Commissioni e Giunte
9ª Commissione permanente
(Agricoltura)VIII Legislatura
(dal 20 giugno 1979 all'11 luglio 1983)
Ufficio di Presidenza costituito l'11 luglio 1979
Rinnovo biennale il 23 luglio 1981
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Presidenti | ||
MARTONI Anselmo |
PSDI |
Fino al 19 giugno 1980
|
FINESSI Riode |
PSI |
Dal 2 luglio 1980
|
Vicepresidenti | ||
TRUZZI Ferdinando |
DC |
Dimissioni accettate il 10 dicembre 1981 |
TALASSI GIORGI Renata |
PCI |
Fino al 22 luglio 1981
|
ZAVATTINI Agostino |
PCI |
Dal 23 luglio 1981
|
Segretari | ||
BUSSETI Attilio |
DC |
Fino al 22 luglio 1981
|
MINEO Ignazio |
Repubblicano |
Dal 23 luglio 1981
|
CHIELLI Walter |
PCI |
|
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
BARIN Luigia |
DC |
Membro
dal 15 settembre 1982
|
BARTOLOMEI Giuseppe Sostituito da Giorgio ROSI dal 14 gennaio 1981 al 16 dicembre 1982. |
DC |
Membro
dal 14 gennaio 1981
al 16 dicembre 1982
|
BRUGGER Peter |
Misto |
Membro
dall'11 luglio 1979
|
BUSSETI Attilio |
DC |
Segretario
dall'11 luglio 1979
al 22 luglio 1981
|
DC |
Membro
dal 23 luglio 1981
|
|
BUZIO Luigi In sostituzione del Sottosegretario di Stato Anselmo MARTONI. |
PSDI |
Membro
dal 21 ottobre 1980
al 27 giugno 1981
|
CACCHIOLI Gino Sostituito da Onio DELLA PORTA dall'11 luglio 1979 al 3 agosto 1979. |
DC |
Membro
dall'11 luglio 1979
Deceduto il 31 agosto 1981 |
CHIELLI Walter |
PCI |
Segretario
dall'11 luglio 1979
|
CORDARA Angelo |
DC |
Membro
dal 10 febbraio 1983
|
DAL FALCO Luciano |
DC |
Membro
dall'11 luglio 1979
|
DELLA PORTA Onio In sostituzione del Sottosegretario di Stato Gino CACCHIOLI. |
DC |
Membro
dall'11 luglio 1979
al 3 agosto 1979
|
DI MARINO Gaetano |
PCI |
Membro
dal 7 dicembre 1979
|
DI NICOLA Francesco |
PSI |
Membro
dall'11 luglio 1979
|
FABBRI Fabio Sostituito da Gino SCEVAROLLI dal 5 aprile 1980 all'11 luglio 1983. |
PSI |
Membro
dall'11 luglio 1979
|
FERRARA Nicola |
DC |
Membro
dall'11 luglio 1979
|
FINESSI Riode |
PSI |
Membro
dal 26 giugno 1980
al 1 luglio 1980
|
PSI |
Presidente
dal 2 luglio 1980
|
|
FOSCHI Armando |
DC |
Membro
dal 26 ottobre 1981
al 20 maggio 1982
|
LAZZARI Elia |
Sin. Ind. |
Membro
dall'11 luglio 1979
|
MACALUSO Emanuele |
PCI |
Membro
dall'11 luglio 1979
|
MACARIO Luigi |
DC |
Membro
dal 21 maggio 1982
al 14 settembre 1982
|
DC |
Membro
dal 17 dicembre 1982
|
|
MARCORA Giovanni Sostituito da Vincenzo VERNASCHI dall'11 luglio 1979 al 17 ottobre 1980. Sostituito da Leonardo MELANDRI dal 28 giugno 1981 al 30 novembre 1982. |
DC |
