Commissione parlamentare per l'esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione e sull'attuazione degli interventi ordinari e straordinari nel Mezzogiorno
(Legge 2 maggio 1976, n. 183, art. 2; decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, art. 4)VII Legislatura
(dal 5 luglio 1976 al 19 giugno 1979)
Presidente
eletto
Ufficio di Presidenza costituito il 10 agosto 1976
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Presidente | ||
PRINCIPE Francesco, Deputato |
PSI |
|
Vicepresidenti | ||
PISCITELLO Antonino, Senatore |
PCI |
Deceduto il 20 dicembre 1978 |
SCARDACCIONE Decio, Senatore |
DC |
|
FERMARIELLO Carlo, Senatore |
PCI |
Dal 31 gennaio 1979
|
Segretari | ||
MACCIOTTA Giorgio, Deputato |
PCI |
|
RENDE Pietro, Deputato |
DC |
|
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Senatori | ||
COCO Giovanni Silvestro |
DC |
Membro
dal 5 agosto 1976
|
CROLLALANZA Araldo |
Fino al 31 gennaio 1977 MSI - DN Dal 1 febbraio 1977 Misto |
Membro
dal 5 agosto 1976
|
DE VITO Salverino |
DC |
Membro
dal 5 agosto 1976
|
FERMARIELLO Carlo |
PCI |
Membro
dal 5 agosto 1976
al 30 gennaio 1979
|
PCI |
Vicepresidente
dal 31 gennaio 1979
|
|
GIUDICE Giovanni |
Sin. Ind. |
Membro
dal 5 agosto 1976
|
LOMBARDI Domenico Raffaello |
DC |
Membro
dal 5 agosto 1976
|
MAFAI Simona |
PCI |
Membro
dal 5 settembre 1976
al 24 aprile 1979
|
MANCINO Nicola |
DC |
Membro
dal 5 agosto 1976
|
MOLA Antonio |
PCI |
Membro
dal 20 dicembre 1977
|
ORLANDO Giulio Cesare |
DC |
Membro
dal 5 agosto 1976
|
PALA Pietro |
DC |
Membro
dal 5 agosto 1976
|
PISCITELLO Antonino |
PCI |
Membro
dal 5 agosto 1976
al 9 agosto 1976
|
PCI |
Vicepresidente
dal 10 agosto 1976
Deceduto il 20 dicembre 1978 |
|
RINDONE Salvatore |
PCI |
Membro
dal 18 gennaio 1979
|
ROMEO Antonio |
PCI |
Membro
dal 5 agosto 1976
al 20 dicembre 1977
|
SALERNO Carmelo Francesco |
DC |
Membro
dal 5 agosto 1976
|
SCARDACCIONE Decio |
DC |
Membro
dal 5 agosto 1976
al 9 agosto 1976
|
DC |
Vicepresidente
dal 10 agosto 1976
|
|
VIGNOLA Mario |
PSI |
Membro
dal 5 agosto 1976
|
ZICCARDI Angelo Raffaele |
PCI |
Membro
dal 5 agosto 1976
|
Deputati | ||
ALINOVI Abdon |
PCI |
Membro
dal 23 marzo 1977
|
BRINI Federico |
PCI |
Membro
dal 5 agosto 1976
|
CABRAS Paolo |
DC |
Membro
dal 5 agosto 1976
al 20 dicembre 1976
|
CARELLI Rodolfo |
DC |
Membro
dal 26 novembre 1976
|
COMPAGNA Francesco |
Repubblicano |
Membro
dal 5 agosto 1976
al 20 marzo 1979
|
GARZIA Raffaele |
DC |
Membro
dal 10 gennaio 1977
|
GASPARI Remo |
DC |
Membro
dal 5 agosto 1976
al 10 gennaio 1977
|
GAVA Antonio |
DC |
Membro
dal 5 agosto 1976
al 18 maggio 1977
|
GIGLIA Luigi |
DC |
Membro
dal 5 agosto 1976
al 28 marzo 1979
|
LAMANNA Giovanni |
PCI |
Membro
dal 5 agosto 1976
|
LA TORRE Pio |
PCI |
Membro
dal 5 agosto 1976
al 23 marzo 1977
|
LECCISI Pino |
DC |
Membro
dal 15 gennaio 1979
|
MACCIOTTA Giorgio |
PCI |
Membro
dal 5 agosto 1976
al 9 agosto 1976
|
PCI |
Segretario
dal 10 agosto 1976
|
|
PRINCIPE Francesco |
PSI |
Membro
dal 5 agosto 1976
al 9 agosto 1976
|
PSI |
Presidente
dal 10 agosto 1976
|
|
RENDE Pietro |
DC |
Membro
dal 5 agosto 1976
al 9 agosto 1976
|
DC |
Segretario
dal 10 agosto 1976
|
|
SANTAGATI Orazio |
MSI-DN |
Membro
dal 5 agosto 1976
|
SANZA Angelo |
DC |
Membro
dal 5 agosto 1976
al 26 novembre 1976
|
SINESIO Giuseppe |
DC |
Membro
dal 20 dicembre 1976
al 15 marzo 1978
|
TOCCO Giuseppe |
PSI |
Membro
dal 5 agosto 1976
|
ZARRO Giovanni |
DC |
Membro
dal 18 maggio 1977
|