Cosimo VENTUCCI
- Dati anagrafici e incarichi
Regione di elezione: Lazio - Collegio: 7 (Roma Ciampino)
Elezione:
27 marzo 1994
|
Mandati
- XII Legislatura Senato
- XIII Legislatura Senato
- XIV Legislatura Senato
- XV Legislatura Senato
- XVI Legislatura Camera
Incarichi e uffici ricoperti nella Legislatura
Gruppo Forza Italia
:
Membro
dal 18 aprile 1994
all'8 maggio 1996
5ª Commissione permanente (Bilancio):
Membro
dal 13 ottobre 1994
al 17 gennaio 1995
(sostituito da
Luigi GRILLO fino al 17 gennaio 1995)
6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):
Membro
dal 31 maggio 1994
all'8 maggio 1996
Giunta per gli affari delle Comunita' Europee:
Membro
dal 22 febbraio 1995
al 28 febbraio 1995
Segretario
dal 28 febbraio 1995
all'8 maggio 1996
Commissione parlamentare per le questioni regionali:
Membro
dal 6 luglio 1995
all'8 maggio 1996
Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa:
Membro
sostituto
dal 15 novembre 1994
all'8 maggio 1996