Statistiche
Statistiche sull'attività legislativa
XIII Legislatura
(dal 9 maggio 1996 al 29 maggio 2001)
(dal 9 maggio 1996 al 29 maggio 2001)
<< Torna alla pagina delle statistiche
Senato: 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) - Cambi di assegnazione in sede redigente (iter concluso)
(totale: 4 assegnazioni per 4 DDL)
-
S. 2288
Ministro Lavori Pubblici Costa Paolo (Prodi-I), Ministro industria, commercio Bersani Pier Luigi (Prodi-I) ed altri.
Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e ulteriori disposizioni in materia di lavori pubblici
27 marzo 1997: Presentato al Senato
18 dicembre 1997: Approvato -
S. 2526
Ministro Lavori Pubblici COSTA PAOLO (Prodi-I), Ministro Aree Urbane COSTA PAOLO (Prodi-I) ed altri.
Piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in localita' al di fuori del Lazio
13 giugno 1997: Trasmesso al Senato
30 luglio 1997: Approvato definitivamente. Legge -
S. 3053-B
Ministro Comunicazioni MACCANICO ANTONIO (Prodi-I), Ministro Tesoro e Bilancio CIAMPI CARLO AZEGLIO (Prodi-I)
Trasmissione radiofonica dei lavori parlamentari e agevolazioni per l' editoria
18 giugno 1998: Trasmesso al Senato
25 giugno 1998: Approvato definitivamente. Legge -
S. 4344
Ministro Trasporti TREU TIZIANO (D'Alema-I), Ministro Industria, commercio BERSANI PIER LUIGI (D'Alema-I) ed altri.
Misure di sostegno all' industria cantieristica ed armatoriale ed alla ricerca applicata nel settore navale
17 novembre 1999: Trasmesso al Senato
15 dicembre 1999: Approvato definitivamente. Legge