Parlamentari membri della Commissione per la vigilanza sull'istituto di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca
(Testo unico 28 aprile 1910, n. 204, art. 110, modificato dal decreto luogotenenziale 31 dicembre 1915, n. 1928, art. 1. Soppressa dalla legge 28 dicembre 2005, n. 262, art. 41)XI Legislatura
(dal 23 aprile 1992 al 14 aprile 1994)
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Senatori | ||
CAVAZZUTI Filippo |
PDS |
Membro
dal 17 febbraio 1993
|
COVI Giorgio |
Repubblicano |
Membro
dal 17 febbraio 1993
|
LEONARDI Ezio |
DC, poi DC-PPI |
Membro
dal 16 giugno 1993
|
TRIGLIA Riccardo |
DC |
Membro
dal 17 febbraio 1993
al 6 maggio 1993
|
Deputati | ||
FERRARI Marte |
PSI |
Membro
dal 17 febbraio 1993
|
MANTOVANI Silvio |
PDS |
Membro
dal 17 febbraio 1993
|
VARRIALE Salvatore |
DC, poi DC-PPI |
Membro
dal 17 febbraio 1993
|