Palmiro UCCHIELLI
- Dati anagrafici e incarichi
- Iniziativa legislativa
- Attività di relatore su DDL
- Interventi su DDL
- Presentazione di documenti
- Interventi su attività non legislative
Regione di elezione: Marche - Collegio: 6 (Pesaro)
Elezione:
21 aprile 1996
Dimissioni accettate il 5 ottobre 1999 (sostituito da Giuseppe MASCIONI) |
Mandati
- XII Legislatura Camera
- XIII Legislatura Senato
Incarichi e uffici ricoperti nella Legislatura
Gruppo Sinistra Democratica - l'Ulivo
:
Membro
dal 9 maggio 1996
al 5 ottobre 1999
(dal 24 febbraio 1998
il Gruppo assume la denominazione Democratici di Sinistra - l'Ulivo)
4ª Commissione permanente (Difesa):
Membro
dal 30 maggio 1996
al 21 luglio 1998
Membro
dal 22 luglio 1998
al 5 ottobre 1999
Parlamentari membri della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi:
Membro
dal 2 ottobre 1996
al 5 ottobre 1999
Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi:
Membro
dal 28 aprile 1998
al 5 ottobre 1999