Scheda di attività
Paolo BARATTA
XI Legislatura
- Dati anagrafici e incarichi
Nato l'11 novembre 1939 a Milano
|
Incarichi e uffici ricoperti nella Legislatura
Governo Amato-I:
Ministro senza portafoglio per il riordinamento delle partecipazioni statali
dal 21 febbraio 1993 al 27 aprile 1993
Governo Ciampi-I:
Ministro del commercio con l'estero
dal 28 aprile 1993 al 9 maggio 1994