Parlamentari membri della Commissione per la vigilanza sull'amministrazione del debito pubblico
(D. L. 31 dicembre 1915, n. 1928, art. 1; testo unico 14 febbraio 1963, n. 1343, articoli 90 e 91)XI Legislatura
(dal 23 aprile 1992 al 14 aprile 1994)
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Senatori | ||
PAVAN Angelo |
DC, poi DC-PPI |
Membro
dal 17 febbraio 1993
|
ROMEO Domenico |
PSI |
Membro
dal 17 febbraio 1993
|
SPOSETTI Ugo |
PDS |
Membro
dal 17 febbraio 1993
|
Deputati | ||
DEMITRY Giuseppe |
PSI |
Membro
dal 17 febbraio 1993
|
PELLICANO' Gerolamo |
Repubblicano |
Membro
dal 17 febbraio 1993
|
ROSINI Giacomo |
DC, poi DC-PPI |
Membro
dal 17 febbraio 1993
|