Scheda di attività
Enrico LETTA
XIII Legislatura
- Dati anagrafici e incarichi
- Iniziativa legislativa
- Interventi su DDL
- Interventi su attività non legislative
Nato il 20 agosto 1966 a Pisa
Presidente del Consiglio dei ministri (Governo Letta-I) |
Mandati
- XIV Legislatura Camera - Fino al 19 luglio 2004. Dimissioni per incompatibilità.
- XV Legislatura Camera
- XVI Legislatura Camera
- XVII Legislatura Camera
Incarichi e uffici ricoperti nella Legislatura
Governo D'Alema-I:
Ministro senza portafoglio per le politiche comunitarie
dal 22 ottobre 1998 al 21 dicembre 1999
Governo D'Alema-II:
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
dal 22 dicembre 1999 al 25 aprile 2000
Governo Amato-II:
Ministro del commercio con l'estero
dal 26 aprile 2000 al 10 giugno 2001
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
dal 26 aprile 2000 al 9 giugno 2001