Umberto CARPI
- Dati anagrafici e incarichi
- Iniziativa legislativa
- Interventi su DDL
- Interventi su attività non legislative
Regione di elezione: Toscana - Collegio: 10 (Pisa)
Elezione:
21 aprile 1996
|
Mandati
- XII Legislatura Senato
- XIII Legislatura Senato
Incarichi e uffici ricoperti nella Legislatura
Governo Prodi-I:
Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato
dal 22 maggio 1996 al 20 ottobre 1998
Governo D'Alema-I:
Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato
dal 22 ottobre 1998 al 21 dicembre 1999
Gruppo Sinistra Democratica - l'Ulivo
:
Membro
dal 9 maggio 1996
al 29 maggio 2001
(dal 24 febbraio 1998
il Gruppo assume la denominazione Democratici di Sinistra - l'Ulivo)
10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):
Membro
dal 30 maggio 1996
al 29 maggio 2001
(sostituito da
Sergio GAMBINI fino al 21 dicembre 1999)
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi:
Membro
dall'11 febbraio 2000
al 29 maggio 2001