Commissione parlamentare per il parere al Governo per l'emanazione del nuovo testo del codice di procedura penale
(Legge 3 aprile 1974, n. 108, art. 1)VII Legislatura
(dal 5 luglio 1976 al 19 giugno 1979)
Presidente
eletto il 5 agosto 1976
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Presidente | ||
VALIANTE Mario, Senatore |
DC |
|
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Senatori | ||
CIFARELLI Michele |
Fino al 31 gennaio 1977 Misto Dal 1 febbraio 1977 Repubblicano |
Membro
dal 5 agosto 1976
al 28 marzo 1979
|
COCO Giovanni Silvestro |
DC |
Membro
dal 5 agosto 1976
|
GOZZINI Mario |
Sin. Ind. |
Membro
dal 5 agosto 1976
|
LUGNANO Francesco |
PCI |
Membro
dal 5 agosto 1976
|
MARTINAZZOLI Mino |
DC |
Membro
dal 5 agosto 1976
al 12 gennaio 1977
|
RIZZO Antonino |
DC |
Membro
dal 5 agosto 1976
|
RUFFINO Gian Carlo |
DC |
Membro
dal 12 gennaio 1977
|
SCHIETROMA Dante |
Fino al 31 gennaio 1977 PSDI - Lib. Dal 1 febbraio 1977 PSDI |
Membro
dal 5 agosto 1976
|
SESTITO Mario |
PCI |
Membro
dal 5 agosto 1976
|
VALIANTE Mario |
DC |
Presidente
dal 5 agosto 1976
|
VIVIANI Agostino |
PSI |
Membro
dal 5 agosto 1976
|
Deputati | ||
COCCIA Franco |
PCI |
Membro
dal 5 agosto 1976
al 18 giugno 1979
|
DE CAROLIS Massimo |
DC |
Membro
dal 5 agosto 1976
al 18 giugno 1979
|
FELISETTI Luigi Dino |
PSI |
Membro
dal 5 agosto 1976
al 18 giugno 1979
|
FERRARI Silvestro |
DC |
Membro
dal 5 agosto 1976
al 10 agosto 1976
|
GARGANI Giuseppe |
DC |
Membro
dal 5 agosto 1976
al 18 giugno 1979
|
MALAGUGINI Alberto |
PCI |
Membro
dal 5 agosto 1976
Eletto membro della Corte Costituzionale il 27 gennaio 1977 |
MAZZOLA Francesco |
DC |
Membro
dal 5 agosto 1976
all'11 febbraio 1977
|
MIRATE Aldo |
PCI |
Membro
dal 5 agosto 1976
al 18 giugno 1979
|
MORA Giampaolo |
DC |
Membro
dal 10 agosto 1976
al 18 giugno 1979
|
PENNACCHINI Erminio |
DC |
Membro
dal 5 agosto 1976
al 18 giugno 1979
|
PERANTUONO Tommaso |
PCI |
Membro
dal 5 agosto 1976
al 18 giugno 1979
|
PETRELLA Domenico |
PCI |
Membro
dal 5 agosto 1976
al 18 giugno 1979
|
QUATTRONE Francesco |
DC |
Membro
dal 15 febbraio 1977
al 18 giugno 1979
|
RICCI Raimondo |
PCI |
Membro
dal 2 febbraio 1977
al 18 giugno 1979
|
SABBATINI Gianfranco |
DC |
Membro
dal 10 agosto 1976
al 18 giugno 1979
|
SEGNI Mariotto |
DC |
Membro
dal 5 agosto 1976
al 10 agosto 1976
|
SPAGNOLI Ugo |
PCI |
Membro
dal 5 agosto 1976
al 18 giugno 1979
|
VALENSISE Raffaele |
MSI-DN |
Membro
dal 5 agosto 1976
al 18 giugno 1979
|