Commissione parlamentare per l'esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione e sull'attuazione degli interventi ordinari e straordinari nel Mezzogiorno
(Legge 2 maggio 1976, n. 183, art. 2; decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, art. 4)IX Legislatura
(dal 12 luglio 1983 al 1 luglio 1987)
Ufficio di Presidenza costituito il 9 novembre 1983
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Presidenti | ||
CANNATA Giuseppe, Senatore |
PCI |
Fino al 15 ottobre 1986
|
BARCA Luciano, Deputato |
PCI |
Dal 16 ottobre 1986
|
Vicepresidenti | ||
SCARDACCIONE Decio, Senatore |
DC |
|
FRASCA Salvatore, Senatore |
PSI |
Fino al 2 ottobre 1986
|
NUCARA Francesco, Deputato |
Repubblicano |
Dal 16 ottobre 1986
|
Segretari | ||
FOTI Luigi, Deputato |
DC |
Fino al 24 novembre 1986
|
CIOCIA Graziano, Deputato |
PSDI |
|
NICOTRA Benedetto, Deputato |
DC |
Dal 16 dicembre 1986
|
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Senatori | ||
ABIS Lucio |
DC |
Membro
dal 26 ottobre 1983
|
BERNASSOLA Angelo |
DC |
Membro
dal 23 settembre 1986
|
CALICE Giovanni |
PCI |
Membro
dal 26 ottobre 1983
|
CANNATA Giuseppe |
PCI |
Membro
dal 26 ottobre 1983
al 9 novembre 1983
|
PCI |
Presidente
dal 9 novembre 1983
al 15 ottobre 1986
|
|
PCI |
Membro
dal 15 ottobre 1986
|
|
CIMINO Francesco |
PSI |
Membro
dal 17 aprile 1984
|
CROLLALANZA Araldo |
MSI - DN |
Membro
dal 26 ottobre 1983
Deceduto il 18 gennaio 1986 |
D'AMELIO Saverio |
DC |
Membro
dal 26 ottobre 1983
al 24 maggio 1984
|
DI STEFANO Corradino |
DC |
Membro
dal 24 maggio 1984
|
FRASCA Salvatore |
PSI |
Membro
dal 26 ottobre 1983
al 9 novembre 1983
|
PSI |
Vicepresidente
dal 9 novembre 1983
al 2 ottobre 1986
|
|
GENOVESE Luigi |
DC |
Membro
dal 26 ottobre 1983
al 3 novembre 1983
|
MASCARO Giuseppe |
DC |
Membro
dal 30 settembre 1986
|
MONSELLATO Amleto |
PSI |
Membro
dal 26 ottobre 1983
al 17 aprile 1984
|
MONTALBANO Giuseppe |
PCI |
Membro
dal 26 ottobre 1983
|
MURMURA Antonino |
DC |
Membro
dal 26 ottobre 1983
al 23 settembre 1986
|
NEPI Gualtiero |
DC |
Membro
dal 26 ottobre 1983
al 30 settembre 1986
|
PAGANI Antonino |
DC |
Membro
dal 3 novembre 1983
|
RASTRELLI Antonio |
MSI - DN |
Membro
dal 18 febbraio 1986
|
SALVATO Ersilia |
PCI |
Membro
dal 26 ottobre 1983
al 4 dicembre 1986
|
SCARDACCIONE Decio |
DC |
Membro
dal 26 ottobre 1983
al 9 novembre 1983
|
DC |
Vicepresidente
dal 9 novembre 1983
|
|
SIGNORINO Mario |
Misto |
Membro
dal 26 ottobre 1983
|
SPANO Ottavio |
PSI |
Membro
dal 2 ottobre 1986
|
ULIANICH Boris |
Sin. Ind. |
Membro
dal 26 ottobre 1983
|
VISCONTI Roberto |
PCI |
Membro
dal 4 dicembre 1986
|
Deputati | ||
AMBROGIO Franco Pompeo |
PCI |
Membro
dal 26 ottobre 1983
|
BARCA Luciano |
PCI |
Membro
dal 25 settembre 1986
al 16 ottobre 1986
|
PCI |
Presidente
dal 16 ottobre 1986
|
|
BOSCO Manfredi |
DC |
Membro
dal 24 novembre 1986
|
CIOCIA Graziano |
PSDI |
Membro
dal 26 ottobre 1983
al 9 novembre 1983
|
PSDI |
Segretario
dal 9 novembre 1983
|
|
COCCO Maria |
PCI |
Membro
dal 26 ottobre 1983
|
CONTE Carmelo |
PSI |
Membro
dal 26 ottobre 1983
|
D'AQUINO Saverio |
PLI |
Membro
dal 26 ottobre 1983
al 6 ottobre 1986
|
DE LUCA Stefano |
PLI |
Membro
dal 6 ottobre 1986
|
DI GIOVANNI Arnaldo |
PCI |
Membro
dal 26 ottobre 1983
|
FOTI Luigi |
DC |
Membro
dal 26 ottobre 1983
al 9 novembre 1983
|
DC |
Segretario
dal 9 novembre 1983
al 24 novembre 1986
|
|
GRIPPO Ugo |
DC |
Membro
dal 26 ottobre 1983
|
NAPOLI Vito |
DC |
Membro
dal 26 ottobre 1983
|
NICOTRA Benedetto |
DC |
Membro
dal 17 gennaio 1984
al 16 dicembre 1986
|
DC |
Segretario
dal 16 dicembre 1986
|
|
NUCARA Francesco |
Repubblicano |
Membro
dal 26 ottobre 1983
al 16 ottobre 1986
|
Repubblicano |
Vicepresidente
dal 16 ottobre 1986
|
|
OCCHETTO Achille |
PCI |
Membro
dal 26 ottobre 1983
al 25 settembre 1986
|
PARLATO Antonio |
MSI-DN |
Membro
dal 25 settembre 1984
|
SEDATI Giacomo |
DC |
Membro
dal 26 ottobre 1983
Deceduto il 7 gennaio 1984 |
SODDU Pietro |
DC |
Membro
dal 26 ottobre 1983
|
ZANFAGNA Marcello |
MSI-DN |
Membro
dal 26 ottobre 1983
Deceduto il 15 agosto 1984 |
ZAVETTIERI Saverio |
PSI |
Membro
dal 26 ottobre 1983
|