Scheda di attività
Gian Franco SCHIETROMA
XIII Legislatura
- Dati anagrafici e incarichi
- Interventi su DDL
Deputato al Parlamento
|
Mandati
Incarichi e uffici ricoperti nella Legislatura
Governo D'Alema-I:
Sottosegretario di Stato per le finanze
dal 4 agosto 1999 al 21 dicembre 1999
Governo Amato-II:
Sottosegretario di Stato per l'interno
dal 27 aprile 2000 al 10 giugno 2001
Alla Camera dei Deputati
Gruppo Sin.Dem.-Ulivo
:
dal 9 maggio 1996
all'11 maggio 1998
(dal 24 febbraio 1998
il Gruppo assume la denominazione DS-U)
Gruppo Misto
:
dal 12 maggio 1998
al 29 maggio 2001
(SDI)