Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa
(Leggi costituzionali 11 marzo 1953, n. 1, art. 12 e 16 gennaio 1989, n. 1, art. 3; Regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa - GU n. 153 del 3 luglio 1989, artt. 2, 3)XI Legislatura
(dal 23 aprile 1992 al 14 aprile 1994)
Costituito
il 27 aprile 1993
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Presidente | ||
VAIRO Gaetano, Deputato |
DC, poi DC-PPI |
|
Vicepresidenti | ||
BUFFONI Andrea, Deputato |
PSI |
Fino al 3 novembre 1992
|
CORRENTI Giovanni, Deputato |
PDS |
Fino al 5 novembre 1992
|
PDS |
|
|
DEL BASSO DE CARO Umberto, Deputato |
PSI |
Fino al 19 ottobre 1993
|
Segretari | ||
PERANI Mario, Deputato |
DC, poi DC-PPI |
|
CARTA Giorgio, Deputato |
PSDI |
Fino al 30 giugno 1992
|
GALANTE Severino, Deputato |
Rifond. Com. |
|
FINOCCHIARO Anna, Deputato |
Dal 12 maggio 1992 PDS |
Fino al 27 maggio 1992
|
OCCHIPINTI Gianfranco Maria, Deputato |
PSDI |
Fino al 4 febbraio 1993
|
PAISSAN Mauro, Deputato |
Verdi |
|
Riepilogo della composizione
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Senatori | ||
BODO Giuseppe |
Lega Nord |
Membro
|
CASOLI Giorgio |
PSI |
Membro
fino al 30 giugno 1992
|
PSI |
Membro
dall'11 maggio 1993
|
|
COCO Giovanni Silvestro |
DC, poi DC-PPI |
Membro
|
COMPAGNA Luigi |
Fino al 31 ottobre 1992 Misto Dal 1 novembre 1992 Liberale |
Membro
|
COVI Giorgio |
Repubblicano |
Membro
|
CUTRERA Achille |
PSI |
Membro
fino al 23 settembre 1992
|
DE CINQUE Germano |
DC |
Membro
fino al 30 giugno 1992
|
DELL'OSSO Costantino |
PSI |
Membro
fino all'11 maggio 1993
|
DI LEMBO Osvaldo |
DC, poi DC-PPI |
Membro
|
DIONISI Angelo |
Rif.Com. |
Membro
|
FABJ Ada Valeria |
PDS |
Membro
|
FILETTI Cristoforo |
MSI - DN |
Membro
|
FRANCHI Antonio |
PDS |
Membro
|
GIORGI Luciano |
PSI |
Membro
|
GUZZETTI Giuseppe |
DC |
Membro
fino al 9 febbraio 1993
|
LADU Salvatore |
DC, poi DC-PPI |
Membro
|
MAISANO GRASSI Giuseppina |
Fino al 31 ottobre 1992 Misto Dal 1 novembre 1992 Verdi - La Rete |
Membro
|
MAZZOLA Francesco |
DC |
Membro
fino all'8 ottobre 1992
|
MORA Giampaolo |
DC |
Membro
fino al 28 giugno 1993
|
MURMURA Antonino |
DC |
Membro
fino al 30 giugno 1992
|
PEDRAZZI Anna Maria |
PDS |
Membro
|
PELLEGRINO Giovanni |
PDS |
Membro
|
PINNA Mario |
PDS |
Membro
|
PINTO Michele |
DC, poi DC-PPI |
Membro
|
POSTAL Giorgio |
DC |
Membro
fino al 12 gennaio 1993
|
PREIONI Marco |
Lega Nord |
Membro
|
RAVASIO Renato |
DC, poi DC-PPI |
Membro
dal 28 giugno 1993
|
RICEVUTO Giovanni |
PSI |
Membro
dall'11 maggio 1993
|
SAPORITO Learco |
DC, poi DC-PPI |
Membro
|
SELLITTI Michele |
PSI |
Membro
fino all'11 maggio 1993
|
VENTRE Antonio |
DC, poi DC-PPI |
