Severino LAVAGNINI
- Dati anagrafici e incarichi
- Iniziativa legislativa
- Attività di relatore su DDL
- Interventi su DDL
- Presentazione di documenti
- Interventi su attività non legislative
Regione di elezione: Lazio - Collegio: 21 (Marino - Colleferro - Frascati)
Elezione:
21 aprile 1996
|
Mandati
- XII Legislatura Senato
- XIII Legislatura Senato
- XIV Legislatura Senato
Incarichi e uffici ricoperti nella Legislatura
Governo D'Alema-II:
Sottosegretario di Stato per l'interno
dal 22 dicembre 1999 al 25 aprile 2000
Governo Amato-II:
Sottosegretario di Stato per l'interno
dal 27 aprile 2000 al 10 giugno 2001
Gruppo Partito Popolare Italiano
:
Membro
dal 9 maggio 1996
al 1 luglio 1996
Vicepresidente
dal 2 luglio 1996
al 24 febbraio 1999
Membro
dal 25 febbraio 1999
al 29 maggio 2001
12ª Commissione permanente (Igiene e sanita'):
Membro
dal 30 maggio 1996
al 21 luglio 1998
(sostituito da
Antonio Michele MONTAGNINO dal 19 gennaio 2000 al 29 maggio 2001)
Membro
dal 22 luglio 1998
al 29 maggio 2001
(sostituito da
Antonio Michele MONTAGNINO dal 19 gennaio 2000 al 29 maggio 2001)
Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema sanitario:
Membro
dal 5 giugno 1997
al 21 dicembre 1999
Delegazione italiana presso la Conferenza parlamentare dell'Iniziativa Centro Europea:
Membro
dal 25 novembre 1996
al 10 febbraio 1997