Angelo RESCAGLIO
- Dati anagrafici e incarichi
- Iniziativa legislativa
- Attività di relatore su DDL
- Interventi su DDL
- Presentazione di documenti
- Interventi su attività non legislative
Regione di elezione: Lombardia - Collegio: 28 (Cremona)
Elezione:
21 aprile 1996
|
Mandati
- XIII Legislatura Senato
Incarichi e uffici ricoperti nella Legislatura
Gruppo Partito Popolare Italiano
:
Membro
dal 9 maggio 1996
al 29 maggio 2001
2ª Commissione permanente (Giustizia):
Membro
dal 14 marzo 1997
al 21 luglio 1998
(in sostituzione del Sottosegretario di Stato
Pierluigi CASTELLANI fino al 26 ottobre 1998)
(in sostituzione del Ministro
Ortensio ZECCHINO dal 27 ottobre 1998 al 16 marzo 1999)
Membro
dal 22 luglio 1998
al 16 marzo 1999
(in sostituzione del Sottosegretario di Stato
Pierluigi CASTELLANI dal 14 marzo 1997 al 26 ottobre 1998)
(in sostituzione del Ministro
Ortensio ZECCHINO dal 27 ottobre 1998 al 16 marzo 1999)
7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali):
Membro
dal 22 novembre 1996
al 14 marzo 1997
(in sostituzione del Sottosegretario di Stato
Pierluigi CASTELLANI fino al 14 marzo 1997)
8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):
Membro
dal 16 settembre 1999
al 20 gennaio 2000
13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali):
Membro
dal 30 maggio 1996
al 21 luglio 1998
Membro
dal 22 luglio 1998
al 15 settembre 1999
Membro
dal 21 gennaio 2000
al 29 maggio 2001
Commissione speciale in materia d'infanzia:
Membro
dal 6 ottobre 1998
al 27 gennaio 1999
Segretario
dal 28 gennaio 1999
al 29 maggio 2001
Commissione parlamentare per l'infanzia:
Membro
dal 22 marzo 1999
al 29 maggio 2001
Delegazione parlamentare italiana presso l'Assemblea parlamentare dell'Iniziativa Centro Europea:
Membro
dal 10 febbraio 1997
al 29 maggio 2001
Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse:
Membro
dal 26 maggio 1997
al 29 maggio 2001