Giovanni POLIDORO
- Dati anagrafici e incarichi
- Iniziativa legislativa
- Attività di relatore su DDL
- Interventi su DDL
- Presentazione di documenti
- Interventi su attività non legislative
Regione di elezione: Abruzzo - Collegio: 4 (Chieti Sulmona)
Elezione:
21 aprile 1996
|
Mandati
- XI Legislatura Camera
- XIII Legislatura Senato
Incarichi e uffici ricoperti nella Legislatura
Governo D'Alema-II:
Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione
dal 22 dicembre 1999 al 25 aprile 2000
Gruppo Partito Popolare Italiano
:
Membro
dal 9 maggio 1996
al 1 luglio 1996
Componente del Comitato Direttivo
dal 2 luglio 1996
al 24 giugno 1998
Gruppo Democrazia Europea
:
Vicepresidente
dall'8 febbraio 2001
al 29 maggio 2001
6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):
Membro
dal 20 giugno 1996
al 21 luglio 1998
(in sostituzione del Ministro
Patrizia TOIA fino al 21 dicembre 1999)
Membro
dal 22 luglio 1998
al 21 dicembre 1999
(in sostituzione del Ministro
Patrizia TOIA dal 20 giugno 1996 al 21 dicembre 1999)
13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali):
Membro
dal 30 maggio 1996
al 21 luglio 1998
(sostituito da
Giuseppe LO CURZIO dal 21 gennaio 2000 al 24 aprile 2000)
Membro
dal 22 luglio 1998
al 29 maggio 2001
(sostituito da
Giuseppe LO CURZIO dal 21 gennaio 2000 al 24 aprile 2000)
Commissione parlamentare consultiva in materia di riforma fiscale ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662:
Membro
dal 24 marzo 1997
al 21 dicembre 1999
Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi:
Membro
dal 14 gennaio 1997
al 21 dicembre 1999
Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse:
Membro
dal 26 maggio 1997
al 24 giugno 1997
Segretario
dal 25 giugno 1997
al 21 dicembre 1999