Lamberto DINI
- Dati anagrafici e incarichi
- Iniziativa legislativa
- Interventi su DDL
- Interventi su attività non legislative
Deputato al Parlamento
|
Mandati
Incarichi e uffici ricoperti nella Legislatura
Governo Dini-I:
Presidente del Consiglio dei ministri
, Ministro del tesoro
dal 17 gennaio 1995 al 16 maggio 1996
Governo Prodi-I:
Ministro degli affari esteri
, Ministro senza portafoglio per gli italiani all'estero
dal 17 maggio 1996 al 20 ottobre 1998
Governo D'Alema-I:
Ministro degli affari esteri
, Ministro senza portafoglio per gli italiani all'estero
dal 22 ottobre 1998 al 21 dicembre 1999
Governo D'Alema-II:
Ministro degli affari esteri
dal 22 dicembre 1999 al 25 aprile 2000
Governo Amato-II:
Ministro degli affari esteri
dal 26 aprile 2000 al 6 giugno 2001
Alla Camera dei Deputati
Gruppo Rinnovam. Ital.
:
dal 9 maggio 1996
al 10 febbraio 1999
Gruppo Misto
:
dall'11 febbraio 1999
al 29 maggio 2001
(rinnov. Ital)
(dal 24 marzo 1999
la componente assume la denominazione rin. Pop. Eur.)
(dal 15 novembre 1999
la componente assume la denominazione Rinnovamento italiano)