Commissioni e Giunte
7ª Commissione permanente
(Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport)VI Legislatura
(dal 25 maggio 1972 al 4 luglio 1976)
Ufficio di Presidenza costituito il 12 luglio 1972
Rinnovo biennale l'11 luglio 1974
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Presidenti | ||
SPADOLINI Giovanni |
Misto |
Fino al 17 dicembre 1974
|
CIFARELLI Michele |
Misto |
Dal 19 dicembre 1974
|
Vicepresidenti | ||
FALCUCCI Franca |
DC |
|
ARFE' Gaetano |
PSI |
Fino al 10 luglio 1974
|
PAPA Gaspare |
PCI |
Dall'11 luglio 1974
|
Segretari | ||
ACCILI Achille |
DC |
Fino al 10 luglio 1974
|
STIRATI Luciano Fabio |
PSI |
Dall'11 luglio 1974
|
PAPA Gaspare |
PCI |
Fino al 10 luglio 1974
|
RUHL BONAZZOLA Ada Valeria |
PCI |
Dall'11 luglio 1974
|
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
ACCILI Achille |
DC |
Membro
dal 4 luglio 1972
all'11 luglio 1972
|
DC |
Segretario
dal 12 luglio 1972
al 10 luglio 1974
|
|
DC |
Membro
dall'11 luglio 1974
|
|
ARFE' Gaetano |
PSI |
Membro
dal 4 luglio 1972
all'11 luglio 1972
|
PSI |
Vicepresidente
dal 12 luglio 1972
al 10 luglio 1974
|
|
In sostituzione
del Ministro Giovanni PIERACCINI. |
PSI |
Membro
dall'11 luglio 1974
al 23 novembre 1974
|
BALBO Giuseppe In sostituzione del Sottosegretario di Stato Salvatore VALITUTTI. |
PLI |
Membro
dall'11 luglio 1972
al 7 luglio 1973
|
BERTOLA Ermenegildo |
DC |
Membro
dal 4 luglio 1972
|
BLOISE Luigi |
PSI |
Membro
dal 4 luglio 1972
|
BURTULO Luigi |
DC |
Membro
dal 4 luglio 1972
|
CARRARO Luigi |
DC |
Membro
dall'11 luglio 1972
|
CIFARELLI Michele In sostituzione del Ministro Giovanni SPADOLINI. |
Misto |
Membro
dal 10 dicembre 1974
al 17 dicembre 1974
|
Misto |
Membro
dal 18 dicembre 1974
al 18 dicembre 1974
|
|
Misto |
Presidente
dal 19 dicembre 1974
|
|
DE FAZIO Mario |
MSI - DN |
Membro
dal 4 luglio 1972
|
DINARO Carmelo |
MSI - DN |
Membro
dal 4 luglio 1972
|
ERMINI Giuseppe |
DC |
Membro
dal 4 luglio 1972
|
FALCUCCI Franca |
DC |
Membro
dal 4 luglio 1972
all'11 luglio 1972
|
DC |
Vicepresidente
dal 12 luglio 1972
|
|
GAUDIO Domenico In sostituzione del Sottosegretario di Stato Alberto SPIGAROLI. |
DC |
Membro
dall'11 luglio 1974
|
LA ROSA Giuseppe |
DC |
Membro
dal 4 luglio 1972
|
LIMONI Dino |
DC |
Membro
dal 4 luglio 1972
|
MONETI Alfredo |
DC |
Membro
dal 4 luglio 1972
|
NICCOLI Alessandro In sostituzione del Sottosegretario di Stato Francesco SMURRA. |
DC |
Membro
dal 12 maggio 1975
|
OSSICINI Adriano |
Sin. Ind. |
Membro
dal 4 luglio 1972
al 2 agosto 1972
|
PAPA Gaspare |
PCI |
Membro
dal 4 luglio 1972
all'11 luglio 1972
|
PCI |
Segretario
dal 12 luglio 1972
al 10 luglio 1974
|
|
PCI |
Vicepresidente
dall'11 luglio 1974
|
|
PELUSO Umile Francesco |
PCI |
Membro
dal 25 marzo 1976
|
PERITORE Domenico |
PSDI |
Membro
dal 4 luglio 1972
|
PERNA Edoardo Romano |
PCI |
Membro
dal 4 luglio 1972
|
PIERACCINI Giovanni Sostituito da Gaetano ARFE' dall'11 luglio 1974 al 23 novembre 1974. |
PSI |
Membro
dall'11 luglio 1974
|
PIOVANO Giorgio |
PCI |
Membro
dal 4 luglio 1972
|
PLEBE Armando |
MSI - DN |
Membro
dal 4 luglio 1972
|
PREMOLI Augusto In sostituzione del Sottosegretario di Stato Salvatore VALITUTTI. |
PLI |
Membro
dal 4 luglio 1972
al 10 luglio 1972
|
ROSSI Dante |
Fino al 1 agosto 1972 PSIUP Dal 2 agosto 1972 Sin. Ind. |
Membro
dal 4 luglio 1972
|
RUHL BONAZZOLA Ada Valeria |
PCI |
Membro
dal 4 luglio 1972
al 10 luglio 1974
|
PCI |
Segretario
dall'11 luglio 1974
|
|
RUSSO Arcangelo In sostituzione del Sottosegretario di Stato Francesco SMURRA. |
DC |
Membro
dal 25 ottobre 1973
Deceduto l'11 maggio 1975 |
RUSSO Luigi |
DC |
Membro
dal 4 luglio 1972
al 10 luglio 1972
|
SCAGLIA Giovanni Battista |
DC |
Membro
dal 4 luglio 1972
|
SCARPINO Armando |
PCI |
Membro
dal 24 ottobre 1972
Deceduto il 20 febbraio 1976 |
SMURRA Francesco Sostituito da Arcangelo RUSSO dal 25 ottobre 1973 all'11 maggio 1975. Sostituito da Alessandro NICCOLI dal 12 maggio 1975 al 4 luglio 1976. |
DC |
Membro
dal 4 luglio 1972
|
SPADOLINI Giovanni |
Misto |
Membro
dal 4 luglio 1972
all'11 luglio 1972
|
Sostituito da
Michele CIFARELLI
dal 10 dicembre 1974 al 17 dicembre 1974. |
Misto |
Presidente
dal 12 luglio 1972
al 17 dicembre 1974
|
SPIGAROLI Alberto Sostituito da Domenico GAUDIO dall'11 luglio 1974 al 4 luglio 1976. |
DC |
Membro
dall'11 luglio 1972
|
STIRATI Luciano Fabio |
PSI |
Membro
dal 4 luglio 1972
al 10 luglio 1974
|
PSI |
Segretario
dall'11 luglio 1974
|
|
URBANI Giovanni Battista |
PCI |
Membro
dal 4 luglio 1972
|
VALITUTTI Salvatore Sostituito da Augusto PREMOLI dal 4 luglio 1972 al 10 luglio 1972. Sostituito da Giuseppe BALBO dall'11 luglio 1972 al 7 luglio 1973. |
PLI |
Membro
dal 4 luglio 1972
|
VERONESI Protogene |
PCI |
Membro
dal 4 luglio 1972
|