Massimo BONAVITA
- Dati anagrafici e incarichi
Regione di elezione: Emilia Romagna - Collegio: 2 (Cesena)
Elezione:
27 marzo 1994
|
Mandati
- XII Legislatura Senato
- XIII Legislatura Senato
- XIV Legislatura Senato
Incarichi e uffici ricoperti nella Legislatura
Gruppo Progressisti - Federativo
:
Membro
dal 18 aprile 1994
all'8 maggio 1996
5ª Commissione permanente (Bilancio):
Membro
dal 1 febbraio 1995
al 3 luglio 1995
6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):
Membro
dal 31 maggio 1994
al 1 febbraio 1995
Membro
dal 3 luglio 1995
all'8 maggio 1996
Commissione d'inchiesta sul problema dei rifiuti:
Membro
dal 30 gennaio 1996
all'8 maggio 1996