Commissione parlamentare per il parere al Governo sulle norme delegate per il riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente
VII Legislatura
(dal 5 luglio 1976 al 19 giugno 1979)
Ufficio di Presidenza costituito il 5 agosto 1976
Scioglimento il 2 giugno 1979
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Presidente | ||
DE MATTEIS Salvatore, Senatore |
PSI |
|
Vicepresidenti | ||
GIOVANNETTI Daverio Clementino, Senatore |
PCI |
|
IANNIELLO Mauro, Deputato |
DC |
|
Segretari | ||
CARBONI Marino, Senatore |
DC |
|
LODI FAUSTINI FUSTINI Adriana, Deputato |
PCI |
Fino al 24 aprile 1979
|
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Senatori | ||
BERTI Antonio |
PCI |
Membro
dal 5 agosto 1976
|
CARBONI Marino |
DC |
Segretario
dal 5 agosto 1976
|
CODAZZI Alessandra |
DC |
Membro
dal 5 agosto 1976
al 24 aprile 1979
|
DE MATTEIS Salvatore |
PSI |
Presidente
dal 5 agosto 1976
|
GIOVANNETTI Daverio Clementino |
PCI |
Vicepresidente
dal 5 agosto 1976
|
GUARINO Antonio |
Sin. Ind. |
Membro
dal 5 agosto 1976
|
MERZARIO Modesto Gaetano |
PCI |
Membro
dal 5 agosto 1976
|
MURMURA Antonino |
DC |
Membro
dal 5 agosto 1976
|
OCCHIPINTI Antonino |
Fino al 31 gennaio 1977 PSDI - Lib. Dal 1 febbraio 1977 PSDI |
Membro
dal 5 agosto 1976
al 28 marzo 1979
|
TREU Renato |
DC |
Membro
dal 5 agosto 1976
|
ZAPPULLI Cesare |
Misto |
Membro
dal 5 agosto 1976
|
Deputati | ||
ARMELLA Angelo |
DC |
Membro
dal 3 maggio 1978
|
BASSETTI Piero |
DC |
Membro
dal 5 agosto 1976
al 10 agosto 1976
|
BISIGNANI Alfredo |
PCI |
Membro
dal 5 agosto 1976
|
BORROMEO D'ADDA Giovanni Andrea |
Fino al 20 dicembre 1976 MSI-DN Dal 21 dicembre 1976 CD-DN |
Membro
dal 5 agosto 1976
Deceduto il 17 aprile 1978 |
CANTELMI Giancarlo |
PCI |
Membro
dal 5 agosto 1976
|
CAVALIERE Stefano |
DC |
Membro
dal 5 agosto 1976
al 10 agosto 1976
|
GARGANO Mario |
DC |
Membro
dal 5 agosto 1976
|
GARZIA Raffaele |
DC |
Membro
dal 10 agosto 1976
|
IANNIELLO Mauro |
DC |
Vicepresidente
dal 5 agosto 1976
|
LODI FAUSTINI FUSTINI Adriana |
PCI |
Segretario
dal 5 agosto 1976
al 24 aprile 1979
|
MANCINI Vincenzo |
DC |
Membro
dal 10 agosto 1976
al 15 marzo 1979
|
TESTA Antonio |
PSI |
Membro
dal 5 agosto 1976
|
VECCHIARELLI Bruno |
DC |
Membro
dal 5 agosto 1976
al 15 marzo 1978
|
VETERE Ugo |
PCI |
Membro
dal 5 agosto 1976
|