 4231
Ministro Industria, commercio BERSANI PIER LUIGI (Prodi-I), Ministro Politiche agricole PINTO MICHELE (Prodi-I) ed altri.
Disposizioni in materia di attivita' produttive
9 ottobre 1997: Presentato alla Camera
22 aprile 1998: Approvato -
C. 4283
Dep. SORO ANTONIO GIUSEPPE (ANTONELLO) ed altri.
Delega al Governo in materia di riordinamento delle funzioni di polizia locale
29 ottobre 1997: Presentato alla Camera
26 febbraio 2001: In stato di relazione -
C. 4336
Dep. NARDONE CARMINE ed altri.
Delega al Governo per l' emanazione di norme relative alle procedure di erogazione diretta dei contributi comunitari e nazionali in favore delle produzioni agricole nelle regioni interessate dal fenomeno della criminalita' organizzata
14 novembre 1997: Presentato alla Camera
23 ottobre 1998: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
C. 4337
Dep. PECORARO SCANIO ALFONSO
Delega al Governo per l' istituzione dell' Ente internazionale amici della canzone napoletana
14 novembre 1997: Presentato alla Camera
All'esame dell'assemblea -
C. 4354-BIS
Pres. Consiglio PRODI ROMANO (Prodi-I), Ministro Tesoro CIAMPI CARLO AZEGLIO (Prodi-I) ed altri.
Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica
18 dicembre 1997: Presentato alla Camera
18 dicembre 1997: Approvato con modificazioni -
C. 4354-TER
Pres. Consiglio Prodi Romano (Prodi-I), Ministro Tesoro Ciampi Carlo Azeglio (Prodi-I) ed altri.
Delega al Governo per la revisione della disciplina concernente l' imposta sugli spettacoli e l' imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379
12 dicembre 1997: Presentato alla Camera
12 maggio 1998: Approvato -
C. 4354-QUINQUIES
Pres. Consiglio Prodi Romano (Prodi-I), Ministro Tesoro Ciampi Carlo Azeglio (Prodi-I) ed altri.
Disposizioni in materia finanziaria e contabile
16 dicembre 1997: Presentato alla Camera
21 luglio 1998: Approvato -
C. 4359
Dep. CORSINI PAOLO ed altri.
Delega al Governo per l' emanazione di disposizioni in materia di armi e munizioni
25 novembre 1997: Presentato alla Camera
In corso di esame in commissione -
C. 4375
Dep. SETTIMI GINO (ALDO) ed altri.
Modifica all' articolo 1 della legge 16 luglio 1997, n. 254, recante delega al Governo per l' istituzione del giudice unico di primo grado
29 novembre 1997: Presentato alla Camera
30 gennaio 1998: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
C. 4406
Dep. COLA SERGIO ed altri.
Delega al Governo per l' istituzione dell' Ente internazionale per la tutela della canzone napoletana nella tradizione
15 dicembre 1997: Presentato alla Camera
All'esame dell'assemblea -
C. 4407
Dep. ANEDDA GIAN FRANCO ed altri.
Proroga dei termini per l' emanazione dei decreti legislativi di cui alla legge 16 luglio 1997, n. 254, recante delega al Governo per l' istituzione del giudice unico di primo grado
16 dicembre 1997: Presentato alla Camera
25 febbraio 1999: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
C. 4408
Dep. MANZIONE ROBERTO
Proroga dei termini per l' emanazione dei decreti legslativi di cui alla legge 16 luglio 1997, n. 254, recante delega al Governo per l' istituzione del giudice unico di primo grado
16 dicembre 1997: Presentato alla Camera
20 gennaio 1998: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
C. 4642
Dep. CONTE GIANFRANCO ed altri.
Delega al Governo per l' emanazione di norme per la compensazione fra i crediti vantati nei confronti delle amministrazioni pubbliche e i debiti relativi alle obbligazioni tributarie
10 marzo 1998: Presentato alla Camera
15 maggio 1998: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
C. 4656
Dep. SIMEONE ALBERTO
Delega al Governo per l' emanazione di un testo unico delle disposizioni concernenti il settore della gestione del ciclo dei rifiuti
12 marzo 1998: Presentato alla Camera
20 luglio 1998: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
C. 4678
Dep. SIMEONE ALBERTO
Delega al Governo per l' emanazione di un testo unico delle disposizioni concernenti il settore degli albi professionali
17 marzo 1998: Presentato alla Camera
In corso di esame in commissione -
C. 4685
Dep. MICHIELON MAURO ed altri.
Delega al Governo per l' emanazione di un nuovo testo unico delle disposizioni sull' assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
18 marzo 1998: Presentato alla Camera
14 aprile 1998: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
C. 4702
Dep. DE BENETTI LINO ed altri.
Delega al Governo per l' introduzione di norme fiscali con finalita' ecologiche per uno sviluppo economico e occupazionale sostenibile
20 marzo 1998: Presentato alla Camera
1 luglio 1998: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
C. 4734
Dep. DE BENETTI LINO ed altri.