Membro
|
Deputati | ||
ALBERINI Guido |
PSI |
Membro
dal 19 ottobre 1993
|
ALBERTINI Giuseppe |
PSI |
Membro
dal 19 ottobre 1993
|
ARTIOLI Rossella |
Dal 12 maggio 1992 PSI |
Membro
fino al 30 giugno 1992
|
AYALA Giuseppe Maria |
Dal 12 maggio 1992 Repubblicano |
Membro
fino al 29 giugno 1993
|
BALOCCHI Enzo |
DC, poi DC-PPI |
Membro
|
BARGONE Antonio |
Dal 12 maggio 1992 PDS |
Membro
|
BINETTI Vincenzo |
Dal 12 maggio 1992 DC |
Membro
fino al 17 settembre 1992
|
BIONDI Alfredo |
Dal 12 maggio 1992 PLI |
Membro
fino al 14 ottobre 1993
|
BRUNO Antonio |
PSDI |
Membro
|
BUFFONI Andrea |
Dal 12 maggio 1992 PSI |
Vicepresidente
fino al 3 novembre 1992
|
CARTA Giorgio |
Dal 12 maggio 1992 PSDI |
Segretario
fino al 30 giugno 1992
|
CASINI Carlo |
DC, poi DC-PPI |
Membro
dal 14 ottobre 1993
|
CASINI Pier Ferdinando |
Fino al 19 gennaio 1994 DC Dal 19 gennaio 1994 CCD |
Membro
dal 14 ottobre 1993
|
CASULA Emidio |
PSI |
Membro
dal 19 ottobre 1993
|
CORRENTI Giovanni |
Dal 12 maggio 1992 PDS |
Vicepresidente
fino al 5 novembre 1992
|
PDS |
Vicepresidente
|
|
D'ALIA Salvatore |
Dal 12 maggio 1992 DC |
Membro
fino al 30 giugno 1992
|
DEL BASSO DE CARO Umberto |
PSI |
Membro
fino al 5 novembre 1992
|
PSI |
Vicepresidente
fino al 19 ottobre 1993
|
|
DIANA Lino |
DC, poi DC-PPI |
Membro
dal 3 novembre 1993
|
FINOCCHIARO Anna |
Dal 12 maggio 1992 PDS |
Segretario
fino al 27 maggio 1992
|
PDS |
Membro
fino al 29 giugno 1993
|
|
GALANTE Severino |
Rifond. Com. |
Membro
fino al 27 maggio 1992
|
Rifond. Com. |
Segretario
|
|
GALASSO Alfredo |
Dal 12 maggio 1992 MPD - La Rete |
Membro
|
GORGONI Gaetano |
Repubblicano |
Membro
dal 29 giugno 1993
all'11 ottobre 1993
|
LANDI Bruno |
PSI |
Membro
fino al 27 maggio 1993
|
LOMBARDO Antonino |
Dal 12 maggio 1992 DC |
Membro
fino al 26 ottobre 1992
|
MANCINI Gianmarco |
Lega Nord |
Membro
|
MARGUTTI Ferdinando |
DC, poi DC-PPI |
Membro
|
MASTRANTUONO Raffaele |
Dal 12 maggio 1992 PSI |
Membro
fino al 25 febbraio 1993
|
MELILLO Savino |
PLI |
Membro
dal 14 ottobre 1993
|
NICOTRA Benedetto |
Dal 12 maggio 1992 DC |
Membro
fino al 25 maggio 1992
|
OCCHIPINTI Gianfranco Maria |
PSDI |
Membro
fino al 9 luglio 1992
|
PSDI |
Segretario
fino al 4 febbraio 1993
|
|
PAGGINI Roberto |
Repubblicano |
Membro
dall'11 ottobre 1993
|
PAISSAN Mauro |
Dal 12 maggio 1992 Verdi |
Membro
fino al 16 febbraio 1993
|
Verdi |
Segretario
|
|
PERANI Mario |
Dal 12 maggio 1992 DC, poi DC-PPI |
Segretario
|
PINZA Roberto |
DC, poi DC-PPI |
Membro
|
POTI' Damiano |
PSI |
Membro
fino al 19 ottobre 1993
|
RENZULLI Gabriele |
PSI |
Membro
fino al 1 aprile 1993
|
ROCCHETTA Franco |
Dal 12 maggio 1992 Lega Nord |
Membro
