Mario D'URSO
- Dati anagrafici e incarichi
- Iniziativa legislativa
- Attività di relatore su DDL
- Interventi su DDL
- Presentazione di documenti
- Interventi su attività non legislative
Regione di elezione: Campania - Collegio: 11 (Castellammare di Stabia)
Elezione:
21 aprile 1996
|
Mandati
- XIII Legislatura Senato
Incarichi e uffici ricoperti nella Legislatura
Governo Dini-I:
Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero
dal 23 gennaio 1995 al 16 maggio 1996
Gruppo Rinnovamento Italiano
:
Membro
dal 9 maggio 1996
al 6 febbraio 1997
Gruppo Misto
:
Membro
dall'11 febbraio 1997
al 5 ottobre 1997
(Rinnovamento Italiano)
Gruppo Rinnovamento Italiano e Indipendenti
:
Membro
dal 6 ottobre 1997
al 18 febbraio 1999
Gruppo Misto
:
Membro
dal 24 febbraio 1999
al 24 febbraio 1999
(Rinnovamento Italiano)
Gruppo Rinnov. Ital. Liberaldem. Ind.-Pop. per l'Europa
:
Membro
dal 25 febbraio 1999
al 1 marzo 1999
Vicepresidente Tesoriere
dal 2 marzo 1999
al 26 gennaio 2000
Gruppo Misto
:
Membro
dal 1 febbraio 2000
al 29 maggio 2001
(Rinnovamento Italiano)
3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione):
Membro
dal 30 maggio 1996
al 5 giugno 1996
Segretario
dal 5 giugno 1996
al 21 luglio 1998
Segretario
dal 22 luglio 1998
al 3 marzo 1999
5ª Commissione permanente (Bilancio):
Membro
dal 23 febbraio 2000
al 29 maggio 2001
6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):
Membro
dal 15 ottobre 1997
al 21 luglio 1998
(in sostituzione del Ministro
Carlo Luigi SCOGNAMIGLIO PASINI dall'11 marzo 1999 al 20 dicembre 1999)
Membro
dal 22 luglio 1998
al 10 marzo 1999
(in sostituzione del Ministro
Carlo Luigi SCOGNAMIGLIO PASINI dall'11 marzo 1999 al 20 dicembre 1999)
Membro
dall'11 marzo 1999
al 20 dicembre 1999
(in sostituzione del Ministro
Carlo Luigi SCOGNAMIGLIO PASINI fino al 20 dicembre 1999)
10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):
Membro
dal 4 novembre 1998
al 3 marzo 1999
(in sostituzione del Sottosegretario di Stato
Bianca Maria FIORILLO fino al 3 marzo 1999)
Membro
dall'11 marzo 1999
al 22 febbraio 2000
Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione ed il funzionamento della Convenzione di applicazione dell' Accordo di Schengen:
Membro
dal 16 ottobre 1996
al 14 marzo 1997