Commissione parlamentare d'inchiesta su condizioni e livelli dei trattamenti retributivi e normativi
(Legge 11 dicembre 1975, n. 625)VII Legislatura
(dal 5 luglio 1976 al 19 giugno 1979)
Presidente
eletto il 10 agosto 1976
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Presidente | ||
COPPO Dionigi, Senatore |
DC |
|
Vicepresidenti | ||
DI GIULIO Fernando, Deputato |
PCI |
|
GIOVANARDI Alfredo, Deputato |
PSI |
|
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Senatori | ||
CAROLLO Vincenzo |
DC |
Membro
dal 5 agosto 1976
al 29 settembre 1977
|
COPPO Dionigi |
DC |
Membro
dal 5 agosto 1976
al 9 agosto 1976
|
DC |
Presidente
dal 10 agosto 1976
|
|
GIOVANNETTI Daverio Clementino |
PCI |
Membro
dal 5 agosto 1976
|
LA VALLE Raniero |
Sin. Ind. |
Membro
dal 5 agosto 1976
|
MAFFIOLETTI Roberto |
PCI |
Membro
dal 5 agosto 1976
|
MANENTE COMUNALE Peppino |
DC |
Membro
dal 5 agosto 1976
|
OCCHIPINTI Antonino |
Fino al 31 gennaio 1977 PSDI - Lib. Dal 1 febbraio 1977 PSDI |
Membro
dal 5 agosto 1976
|
PITRONE Pietro |
Fino al 31 gennaio 1977 Misto Dal 1 febbraio 1977 al 21 marzo 1978 Repubblicano |
Membro
dal 5 agosto 1976
al 19 giugno 1979
|
ROMEI Carlo |
DC |
Membro
dal 5 agosto 1976
|
RUFFINO Gian Carlo |
DC |
Membro
dal 29 settembre 1977
|
RUFINO Luciano |
PSI |
Membro
dal 5 agosto 1976
|
VIGNOLO Giuseppe |
PCI |
Membro
dal 5 agosto 1976
|
Deputati | ||
BORROMEO D'ADDA Giovanni Andrea |
Fino al 20 dicembre 1976 MSI-DN Dal 21 dicembre 1976 CD-DN |
Membro
dal 5 agosto 1976
Deceduto il 17 aprile 1978 |
CABRAS Paolo |
DC |
Membro
dal 5 agosto 1976
|
CANULLO Leo |
PCI |
Membro
dal 5 agosto 1976
|
CARUSO Antonio |
PCI |
Membro
dal 5 agosto 1976
|
CHIOVINI Cecilia |
PCI |
Membro
dal 5 agosto 1976
al 24 aprile 1979
|
DI GIULIO Fernando |
PCI |
Membro
dal 5 agosto 1976
al 9 agosto 1976
|
PCI |
Vicepresidente
dal 10 agosto 1976
|
|
GIOVANARDI Alfredo |
PSI |
Membro
dal 5 agosto 1976
al 9 agosto 1976
|
PSI |
Vicepresidente
dal 10 agosto 1976
|
|
IANNIELLO Mauro |
DC |
Membro
dal 5 agosto 1976
|
LA PENNA Girolamo |
DC |
Membro
dal 5 agosto 1976
|
MAGGIONI Desiderio |
DC |
Membro
dal 5 agosto 1976
|
SCALIA Vito |
DC |
Membro
dal 5 agosto 1976
|