Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa
(Legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, art. 12 e regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa, articoli da 2 a 9)VII Legislatura
(dal 5 luglio 1976 al 19 giugno 1979)
Ufficio di Presidenza costituito l'11 agosto 1976
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Presidente | ||
MARTINAZZOLI Mino, Senatore |
Fino al 19 giugno 1979 DC |
|
Vicepresidenti | ||
FELISETTI Luigi Dino, Deputato |
Fino al 19 giugno 1979 PSI |
|
SPAGNOLI Ugo, Deputato |
Fino al 19 giugno 1979 PCI |
|
Segretari | ||
DE CAROLIS Massimo, Deputato |
Fino al 19 giugno 1979 DC |
|
PETRELLA Generoso, Senatore |
Fino al 19 giugno 1979 PCI |
|
Riepilogo della composizione
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Senatori | ||
CAMPOPIANO Guido |
Fino al 19 giugno 1979 PSI |
Membro
dall'11 agosto 1976
|
D'ANGELOSANTE Francesco Paolo |
Fino al 19 giugno 1979 PCI |
Membro
dall'11 agosto 1976
|
FOSSON Pietro |
Fino al 19 giugno 1979 Misto |
Membro
dall'11 agosto 1976
|
GALANTE GARRONE Carlo |
Fino al 19 giugno 1979 Sin. Ind. |
Membro
dall'11 agosto 1976
|
LAPENTA Nicola |
Fino al 19 giugno 1979 DC |
Membro
dall'11 agosto 1976
|
LOMBARDI Domenico Raffaello |
Fino al 19 giugno 1979 DC |
Membro
dall'11 agosto 1976
|
MARTINAZZOLI Mino |
Fino al 19 giugno 1979 DC |
Presidente
dall'11 agosto 1976
|
PETRELLA Generoso |
Fino al 19 giugno 1979 PCI |
Segretario
dall'11 agosto 1976
|
REBECCHINI Francesco |
DC |
Membro
dall'11 agosto 1976
al 15 marzo 1978
|
RUFFINO Gian Carlo |
Fino al 19 giugno 1979 DC |
Membro
dal 3 aprile 1978
|
TROPEANO Luigi |
Fino al 19 giugno 1979 PCI |
Membro
dall'11 agosto 1976
|
Deputati | ||
CARUSO Antonio |
Fino al 19 giugno 1979 PCI |
Membro
dall'11 agosto 1976
|
DE CAROLIS Massimo |
Fino al 19 giugno 1979 DC |
Segretario
dall'11 agosto 1976
|
FELISETTI Luigi Dino |
Fino al 19 giugno 1979 PSI |
Vicepresidente
dall'11 agosto 1976
|
FERRARI Silvestro |
Fino al 19 giugno 1979 DC |
Membro
dall'11 agosto 1976
|
MANCO Clemente |
Fino al 20 dicembre 1976 MSI-DN Dal 21 dicembre 1976 al 19 giugno 1979 CD-DN |
Membro
dall'11 agosto 1976
|
MARTORELLI Francesco |
Fino al 19 giugno 1979 PCI |
Membro
dall'11 agosto 1976
|
MOLE' Carlo |
Fino al 19 giugno 1979 DC |
Membro
dall'11 agosto 1976
|
PONTELLO Claudio |
Fino al 19 giugno 1979 DC |
Membro
dall'11 agosto 1976
|
RICCI Raimondo |
Fino al 19 giugno 1979 PCI |
Membro
dall'11 agosto 1976
|
SPAGNOLI Ugo |
Fino al 19 giugno 1979 PCI |
Vicepresidente
dall'11 agosto 1976
|
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Senatori | ||
BENEDETTI Gianfilippo |
Fino al 19 giugno 1979 PCI |
Membro
dall'11 agosto 1976
|
BOLDRINI Cleto |
Fino al 19 giugno 1979 PCI |
Membro
dall'11 agosto 1976
|
BRUGGER Peter |
Misto |
Membro
dall'11 agosto 1976
al 13 agosto 1976
|
BUSSETI Attilio |
Fino al 19 giugno 1979 DC |
Membro
dall'11 agosto 1976
|
CACCHIOLI Gino |
DC |
Membro
dall'11 agosto 1976
al 15 marzo 1978
|
GUARINO Antonio |
Fino al 19 giugno 1979 Sin. Ind. |
Membro
dall'11 agosto 1976
|
LUGNANO Francesco |
Fino al 19 giugno 1979 PCI |
Membro
dall'11 agosto 1976
|
LUZZATO CARPI Bruno |
Fino al 19 giugno 1979 PSI |
Membro
dall'11 agosto 1976
|
RIZZO Antonino |
Fino al 19 giugno 1979 DC |
Membro
dall'11 agosto 1976
|
RUFFINO Gian Carlo |
DC |
Membro
dall'11 agosto 1976
al 2 aprile 1978
|
Deputati | ||
BOLLATI Benito |
Fino al 19 giugno 1979 MSI-DN |
Membro
dall'11 agosto 1976
|
CASTIGLIONE Franco |
Fino al 19 giugno 1979 PSI |
Membro
dall'11 agosto 1976
|
COCCIA Franco |
Fino al 19 giugno 1979 PCI |
Membro
dall'11 agosto 1976
|
CORDER Marino |
Fino al 19 giugno 1979 DC |
Membro
dall'11 agosto 1976
|
FRACCHIA Bruno |
Fino al 19 giugno 1979 PCI |
Membro
dall'11 agosto 1976
|
MALAGUGINI Alberto |
PCI |
Membro
dall'11 agosto 1976
Eletto membro della Corte Costituzionale il 27 gennaio 1977 |
PUMILIA Calogero |
DC |
Membro
dall'11 agosto 1976
al 15 marzo 1978
|
SEGNI Mariotto |
Fino al 19 giugno 1979 DC |
Membro
dall'11 agosto 1976
|
STEFANELLI Livio |
Fino al 19 giugno 1979 PCI |
Membro
dall'11 agosto 1976
|
VERNOLA Nicola |
Fino al 19 giugno 1979 DC |
Membro
dall'11 agosto 1976
|