Scheda di attività
Paolo GUERRINI
XIII Legislatura
- Dati anagrafici e incarichi
- Interventi su DDL
- Interventi su attività non legislative
Nato l'11 gennaio 1939 a Osimo
|
Mandati
Incarichi e uffici ricoperti nella Legislatura
Governo D'Alema-I:
Sottosegretario di Stato per la difesa
dal 22 ottobre 1998 al 21 dicembre 1999
Governo D'Alema-II:
Sottosegretario di Stato per la difesa
dal 22 dicembre 1999 al 25 aprile 2000
Governo Amato-II:
Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale
dal 27 aprile 2000 al 9 giugno 2001