fino all'8 settembre 1992
|
RUSSO SPENA Giovanni |
Dal 12 maggio 1992 Rifond. Com. |
Membro
fino al 25 maggio 1992
|
VAIRO Gaetano |
Dal 12 maggio 1992 DC, poi DC-PPI |
Presidente
|
VALENSISE Raffaele |
Dal 12 maggio 1992 MSI-DN |
Membro
|
ZANFERRARI AMBROSO Gabriella |
DC |
Membro
fino al 14 ottobre 1993
|
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Senatori | ||
ACQUARONE Lorenzo |
DC, poi DC-PPI |
Membro
|
AZZARA' Carmelo |
DC |
Membro
fino al 30 giugno 1992
|
BALLESI Carlo |
DC, poi DC-PPI |
Membro
|
BERNASSOLA Angelo |
DC, poi DC-PPI |
Membro
|
BORATTO Alcibiade |
PDS |
Membro
|
CONTI Marco |
DC, poi DC-PPI |
Membro
|
COSTALLI Carlo |
DC-PPI |
Membro
dal 26 gennaio 1994
|
CROCETTA Salvatore |
Rif.Com. |
Membro
|
FERRARA SALUTE Giovanni |
Repubblicano |
Membro
|
FONTANA Albino |
DC, poi DC-PPI |
Membro
|
FRANZA Luigi |
PSI |
Membro
|
GAROFALO Carmine |
PDS |
Membro
|
IANNI Manlio |
DC, poi DC-PPI |
Membro
|
LEONARDI Ezio |
DC, poi DC-PPI |
Membro
|
MASIELLO Cosimo Ennio |
PDS |
Membro
|
MIGLIO Gianfranco |
Lega Nord |
Membro
|
NOCCHI Venanzio |
PDS |
Membro
|
PAIRE Giacomo |
Fino al 31 ottobre 1992 Misto Dal 1 novembre 1992 Liberale |
Membro
|
PROCACCI Annamaria |
Fino al 31 ottobre 1992 Misto Dal 1 novembre 1992 Verdi - La Rete |
Membro
|
RASTRELLI Antonio |
MSI - DN |
Membro
|
ROMEO Domenico |
PSI |
Membro
|
RUFFINO Gian Carlo |
DC |
Membro
Deceduto il 6 gennaio 1994 |
SCHEDA Roberto |
PSI |
Membro
|
SPERONI Francesco Enrico |
Lega Nord |
Membro
|
TADDEI Maria |
PDS |
Membro
|
ZOSO Giuliano |
DC, poi DC-PPI |
Membro
|
Deputati | ||
ABBATE Fabrizio |
DC, poi DC-PPI |
Membro
|
ANEDDA Gian Franco |
MSI-DN |
Membro
|
BIANCHINI Alfredo |
Repubblicano |
Membro
|
CALDORO Stefano |
PSI |
Membro
|
CASINI Carlo |
DC |
Membro
dal 25 maggio 1993
al 3 novembre 1993
|
CESETTI Fabrizio |
PDS |
Membro
dal 25 ottobre 1993
|
COSTI Robinio |
PSDI |
Membro
|
DALLA CHIESA Maria Simona |
PDS |
Membro
|
GARESIO Beppe |
PSI |
Membro
|
GUALCO Giacomo |
Fino al 19 gennaio 1994 DC Dal 19 gennaio 1994 CCD |
Membro
|
IMPOSIMATO Ferdinando |
PDS |
Membro
|
LUCARELLI Luigi |
PSI |
Membro
fino al 19 ottobre 1993
|
MARTUCCI Alfonso |
PLI |
Membro
|
NEGRI Luigi |
Lega Nord |
Membro
|
PALERMO Carlo |
MPD - La Rete |
Membro
Dimissioni accettate il 9 dicembre 1993 |
PECORARO SCANIO Alfonso |
Verdi |
Membro
|
PERRONE Vincenzo |
DC, poi DC-PPI |
Membro
|
POLIZIO Francesco |
Fino al 19 gennaio 1994 DC Dal 19 gennaio 1994 CCD |
Membro
|
RIGGIO Vito |
DC |
Membro
fino al 6 maggio 1993
|
ROMANO Domenico |
PSI |
Membro
fino al 20 novembre 1992
|
RUSSO SPENA Giovanni |
Rifond. Com. |
Membro
|
SODDU Pietro |
DC, poi DC-PPI |
Membro
|
VIGNERI Adriana |
PDS |
Membro
|