Giovanna BRICCARELLO
- Dati anagrafici e incarichi
Regione di elezione: Piemonte - Collegio: 8 (Nichelino - Moncalieri)
Elezione:
27 marzo 1994
|
Mandati
- XII Legislatura Senato
Incarichi e uffici ricoperti nella Legislatura
Gruppo Lega Nord
:
Segretario
dal 21 aprile 1994
al 10 gennaio 1995
Gruppo Misto
:
Membro
dal 10 gennaio 1995
al 29 febbraio 1996
Gruppo Cristiani Democratici Uniti
:
Membro
dal 29 febbraio 1996
all'8 maggio 1996
1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali):
Membro
dal 31 maggio 1994
al 26 ottobre 1994
Segretario
dal 26 ottobre 1994
al 19 marzo 1996
7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali):
Membro
dal 19 marzo 1996
all'8 maggio 1996
11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):
Membro
dal 31 maggio 1994
al 29 settembre 1994
(sostituita da
Francesco Enrico SPERONI fino al 29 settembre 1994)
Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa:
Membro
sostituto
dal 15 novembre 1994
al 22 marzo 1995