Renato BASTIANETTO
- Dati anagrafici e incarichi
Regione di elezione: Veneto - Collegio: 2 (Portogruaro)
Elezione:
27 marzo 1994
|
Mandati
- XII Legislatura Senato
Incarichi e uffici ricoperti nella Legislatura
Gruppo Lega Nord
:
Membro
dal 18 aprile 1994
al 12 marzo 1996
Gruppo Misto
:
Membro
dal 12 marzo 1996
all'8 maggio 1996
1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali):
Membro
dal 31 maggio 1994
al 29 settembre 1994
(sostituito da
Francesco Enrico SPERONI dal 29 settembre 1994 al 17 gennaio 1995)
Membro
dal 29 settembre 1994
al 17 gennaio 1995
(sostituito da
Francesco Enrico SPERONI fino al 17 gennaio 1995)
11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):
Membro
dal 29 settembre 1994
all'8 maggio 1996
Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa:
Membro
sostituto
dal 5 aprile 1995
all'8 maggio 1996
Commissione parlamentare d'inchiesta sulla cooperazione con i Paesi in via di sviluppo:
Membro
dal 13 settembre 1994
al 5 aprile 1995