Delega al Governo per la riforma del sistema di sostegno economico delle attivita' dei partiti e delle organizzazioni politiche
1 aprile 1998: Presentato alla Camera
11 marzo 1999: Assorbito -
C. 4845
Dep. MARONI ROBERTO ed altri.
Delega al Governo per l' introduzione di principi di perequazione del sistema tributario
30 aprile 1998: Presentato alla Camera
17 giugno 1998: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
C. 4869
Dep. TARADASH MARCO ed altri.
Delega al Governo per l' introduzione del voto elettronico e per la disciplina della sottoscrizione per via telematica delle liste elettorali, delle candidature e delle richieste di referendum popolare
13 maggio 1998: Presentato alla Camera
8 giugno 1998: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
C. 4897
Dep. SIMEONE ALBERTO
Delega al Governo per l' emanazione di un testo unico delle disposizioni legislative in materia di difesa del suolo e di prevenzione delle catastrofi naturali
19 maggio 1998: Presentato alla Camera
9 giugno 1998: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
C. 4912
Dep. LECCESE VITO
Delega al Governo per la disciplina degli sport violenti
21 maggio 1998: Presentato alla Camera
10 giugno 1998: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
C. 4945
Dep. SIMEONE ALBERTO
Delega al Governo per l' emanazione di un testo unico delle disposizioni legislative in materia di parchi e di riserve naturali
2 giugno 1998: Presentato alla Camera
20 luglio 1998: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
C. 4946
Dep. SIMEONE ALBERTO
Delega al Governo per l' emanazione di un testo unico delle disposizioni legislative in materia di agricoltura
2 giugno 1998: Presentato alla Camera
20 luglio 1998: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
C. 4947
Dep. SIMEONE ALBERTO
Delega al Governo per l' emanazione di un testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali
2 giugno 1998: Presentato alla Camera
17 luglio 1998: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
C. 4948
Dep. SIMEONE ALBERTO
Delega al Governo per l' emanazione di un testo unico delle disposizioni legislative in materia di artigianato
2 giugno 1998: Presentato alla Camera
20 luglio 1998: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
C. 4966
Dep. ALOISIO FRANCESCO
Delega al Governo per l' emanazione di norme in materia di difesa dalle calamita' naturali. Disposizioni concernenti l' obbligo di assicurazione contro i rischi derivanti da calamita' naturali
9 giugno 1998: Presentato alla Camera
In corso di esame in commissione -
C. 5018
Dep. CAMOIRANO MAURA ed altri.
Delega al Governo per l' emanazione di norme in materia di difesa dalle calamita' naturali. Disposizioni concernenti l' obbligo di assicurazione contro i rischi derivanti da calamita' naturali
24 giugno 1998: Presentato alla Camera
In corso di esame in commissione -
C. 5092
MinistroGrazia e Giustizia FLICK GIOVANNI MARIA (Prodi-I)
Delega al Governo per il riordino delle professioni intellettuali
9 luglio 1998: Presentato alla Camera
24 luglio 1998: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
C. 5216
Dep. MASSA LUIGI ed altri.
Delega al Governo per la riforma del servizio elettorale e per l' istituzione della tessera elettorale personale
9 settembre 1998: Presentato alla Camera
21 aprile 1999: Assorbito -
C. 5324
Ministro Affari Esteri DINI LAMBERTO (Prodi-I), Ministro Interno NAPOLITANO GIORGIO (Prodi-I) ed altri.
Delega al Governo per il riordino delle carriere diplomatica e prefettizia, nonche' disposizioni per il restante personale del Ministero degli affari esteri, per il personale militare del Ministero della difesa, per il personale dell' Amministrazione penitenziaria e per il personale del Consiglio superiore della magistratura
20 ottobre 1998: Presentato alla Camera
24 marzo 1999: Approvato -
C. 5491
Ministro Affari Esteri DINI LAMBERTO (D'Alema-I), Ministro Grazia e Giustizia DILIBERTO OLIVIERO (D'Alema-I) ed altri.
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Atti internazionali elaborati in base all' articolo K.3 del Trattato sull' Unione europea: Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunita' europee, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, del suo primo Protocollo fatto a Dublino il 27 settembre 1996, del Protocollo concernente l' interpretazione in via pregiudiziale, da parte della Corte di Giustizia delle Comunita' europee, di detta Convenzione, con annessa dichiarazione, fatto a Bruxelles il 29 novembre 1996, nonche' della Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunita' europee o degli Stati membri dell' Unione europea, fatta a Bruxelles il 26 maggio 1997 e della Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, con annesso, fatta a Parigi il 17 dicembre 1997
4 dicembre 1998: Presentato alla Camera
24 marzo 1999: Approvato -
C. 5535
Dep. BALOCCHI MAURIZIO ed altri.
Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici
19 dicembre 1998: Presentato alla Camera
11 marzo 1999: Approvato -
C. 5539
Dep. CREMA GIOVANNI ed altri.
Delega al Governo per la diversificazione dei ruoli nella magistratura
21 dicembre 1998: Presentato alla Camera
10 febbraio 1999: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
C. 5540
Dep. GASPARRI MAURIZIO
Delega al Governo per il riordino della carriera prefettizia
22 dicembre 1998: Presentato alla Camera
24 marzo 1999: Assorbito -
C. 5601
Pres. Consiglio D'ALEMA MASSIMO (D'Alema-I), Ministro Tesoro e Bilancio CIAMPI CARLO AZEGLIO (D'Alema-I) ed altri.