Membro
dall'11 luglio 1979
Deceduto il 5 febbraio 1983 |
MARTONI Anselmo |
PSDI |
Presidente
dall'11 luglio 1979
al 19 giugno 1980
|
Sostituito da
Luigi BUZIO
dal 21 ottobre 1980 al 27 giugno 1981. |
PSDI |
Membro
dal 20 giugno 1980
|
MAZZOLI Giacomo Samuele Sostituito da Leonardo MELANDRI dal 4 aprile 1980 al 27 giugno 1981. |
DC |
Membro
dall'11 luglio 1979
Deceduto il 22 maggio 1983 |
MELANDRI Leonardo In sostituzione del Sottosegretario di Stato Carmelo Francesco SALERNO. |
DC |
Membro
dal 26 settembre 1979
al 3 aprile 1980
|
DC |
Membro
dal 5 aprile 1980
al 27 giugno 1981
|
|
DC |
Membro
dal 28 giugno 1981
al 30 novembre 1982
|
|
MINEO Ignazio |
Repubblicano |
Membro
dall'11 luglio 1979
al 20 febbraio 1980
|
Repubblicano |
Membro
dal 17 aprile 1980
al 22 luglio 1981
|
|
Repubblicano |
Segretario
dal 23 luglio 1981
|
|
MIRAGLIA Michele |
PCI |
Membro
dall'11 luglio 1979
|
MIROGLIO Giuseppe |
DC |
Membro
dall'11 luglio 1979
al 25 settembre 1979
|
MONTALE Eugenio |
Repubblicano |
Membro
dal 21 febbraio 1980
al 16 aprile 1980
|
MORLINO Tommaso Sostituito da Giorgio ROSI dall'11 luglio 1979 al 17 ottobre 1980. |
DC |
Membro
dall'11 luglio 1979
al 13 gennaio 1981
|
PETRONIO Giuseppe Lelio |
PSI |
Membro
dall'11 luglio 1979
al 25 giugno 1980
|
PISTOLESE Pietro |
MSI - DN |
Membro
dall'11 luglio 1979
|
ROMEO Antonio |
PCI |
Membro
dall'11 luglio 1979
al 6 dicembre 1979
|
ROSI Giorgio In sostituzione del Ministro Tommaso MORLINO. |
DC |
Membro
dall'11 luglio 1979
al 17 ottobre 1980
|
DC |
Membro
dal 14 gennaio 1981
al 16 dicembre 1982
|
|
SALERNO Carmelo Francesco Sostituito da Leonardo MELANDRI dal 26 settembre 1979 al 3 aprile 1980. |
DC |
Membro
dal 26 settembre 1979
|
SALVATERRA Tarcisio |
DC |
Membro
dall'11 luglio 1979
|
SASSONE Irmo |
PCI |
Membro
dall'11 luglio 1979
|
SCARDACCIONE Decio |
DC |
Membro
dal 10 dicembre 1981
|
SCEVAROLLI Gino In sostituzione del Ministro Fabio FABBRI. |
PSI |
Membro
dal 5 aprile 1980
|
SESTITO Mario |
PCI |
Membro
dall'11 luglio 1979
|
TALASSI GIORGI Renata |
PCI |
Vicepresidente
dall'11 luglio 1979
al 22 luglio 1981
|
PCI |
Membro
dal 23 luglio 1981
|
|
TRUZZI Ferdinando |
DC |
Vicepresidente
dall'11 luglio 1979
Dimissioni accettate il 10 dicembre 1981 |
VENTURI Giovanni |
DC |
Membro
dall'11 luglio 1979
|
VERNASCHI Vincenzo In sostituzione del Ministro Giovanni MARCORA. |
DC |
Membro
dall'11 luglio 1979
al 17 ottobre 1980
|
ZAVATTINI Agostino |
PCI |
Membro
dall'11 luglio 1979
al 22 luglio 1981
|
PCI |
Vicepresidente
dal 23 luglio 1981
|