Delegazione italiana all'Assemblea parlamentare della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa ( CSCE )
(Carta per una nuova Europa, firmata a Parigi il 21 novembre 1990 - Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 1991, Suppl. ord. n. 13)XI Legislatura
(dal 23 aprile 1992 al 14 aprile 1994)
Presidente
eletto
Ufficio di Presidenza costituito il 30 giugno 1992
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Presidente | ||
IOTTI Nilde, Deputato |
PDS |
|
Vicepresidenti | ||
AGNELLI Arduino, Senatore |
PSI |
|
FERRARI Karl, Senatore |
Misto |
|
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Senatori | ||
AGNELLI Arduino |
PSI |
Vicepresidente
dal 30 giugno 1992
|
BERNASSOLA Angelo |
DC, poi DC-PPI |
Membro
dal 10 dicembre 1993
|
BRATINA Diodato (Darko) |
PDS |
Membro
dal 17 novembre 1992
|
CAMPAGNOLI Mario |
DC |
Membro
dal 29 ottobre 1992
al 10 dicembre 1993
|
CAPPUZZO Umberto |
DC |
Membro
dal 30 giugno 1992
al 29 ottobre 1992
|
FERRARI Karl |
Misto |
Vicepresidente
dal 30 giugno 1992
|
FONTANA Elio |
DC |
Membro
dal 30 giugno 1992
al 29 ottobre 1992
|
GRAZIANI Antonio |
DC, poi DC-PPI |
Membro
dal 29 ottobre 1992
|
RANIERI Umberto |
PDS |
Membro
dal 30 giugno 1992
al 17 novembre 1992
|
VINCI Luigi |
Rif.Com. |
Membro
dal 30 giugno 1992
|
Deputati | ||
CRESCO Angelo Gaetano |
PSI |
Membro
dal 30 giugno 1992
|
GORGONI Gaetano |
Repubblicano |
Membro
dal 30 giugno 1992
|
IOTTI Nilde |
PDS |
Presidente
dal 30 giugno 1992
|
LO PORTO Guido |
MSI-DN |
Membro
dal 30 giugno 1992
|
PISICCHIO Pino |
DC |
Membro
dal 30 giugno 1992
al 4 luglio 1992
|
RIGGIO Vito |
DC |
Membro
dal 4 luglio 1992
al 29 aprile 1993
|
ROCCHETTA Franco |
Lega Nord |
Membro
dal 30 giugno 1992
|
SILVESTRI Giuliano |
DC, poi DC-PPI |
Membro
dal 29 aprile 1993
|
TASSONE Mario |
DC, poi DC-PPI |
Membro
dal 30 giugno 1992
|