Commissione parlamentare per il parere al Governo sui decreti per la determinazione dell'onere relativo ai regolamenti comunitari direttamente applicabili nell'ordinamento interno ai sensi dell'articolo 189 del trattato istitutivo della Comunita' Economica Europea
(Legge 3 ottobre 1977, n. 863, art.1)VII Legislatura
(dal 5 luglio 1976 al 19 giugno 1979)
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Senatori | ||
AJELLO Aldo |
Fino al 2 maggio 1979 PSI Dal 3 maggio 1979 al 19 giugno 1979 Misto |
Membro
dal 18 ottobre 1978
|
BERSANI Giovanni |
Fino al 19 giugno 1979 DC |
Membro
dal 18 ottobre 1978
|
CHIELLI Walter |
Fino al 19 giugno 1979 PCI |
Membro
dal 18 ottobre 1978
|
D'ANGELOSANTE Francesco Paolo |
Fino al 19 giugno 1979 PCI |
Membro
dal 18 ottobre 1978
|
DE SABBATA Giorgio |
Fino al 19 giugno 1979 PCI |
Membro
dal 18 ottobre 1978
|
MITTERDORFER Karl |
Fino al 19 giugno 1979 Misto |
Membro
dal 18 ottobre 1978
|
RIPAMONTI Camillo |
Fino al 19 giugno 1979 DC |
Membro
dal 18 ottobre 1978
|
ROMANO' Angelo |
Fino al 19 giugno 1979 Sin. Ind. |
Membro
dal 18 ottobre 1978
|
SANTI Mario |
Fino al 19 giugno 1979 DC |
Membro
dal 18 ottobre 1978
|
SCUTARI Donato |
Fino al 19 giugno 1979 PCI |
Membro
dal 18 ottobre 1978
|
SEGNANA Remo |
Fino al 19 giugno 1979 DC |
Membro
dal 18 ottobre 1978
|
Deputati | ||
BASSI Aldo |
DC |
Membro
dal 18 ottobre 1978
al 28 marzo 1979
|
BELLOCCHIO Antonio |
Fino al 19 giugno 1979 PCI |
Membro
dal 18 ottobre 1978
|
BERNINI Bruno |
Fino al 19 giugno 1979 PCI |
Membro
dal 18 ottobre 1978
|
CARANDINI Guido |
Fino al 19 giugno 1979 PCI |
Membro
dal 18 ottobre 1978
|
COVELLI Alfredo |
Fino al 19 giugno 1979 CD-DN |
Membro
dal 18 ottobre 1978
|
GARGANO Mario |
Fino al 19 giugno 1979 DC |
Membro
dal 18 ottobre 1978
|
LA LOGGIA Giuseppe |
Fino al 19 giugno 1979 DC |
Membro
dal 18 ottobre 1978
|
MORO Dino |
Fino al 19 giugno 1979 PSI |
Membro
dal 18 ottobre 1978
|
ORSINI Gianfranco |
Fino al 19 giugno 1979 DC |
Membro
dal 18 ottobre 1978
|
SCALIA Vito |
Fino al 19 giugno 1979 DC |
Membro
dal 18 ottobre 1978
|
SCOVACRICCHI Martino |
PSDI |
Membro
dal 18 ottobre 1978
al 28 marzo 1979
|