Delega al Governo per l' emanazione di un testo unico delle disposizioni in materia di dismissione e gestione delle partecipazioni pubbliche
26 gennaio 1999: Presentato alla Camera
In corso di esame in commissione -
C. 5619
Pres. Consiglio D'ALEMA MASSIMO (D'Alema-I), Ministro Pol. comunitarie LETTA ENRICO (D'Alema-I) ed altri.
Disposizioni per l' adempimento di obblighi derivanti dall' appartenenza dell' Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1999
29 gennaio 1999: Presentato alla Camera
26 maggio 1999: Approvato -
C. 5630
Dep. MACCANICO ANTONIO
Delega al Governo per l' accorpamento delle consultazioni elettorali e referendarie
2 febbraio 1999: Presentato alla Camera
15 febbraio 1999: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
C. 5809-BIS
Ministro Tesoro e Bilancio Ciampi Carlo Azeglio (Prodi-I), Ministro Lavoro e Prev. Soc. Treu Tiziano (Prodi-I) ed altri.
Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all' occupazione e della normativa che disciplina l' INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti previdenziali
5 maggio 1999: Presentato alla Camera
5 maggio 1999: Approvato -
C. 5809-QUATER
Ministro Tesoro e Bilancio Ciampi Carlo Azeglio (Prodi-I), Ministro Lavoro e Prev. Soc. Treu Tiziano (Prodi-I) ed altri.
Delega al Governo in materia di immigrazione e condizione dello straniero
5 maggio 1999: Presentato alla Camera
11 maggio 1999: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
C. 5809-QUINQUIES
Ministro Tesoro e Bilancio Ciampi Carlo Azeglio (Prodi-I), Ministro Lavoro e Prev. Soc. Treu Tiziano (Prodi-I) ed altri.
Delega al Governo in materia di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo
5 maggio 1999: Presentato alla Camera
11 maggio 1999: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
C. 5858-QUATER
Ministro Finanze Visco Vincenzo (Prodi-I), Ministro Lavoro e Prev. Soc. Treu Tiziano (Prodi-I) ed altri.
Delega al Governo per la riforma del sistema delle tasse e dei diritti marittimi
29 aprile 1999: Presentato alla Camera
11 maggio 1999: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
C. 6125
Dep. CAROTTI PIETRO FAUSTO
Delega al Governo per il riordino della carriera dei funzionari direttivi e dirigenti della Polizia di Stato
3 giugno 1999: Presentato alla Camera
24 febbraio 2000: Assorbito -
C. 6266
Dep. MARTINO ANTONIO ed altri.
Delega al Governo per la regolamentazione dell' esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani temporaneamente all' estero
22 luglio 1999: Presentato alla Camera
21 settembre 1999: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
C. 6326
Dep. GIOVANARDI CARLO AMEDEO
Delega al Governo per il nuovo ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attivita' amministrativa nell' Amministrazione della pubblica sicurezza
8 settembre 1999: Presentato alla Camera
24 febbraio 2000: Assorbito -
C. 6395
Dep. SARACENI LUIGI ed altri.
Delega al Governo per la istituzione della provincia di Castrovillari
29 settembre 1999: Presentato alla Camera
In corso di esame in commissione -
C. 6412
Pres. Consiglio D'ALEMA MASSIMO (D'Alema-I), Ministro Funzione Pubblica PIAZZA ANGELO (D'Alema-I) ed altri.
Disposizioni riguardanti il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia
1 ottobre 1999: Presentato alla Camera
28 giugno 2000: Approvato -
C. 6433
Ministro Difesa Scognamiglio Pasini Carlo Luigi (D'Alema-I), Ministro interno Jervolino Russo Rosa (D'Alema-I) ed altri.
Norme per l' istituzione del servizio militare professionale
8 ottobre 1999: Presentato alla Camera
14 giugno 2000: Approvato -
C. 6470
Dep. SIMEONE ALBERTO
Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico in materia di legislazione antimafia
19 ottobre 1999: Presentato alla Camera
21 dicembre 1999: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
C. 6661
Ministro Pol. comunitarie LETTA ENRICO (D'Alema-I), Ministro affari esteri DINI LAMBERTO (D'Alema-I) ed altri.
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2000
29 dicembre 1999: Presentato alla Camera
26 luglio 2000: Approvato -
C. 7186-BIS
Pres. Consiglio D'ALEMA MASSIMO (D'Alema-I), Ministro Interno JERVOLINO RUSSO ROSA (D'Alema-I) ed altri.
Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999
4 ottobre 2000: Presentato alla Camera
24 ottobre 2000: Approvato -
C. 7490
Ministro Difesa Mattarella Sergio (Amato-II), Ministro interno Bianco Enzo (Amato-II) ed altri.
Disposizioni in materia di personale delle Forze armate e delle Forze di polizia
11 dicembre 2000: Presentato alla Camera
6 febbraio 2001: Approvato